黃明玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃明玲的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是壹壹生技股份有限公司, 統一編號是94246169.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 壹壹生技股份有限公司 | 統一編號: 94246169 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 壹壹生技股份有限公司 | 統一編號: 94246169 |
[ 搜尋所有相關: 黃明玲 @ 董監事資料集 ]
| 電話: 31513088 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市信義區基隆路2段77號5樓之2(B室) @ 醫療器材商資料集 |
電話: 31513088 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市信義區基隆路2段77號5樓之2(B室) @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 壹壹生技 ... ]
根據姓名 黃明玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃明玲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 明玲有限公司 | 統一編號: 90072412 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 明玲有限公司 | 統一編號: 90072412 @ 董監事資料集 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 黃明玲 ... ]
名稱 壹壹生技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 壹壹生技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
壹壹生技股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段77號5樓之2 | 張家崙 | 94246169 | 核准設立 |
壹壹生技股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段77號5樓之2 | 負責人: 張家崙 | 統編: 94246169 | 核准設立 |
姓名 黃明玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 黃明玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明玲有限公司 臺北市中正區漢口街1段85號6樓之6 | 黃明玲 | 90072412 | 核准設立 |
黃婉寧庭園商行 臺北市萬華區峨眉街5號地下一層之55 | 黃明玲 | 42556640 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074100487) |
光明交通有限公司 彰化縣彰化市平和里新平路10號 | 黃明玲 | 59124739 | 核准設立 |
漢昇精密工業股份有限公司 桃園市大園區田心里大觀路364號 | 黃明玲 | 35924325 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-12) |
豐采飲料店 臺北市萬華區峨眉街5號地下1層之20、之21 | 黃明玲 | 42555826 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074104289) |
明玲有限公司 登記地址: 臺北市中正區漢口街1段85號6樓之6 | 負責人: 黃明玲 | 統編: 90072412 | 核准設立 |
黃婉寧庭園商行 登記地址: 臺北市萬華區峨眉街5號地下一層之55 | 負責人: 黃明玲 | 統編: 42556640 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074100487) |
光明交通有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市平和里新平路10號 | 負責人: 黃明玲 | 統編: 59124739 | 核准設立 |
漢昇精密工業股份有限公司 登記地址: 桃園市大園區田心里大觀路364號 | 負責人: 黃明玲 | 統編: 35924325 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-12) |
豐采飲料店 登記地址: 臺北市萬華區峨眉街5號地下1層之20、之21 | 負責人: 黃明玲 | 統編: 42555826 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074104289) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
|