李仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李仁的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是巨采投資有限公司, 統一編號是94268260.
| 統一編號: 94268260 | 電話號碼: 02-27113247 | 臺北市大安區和平東路1段248巷17號7樓之3 |
統一編號: 94268260 | 電話號碼: 02-27113247 | 臺北市大安區和平東路1段248巷17號7樓之3 |
[ 搜尋所有相關: 李仁 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 巨采投資 資料。
[ 搜尋所有 巨采投資 ... ]
根據姓名 李仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李仁 ...) | 公司統編: 53770267 | 臺北市內湖區安康路93巷2弄4號1樓 | 設立核准日期: 20120530 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/26 | 特約迄日: 2020/03/25 | 機構電話: 0905670449 | 機構負責人姓名: 李志禮 | 機構代碼: B40300003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 基隆市仁愛區愛三路124號5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/26 | 特約迄日: 2020/03/25 | 機構電話: 0905670449 | 機構負責人姓名: 李志禮 | 機構代碼: B40300003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 基隆市仁愛區愛三路124號5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/26 | 特約迄日: 2020/03/25 | 機構電話: 0905670449 | 機構負責人姓名: 李志禮 | 機構代碼: B40300003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 基隆市仁愛區愛三路124號5樓 @ 長照B據點 |
| 作者: 李仁富作 | 出版機構: 李仁富 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 158 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7112-9 (精裝, NT$300, 158面, 22公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 事務所名稱: 李仁欽記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市,桃園市 | 事務所地址: 新北市板橋區大智街71巷13弄3號4樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1190號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/03/26 | 特約迄日: 2023/03/25 | 機構電話: 0905670449 | 機構負責人姓名: 李志禮 | 機構代碼: B40300003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 基隆市仁愛區愛三路124號5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/03/26 | 特約迄日: 2023/03/25 | 機構電話: 0905670449 | 機構負責人姓名: 李志禮 | 機構代碼: B40300003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 基隆市仁愛區愛三路124號5樓 @ 長照C據點 |
公司統編: 53770267 | 臺北市內湖區安康路93巷2弄4號1樓 | 設立核准日期: 20120530 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/26 | 特約迄日: 2020/03/25 | 機構電話: 0905670449 | 機構負責人姓名: 李志禮 | 機構代碼: B40300003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 基隆市仁愛區愛三路124號5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/26 | 特約迄日: 2020/03/25 | 機構電話: 0905670449 | 機構負責人姓名: 李志禮 | 機構代碼: B40300003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 基隆市仁愛區愛三路124號5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/26 | 特約迄日: 2020/03/25 | 機構電話: 0905670449 | 機構負責人姓名: 李志禮 | 機構代碼: B40300003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 基隆市仁愛區愛三路124號5樓 @ 長照B據點 |
作者: 李仁富作 | 出版機構: 李仁富 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 158 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7112-9 (精裝, NT$300, 158面, 22公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
事務所名稱: 李仁欽記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市,桃園市 | 事務所地址: 新北市板橋區大智街71巷13弄3號4樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1190號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/03/26 | 特約迄日: 2023/03/25 | 機構電話: 0905670449 | 機構負責人姓名: 李志禮 | 機構代碼: B40300003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 基隆市仁愛區愛三路124號5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/03/26 | 特約迄日: 2023/03/25 | 機構電話: 0905670449 | 機構負責人姓名: 李志禮 | 機構代碼: B40300003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 基隆市仁愛區愛三路124號5樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 李仁 ... ]
名稱 巨采投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 巨采投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
巨采投資有限公司 臺北市大安區和平東路1段248巷17號7樓之3 | 李仁 | 94268260 | 核准設立 |
巨采投資有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路1段248巷17號7樓之3 | 負責人: 李仁 | 統編: 94268260 | 核准設立 |
姓名 李仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李仁佳自營計程車行 高雄市前鎮區瑞北里精忠街67號 | 李仁佳 | 06700281 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160206100) |
李仁宗工程行 新北市新店區三民路84巷19號1樓 | 李仁宗 | 31684416 | 核准設立 - 獨資 |
李仁添工作室 苗栗縣三義鄉廣盛村38鄰廣聲新城64號 | 李仁添 | 80969826 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1081000729) |
李仁安自營計程車行 新北市蘆洲區信義路3?77號?0樓 | 李仁安 | 01541378 | 核准設立 - 獨資 |
李仁風自營計程車行 臺北市松山區新東街16巷9號1樓 | 李仁風 | 21236875 | 歇業 - 獨資 |
香港商永佳採源有限公司台灣分公司 臺北市承德路四段300號2樓 | 李仁龍 李仁龍 | 23469414 | 核准認許 |
李仁德自營計程車行 臺北市士林區中山北路5段811巷31弄8號2樓 | 李仁德 | 31167406 | 歇業 - 獨資 |
李仁宗自營計程車行 新北市汐止區水源路2段72巷5?7號?0樓 | 李仁宗 | 36076073 | 核准設立 - 獨資 |
李仁佳自營計程車行 登記地址: 高雄市前鎮區瑞北里精忠街67號 | 負責人: 李仁佳 | 統編: 06700281 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160206100) |
李仁宗工程行 登記地址: 新北市新店區三民路84巷19號1樓 | 負責人: 李仁宗 | 統編: 31684416 | 核准設立 - 獨資 |
李仁添工作室 登記地址: 苗栗縣三義鄉廣盛村38鄰廣聲新城64號 | 負責人: 李仁添 | 統編: 80969826 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1081000729) |
李仁安自營計程車行 登記地址: 新北市蘆洲區信義路3?77號?0樓 | 負責人: 李仁安 | 統編: 01541378 | 核准設立 - 獨資 |
李仁風自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區新東街16巷9號1樓 | 負責人: 李仁風 | 統編: 21236875 | 歇業 - 獨資 |
香港商永佳採源有限公司台灣分公司 登記地址: 臺北市承德路四段300號2樓 | 負責人: 李仁龍 李仁龍 | 統編: 23469414 | 核准認許 |
李仁德自營計程車行 登記地址: 臺北市士林區中山北路5段811巷31弄8號2樓 | 負責人: 李仁德 | 統編: 31167406 | 歇業 - 獨資 |
李仁宗自營計程車行 登記地址: 新北市汐止區水源路2段72巷5?7號?0樓 | 負責人: 李仁宗 | 統編: 36076073 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李仁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
|