曾淑卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾淑卿的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是捷邦國際有限公司, 統一編號是94242282.
| 統一編號: 94242282 | 電話號碼: 0978358598 | 臺中市西屯區何明里漢口路一段54號2樓 |
統一編號: 94242282 | 電話號碼: 0978358598 | 臺中市西屯區何明里漢口路一段54號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 曾淑卿 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 捷邦國際 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 捷邦國際 ...) | 登錄日期: 1080423 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 統一編號: 49733115 | 電話號碼: 035878575 | 新竹縣關西鎮北山里深坑子3-1號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 49733115 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣關西鎮北山里深坑子3之1號 @ 登記工廠名錄 |
| 國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): MOBILITY HOLDINGS LIMITED | 核准日期: 20140407 | 業別: 自行車零件製造業 | 主要營業項目: 折疊腳踏車及其相關零組件 | 統一編號: 49733115 | 對外事業地址: 臺北市中山區南京東路2段178號7樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市中山區南京東路2段178號7樓 | 國內電話: 03-5878575 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 公司名稱: IKKA-KY | 公司代號: 2250 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司持股逾 10% 大股東名單 |
| 國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): SOL-PLUS (HK) CO., LIMITED | 核准日期: 20230314 | 業別: 投資顧問業 | 主要營業項目: 投資控股 | 統一編號: 49733115 | 對外事業地址: 臺北市中山區南京東路2段178號7樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市中山區南京東路2段178號7樓 | 國內電話: 03-5878575 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 連絡電話: 04-27088526 | 青海路二段266號14F-1 | 廠商序號: C20240529002 @ 寵物食品業者資料 |
登錄日期: 1080423 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
統一編號: 49733115 | 電話號碼: 035878575 | 新竹縣關西鎮北山里深坑子3-1號 @ 出進口廠商登記資料 |
主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 49733115 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣關西鎮北山里深坑子3之1號 @ 登記工廠名錄 |
國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): MOBILITY HOLDINGS LIMITED | 核准日期: 20140407 | 業別: 自行車零件製造業 | 主要營業項目: 折疊腳踏車及其相關零組件 | 統一編號: 49733115 | 對外事業地址: 臺北市中山區南京東路2段178號7樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市中山區南京東路2段178號7樓 | 國內電話: 03-5878575 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
公司名稱: IKKA-KY | 公司代號: 2250 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司持股逾 10% 大股東名單 |
國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): SOL-PLUS (HK) CO., LIMITED | 核准日期: 20230314 | 業別: 投資顧問業 | 主要營業項目: 投資控股 | 統一編號: 49733115 | 對外事業地址: 臺北市中山區南京東路2段178號7樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市中山區南京東路2段178號7樓 | 國內電話: 03-5878575 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
連絡電話: 04-27088526 | 青海路二段266號14F-1 | 廠商序號: C20240529002 @ 寵物食品業者資料 |
[ 搜尋所有 捷邦國際 ... ]
根據姓名 曾淑卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾淑卿 ...) | 作者: 曾薇庭, 張慶宗, 曾淑卿合撰 | 出版機構: 日南慈德宮管委會 | 版次: | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 181 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-98161-0-6 (精裝, 181面, 31公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
| 主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 86612459 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新市區港墘里中山路78巷2之8號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210802 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區新街里元化路224號9樓 @ 長照ABC據點 |
作者: 曾薇庭, 張慶宗, 曾淑卿合撰 | 出版機構: 日南慈德宮管委會 | 版次: | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 181 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-98161-0-6 (精裝, 181面, 31公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 86612459 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新市區港墘里中山路78巷2之8號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210802 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區新街里元化路224號9樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 曾淑卿 ... ]
名稱 捷邦國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 捷邦國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
捷邦國際科技股份有限公司 新竹縣關西鎮北山里深坑子3-1號 | 胡湘麒 | 49733115 | 核准設立 |
捷邦國際有限公司 臺中市西屯區何明里漢口路一段54號2樓 | 曾淑卿 | 94242282 | 核准設立 |
捷邦國際有限公司 臺北市大同區重慶北路3段277號3樓 | | 12938158 | 解散 (092年04月04日 府建商字 第092070748號) |
捷邦國際企業有限公司 高雄市鼓山區中華1路317巷11號1樓 | 王澤中 | 80633219 | 核准設立 |
捷邦國際科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣關西鎮北山里深坑子3-1號 | 負責人: 胡湘麒 | 統編: 49733115 | 核准設立 |
捷邦國際有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何明里漢口路一段54號2樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 94242282 | 核准設立 |
捷邦國際有限公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路3段277號3樓 | 統編: 12938158 | 解散 (092年04月04日 府建商字 第092070748號) |
捷邦國際企業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區中華1路317巷11號1樓 | 負責人: 王澤中 | 統編: 80633219 | 核准設立 |
姓名 曾淑卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曾淑卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
重慶汽車清潔社 新北市土城區延壽路77巷?03弄7號3樓 | 曾淑卿 | 01954861 | 歇業 - 獨資 |
高封實業行 高雄市苓雅區永富街2號1樓 | 曾淑卿 | 10284168 | 歇業 - 獨資 |
吉友飾品行 新北市永和區永平路75號 | 曾淑卿 | 10579424 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068114236) |
雙鳳奇緣 花蓮縣花蓮市國聯里國聯一路一二七號一樓 | 曾淑卿 | 13969827 | 歇業 - 獨資 |
陸地商行 花蓮縣花蓮市國聯里國盛一街二二八號一樓 | 曾淑卿 | 20059372 | 核准設立 - 獨資 |
德記企業社 高雄市鳳山區天興里林森路27號1樓 | 曾淑卿 | 20236530 | 歇業 - 獨資 |
香蜂園養蜂場 臺中市北屯區民德里東山路二段245之1號1樓 | 曾淑卿 | 26807846 | 核准設立 - 獨資 |
酉銓科技有限公司 臺南市仁德區三甲里57-5號1樓 | 曾淑卿 | 28528010 | 核准設立 |
重慶汽車清潔社 登記地址: 新北市土城區延壽路77巷?03弄7號3樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 01954861 | 歇業 - 獨資 |
高封實業行 登記地址: 高雄市苓雅區永富街2號1樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 10284168 | 歇業 - 獨資 |
吉友飾品行 登記地址: 新北市永和區永平路75號 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 10579424 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068114236) |
雙鳳奇緣 登記地址: 花蓮縣花蓮市國聯里國聯一路一二七號一樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 13969827 | 歇業 - 獨資 |
陸地商行 登記地址: 花蓮縣花蓮市國聯里國盛一街二二八號一樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 20059372 | 核准設立 - 獨資 |
德記企業社 登記地址: 高雄市鳳山區天興里林森路27號1樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 20236530 | 歇業 - 獨資 |
香蜂園養蜂場 登記地址: 臺中市北屯區民德里東山路二段245之1號1樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 26807846 | 核准設立 - 獨資 |
酉銓科技有限公司 登記地址: 臺南市仁德區三甲里57-5號1樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 28528010 | 核准設立 |
[ 查詢所有 曾淑卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
|