潘慧君
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名潘慧君的職稱是董事, 持有股份數是370000, 公司名稱是辰奕科技有限公司, 統一編號是95439467.
無其他 辰奕科技 資料。
[ 搜尋所有 辰奕科技 ... ]
根據姓名 潘慧君 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 潘慧君 ...) | (中華民國)默默;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)默默;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)默默;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)默默;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國) 默默;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國) 默默;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡芝芬;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡芝芬;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)默默;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)默默;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)默默;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)默默;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國) 默默;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國) 默默;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡芝芬;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡芝芬;(中華民國)許靜淑;(中華民國)林春秀;(中華民國)潘慧君 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 潘慧君 ... ]
名稱 辰奕科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 辰奕科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
辰奕科技有限公司 桃園市平鎮區華隆街56巷4號(1樓) | 潘慧君 | 95439467 | 核准設立 |
辰奕科技有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區華隆街56巷4號(1樓) | 負責人: 潘慧君 | 統編: 95439467 | 核准設立 |
姓名 潘慧君 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 潘慧君)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
築北企業有限公司 臺北市信義區基隆路1段149號5樓之1 | 潘慧君 | 23854177 | 核准設立 |
明光機械洗染店 高雄市苓雅區福安路253號 | 潘慧君 | 80851740 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861143500) |
成禾商店 新北市新莊區裕民街120號 | 潘慧君 | 82307204 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108171592) |
勝翔企業社 彰化縣大村鄉南勢村南二橫巷臨5之3號1樓 | 潘慧君 | 88587293 | 核准設立 - 獨資 |
吉時買企業社 臺中市北區長青里陝西七街65之5號 | 潘慧君 | 94459275 | 核准設立 - 獨資 |
築北企業有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段149號5樓之1 | 負責人: 潘慧君 | 統編: 23854177 | 核准設立 |
明光機械洗染店 登記地址: 高雄市苓雅區福安路253號 | 負責人: 潘慧君 | 統編: 80851740 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861143500) |
成禾商店 登記地址: 新北市新莊區裕民街120號 | 負責人: 潘慧君 | 統編: 82307204 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108171592) |
勝翔企業社 登記地址: 彰化縣大村鄉南勢村南二橫巷臨5之3號1樓 | 負責人: 潘慧君 | 統編: 88587293 | 核准設立 - 獨資 |
吉時買企業社 登記地址: 臺中市北區長青里陝西七街65之5號 | 負責人: 潘慧君 | 統編: 94459275 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
|