林秋蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林秋蘭的職稱是董事長, 持有股份數是300000, 公司名稱是川越國際貿易股份有限公司, 統一編號是94242327.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 川越國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 94242327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 川越國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 94242327 |
[ 搜尋所有相關: 林秋蘭 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 94242327 | 電話號碼: 04-24702161 | 臺中市烏日區前竹里中山路一段229巷36弄12號1樓 |
統一編號: 94242327 | 電話號碼: 04-24702161 | 臺中市烏日區前竹里中山路一段229巷36弄12號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 林秋蘭 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 林秋蘭 ...) | 食品業者登錄字號: B-202259936-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 94242327 | 台中市烏日區前竹里中山路一段229巷36弄12號1樓 |
| 食品業者登錄字號: B-194242327-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 94242327 | 台中市烏日區前竹里中山路一段229巷36弄12號1樓 |
食品業者登錄字號: B-202259936-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 94242327 | 台中市烏日區前竹里中山路一段229巷36弄12號1樓 |
食品業者登錄字號: B-194242327-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 94242327 | 台中市烏日區前竹里中山路一段229巷36弄12號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 林秋蘭 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 川越國際貿易 資料。
[ 搜尋所有 川越國際貿易 ... ]
根據姓名 林秋蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林秋蘭 ...) | 事務所名稱: 上昕會計記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市中山區民生東路2段119號7樓之3 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01686號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
事務所名稱: 上昕會計記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市中山區民生東路2段119號7樓之3 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01686號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 林秋蘭 ... ]
名稱 川越國際貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 川越國際貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
川越國際貿易股份有限公司 臺中市烏日區前竹里中山路一段229巷36弄12號1樓 | 林秋蘭 | 94242327 | 核准設立 |
川越國際貿易股份有限公司 登記地址: 臺中市烏日區前竹里中山路一段229巷36弄12號1樓 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 94242327 | 核准設立 |
姓名 林秋蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林秋蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秋蘭肉舖 高雄市苓雅區興中1路429巷肉攤位第11號 | 林秋蘭 | 81056897 | 歇業 - 獨資 |
原民小吃部 宜蘭縣南澳鄉碧候村信義路陽明巷14號 | 林秋蘭 | 82186481 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090903625) |
大千文具玩具行 宜蘭縣五結鄉大吉村大吉路74號 | 朱林秋蘭 | 02434946 | 歇業 - 獨資 |
建美機車行 宜蘭縣羅東鎮南昌里中正南路44號 | 林秋蘭 | 42051873 | 核准設立 - 獨資 |
喜都商行 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯五路八九之三○號一樓 | 林秋蘭 | 92914919 | 歇業 - 獨資 |
全利商店 嘉義縣大林鎮平林里民權路三三號 | 林秋蘭 | 06323230 | 歇業 - 獨資 |
聖和文具店 雲林縣臺西鄉永豐村崙豐路一之三號一樓 | 林秋蘭 | 20033280 | 核准設立 - 獨資 |
鑫暉五金行 雲林縣斗南鎮明昌里延平路2段410巷2之2號 | 林秋蘭 | 39861174 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120024358) |
秋蘭肉舖 登記地址: 高雄市苓雅區興中1路429巷肉攤位第11號 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 81056897 | 歇業 - 獨資 |
原民小吃部 登記地址: 宜蘭縣南澳鄉碧候村信義路陽明巷14號 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 82186481 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090903625) |
大千文具玩具行 登記地址: 宜蘭縣五結鄉大吉村大吉路74號 | 負責人: 朱林秋蘭 | 統編: 02434946 | 歇業 - 獨資 |
建美機車行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮南昌里中正南路44號 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 42051873 | 核准設立 - 獨資 |
喜都商行 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯五路八九之三○號一樓 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 92914919 | 歇業 - 獨資 |
全利商店 登記地址: 嘉義縣大林鎮平林里民權路三三號 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 06323230 | 歇業 - 獨資 |
聖和文具店 登記地址: 雲林縣臺西鄉永豐村崙豐路一之三號一樓 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 20033280 | 核准設立 - 獨資 |
鑫暉五金行 登記地址: 雲林縣斗南鎮明昌里延平路2段410巷2之2號 | 負責人: 林秋蘭 | 統編: 39861174 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120024358) |
[ 查詢所有 林秋蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|