賴素玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴素玲的職稱是監察人, 持有股份數是258, 公司名稱是利和運輸股份有限公司, 統一編號是94654988.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 422 | 所代表法人: | 利和運輸股份有限公司 | 統一編號: 94654988 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 422 | 所代表法人: | 利和運輸股份有限公司 | 統一編號: 94654988 |
[ 搜尋所有相關: 賴素玲 @ 董監事資料集 ]
無其他 利和運輸 資料。
[ 搜尋所有 利和運輸 ... ]
根據姓名 賴素玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴素玲 ...) | (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2510 | 所代表法人: | 利偉運輸股份有限公司 | 統一編號: 81138407 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利富交通股份有限公司 | 統一編號: 84442640 @ 董監事資料集 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2510 | 所代表法人: | 利偉運輸股份有限公司 | 統一編號: 81138407 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利富交通股份有限公司 | 統一編號: 84442640 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 賴素玲 ... ]
名稱 利和運輸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 利和運輸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
利和運輸股份有限公司 高雄市鳳山區文德里文澄街119號3樓 | 賴憲昌 | 94654988 | 核准設立 |
利和運輸股份有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區文德里文澄街119號3樓 | 負責人: 賴憲昌 | 統編: 94654988 | 核准設立 |
姓名 賴素玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 賴素玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鈞鼎行 宜蘭縣羅東鎮大新里站前路12號一樓 | 賴素玲 | 30342193 | 核准設立 - 獨資 |
微酵食品行 臺中市潭子區潭陽里潭興路二段421號 | 賴素玲 | 80060671 | 核准設立 - 獨資 |
宏吉電器行 桃園縣桃園市豐林里建國路181號1樓 | 賴素玲 | 87715720 | 核准設立 - 獨資 |
鈞鼎行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮大新里站前路12號一樓 | 負責人: 賴素玲 | 統編: 30342193 | 核准設立 - 獨資 |
微酵食品行 登記地址: 臺中市潭子區潭陽里潭興路二段421號 | 負責人: 賴素玲 | 統編: 80060671 | 核准設立 - 獨資 |
宏吉電器行 登記地址: 桃園縣桃園市豐林里建國路181號1樓 | 負責人: 賴素玲 | 統編: 87715720 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|