林宜蓉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宜蓉的職稱是董事長, 持有股份數是255000, 所代表法人是紅桃大兆林有限公司, 公司名稱是水土火股份有限公司, 統一編號是94248357.
董監事資料集 資料集的 林宜蓉 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林宜蓉 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: 紅桃大兆林有限公司 | 水土火股份有限公司 | 統一編號: 94248357 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 水土火股份有限公司 | 統一編號: 94248357 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 水土火股份有限公司 | 統一編號: 94248357 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 245000 | 所代表法人: 信昌投資股份有限公司 | 水土火股份有限公司 | 統一編號: 94248357 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: 紅桃大兆林有限公司 | 水土火股份有限公司 | 統一編號: 94248357 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 水土火股份有限公司 | 統一編號: 94248357 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 水土火股份有限公司 | 統一編號: 94248357 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 245000 | 所代表法人: 信昌投資股份有限公司 | 水土火股份有限公司 | 統一編號: 94248357 |
[ 搜尋所有相關: 林宜蓉 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 水土火 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 水土火 ...) | (法國)Sylvie Rivillon 絲勒維・希維雍 | 活動起始日期: 2024/04/25 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (法國)Sylvie Rivillon 絲勒維・希維雍 | 活動起始日期: 2024/04/25 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(法國)Sylvie Rivillon 絲勒維・希維雍 | 活動起始日期: 2024/04/25 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(法國)Sylvie Rivillon 絲勒維・希維雍 | 活動起始日期: 2024/04/25 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 水土火 ... ]
根據姓名 林宜蓉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林宜蓉 ...) | 主事務所所在地: 403 臺中市西區向上北路123巷6號 | 董事長: 林宜蓉 | 設立許可日期: 2011/12/12 | 主要活動地區: 北、中、南 | 主要業務: 一、有關實驗教育實施、公辦民營學校設立與營運行政等業務。 二、有關教育創新、師資培訓及資源整合等業務。 三、有關社會創新組織在人才與資源端能永續發展等業務。 四、有關弱勢族群之教育輔導、關懷扶助等業務... @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 食品業者登錄字號: P-200113591-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 72443150 | 雲林縣北港鎮劉厝里1鄰民樂路417號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: P-200113591-00001-5 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 72443150 | 雲林縣北港鎮民樂路417號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 紅桃大兆林有限公司 | 統一編號: 53103722 @ 董監事資料集 |
| 聯絡電話: 03-3625881 | 郵遞區號: 330 | 會址: 桃園市桃園區建國路101號3樓 | 理事長: 林宜蓉 @ 桃園市立案工會名冊 |
| 作者: 林宜蓉著 | 出版機構: 萬卷樓 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/03 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-478-348-9 (平裝, NT$300, 200面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 團體會址: 桃園市桃園區建國路101號3樓 | 成立日期: 0960816 | 理事長: 林宜蓉 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 臺北市中山區龍江路76巷21號1樓 | 成立日期: 0980503 | 理事長: 林宜蓉 @ 全國性人民團體名冊 |
主事務所所在地: 403 臺中市西區向上北路123巷6號 | 董事長: 林宜蓉 | 設立許可日期: 2011/12/12 | 主要活動地區: 北、中、南 | 主要業務: 一、有關實驗教育實施、公辦民營學校設立與營運行政等業務。 二、有關教育創新、師資培訓及資源整合等業務。 三、有關社會創新組織在人才與資源端能永續發展等業務。 四、有關弱勢族群之教育輔導、關懷扶助等業務... @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
食品業者登錄字號: P-200113591-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 72443150 | 雲林縣北港鎮劉厝里1鄰民樂路417號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: P-200113591-00001-5 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 72443150 | 雲林縣北港鎮民樂路417號 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 紅桃大兆林有限公司 | 統一編號: 53103722 @ 董監事資料集 |
聯絡電話: 03-3625881 | 郵遞區號: 330 | 會址: 桃園市桃園區建國路101號3樓 | 理事長: 林宜蓉 @ 桃園市立案工會名冊 |
作者: 林宜蓉著 | 出版機構: 萬卷樓 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/03 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-478-348-9 (平裝, NT$300, 200面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
團體會址: 桃園市桃園區建國路101號3樓 | 成立日期: 0960816 | 理事長: 林宜蓉 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 臺北市中山區龍江路76巷21號1樓 | 成立日期: 0980503 | 理事長: 林宜蓉 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 林宜蓉 ... ]
名稱 水土火 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 水土火)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
水土火股份有限公司 花蓮縣秀林鄉和平村和平263號 | 林宜蓉 | 94248357 | 核准設立 |
水土火股份有限公司 登記地址: 花蓮縣秀林鄉和平村和平263號 | 負責人: 林宜蓉 | 統編: 94248357 | 核准設立 |
姓名 林宜蓉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林宜蓉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勝隆農產有限公司 雲林縣虎尾鎮中山里中正路182號 | 林宜蓉 | 24256760 | 核准設立 |
紅桃大兆林有限公司 臺北市大安區信義路3段147巷36弄20號 | 林宜蓉 | 53103722 | 核准設立 |
紅桃大兆林有限公司台東分公司 臺東縣臺東市中興路2段191號 | 林宜蓉 | 53776305 | 撤銷 |
紅桃林大兆紅有限公司 臺北市大安區信義路3段147巷36弄20號 | 林宜蓉 | 54668206 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-25) |
大三元車業行 桃園縣中壢市普仁里新中北路227號1樓 | 林宜蓉 | 13770059 | 歇業 - 獨資 |
瑨錩營造有限公司 高雄市苓雅區憲政路123巷6弄5號5樓 | 林宜蓉 | 16472292 | 廢止 (108年11月29日 高市府經商公字 第1085978770號) |
豐翊國際有限公司 臺北市大同區南京西路327號6樓 | 林宜蓉 | 24977232 | 解散 (核准解散日期: 2016-02-25) |
勝隆農產有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮中山里中正路182號 | 負責人: 林宜蓉 | 統編: 24256760 | 核准設立 |
紅桃大兆林有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路3段147巷36弄20號 | 負責人: 林宜蓉 | 統編: 53103722 | 核准設立 |
紅桃大兆林有限公司台東分公司 登記地址: 臺東縣臺東市中興路2段191號 | 負責人: 林宜蓉 | 統編: 53776305 | 撤銷 |
紅桃林大兆紅有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路3段147巷36弄20號 | 負責人: 林宜蓉 | 統編: 54668206 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-25) |
大三元車業行 登記地址: 桃園縣中壢市普仁里新中北路227號1樓 | 負責人: 林宜蓉 | 統編: 13770059 | 歇業 - 獨資 |
瑨錩營造有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區憲政路123巷6弄5號5樓 | 負責人: 林宜蓉 | 統編: 16472292 | 廢止 (108年11月29日 高市府經商公字 第1085978770號) |
豐翊國際有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路327號6樓 | 負責人: 林宜蓉 | 統編: 24977232 | 解散 (核准解散日期: 2016-02-25) |
[ 查詢所有 林宜蓉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
|