黃伯超
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃伯超的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 所代表法人是家恩資產管理有限公司, 公司名稱是超甲組餐飲有限公司, 統一編號是94266827.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 黃伯超 ...) | 食品業者登錄字號: A-278967121-00001-1 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 94266827 | 台北市大安區延吉街228巷1號1樓 |
| 食品業者登錄字號: A-278967121-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 94266827 | 台北市大安區延吉街228巷1號1樓 |
食品業者登錄字號: A-278967121-00001-1 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 94266827 | 台北市大安區延吉街228巷1號1樓 |
食品業者登錄字號: A-278967121-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 94266827 | 台北市大安區延吉街228巷1號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃伯超 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 超甲組餐飲 資料。
[ 搜尋所有 超甲組餐飲 ... ]
根據姓名 黃伯超 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃伯超 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超淘氣餐飲股份有限公司 | 統一編號: 94172820 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-22261133 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: Z10200007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市中和區中原里中山路二段562號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-22261133 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: Z10200007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市中和區中原里中山路二段562號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照B據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超淘氣餐飲股份有限公司 | 統一編號: 94172820 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-22261133 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: Z10200007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市中和區中原里中山路二段562號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-22261133 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: Z10200007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市中和區中原里中山路二段562號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 黃伯超 ... ]
名稱 超甲組餐飲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 超甲組餐飲)
超甲組餐飲有限公司 登記地址: 臺北市大安區延吉街228巷1號1樓 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 94266827 | 核准設立 |
超甲組餐飲有限公司通化店 登記地址: 臺北市大安區通安里通化街8號 | 統編: 93154900 | 核准設立 |
姓名 黃伯超 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 黃伯超)
超淘氣餐飲股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中安街32號 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 94172820 | 核准設立 |
龍鳳企業社 登記地址: 新北市板橋區忠孝路196號之21樓 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 78893081 | 核准設立 - 獨資 |
自強康健股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段203之1號8樓 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 83202158 | 核准設立 |
家恩資產管理有限公司 登記地址: 臺北市大安區通化街8號1樓 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 83599756 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
|