李翊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李翊的職稱是董事長, 持有股份數是55550, 公司名稱是翊菲吉祥股份有限公司, 統一編號是95461621.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 55550 | 所代表法人: | 翊菲吉祥股份有限公司 | 統一編號: 95461621 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 55550 | 所代表法人: | 翊菲吉祥股份有限公司 | 統一編號: 95461621 |
[ 搜尋所有相關: 李翊 @ 董監事資料集 ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 111100 | 所代表法人: 翊菲吉祥股份有限公司 | 哈哈哈國際股份有限公司 | 統一編號: 00109384 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 111100 | 所代表法人: 翊菲吉祥股份有限公司 | 哈哈哈國際股份有限公司 | 統一編號: 00109384 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 翊菲吉祥 ... ]
根據姓名 李翊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李翊 ...) | (中華民國)李翊君 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: (全區對號座席) @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)李翊君 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: (全區對號座席) @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李翊君 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: (全區對號座席) @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| | 活動起始日期: 2020/12/05 | 活動結束日期: 2020/12/06 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 國立傳統藝術中心臺灣音樂館、世新大學廣播電視電影學系 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心臺灣音樂館、世新大學廣播電視電影學系 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 12 2 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 李翊禎/李翊禎 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 10 6 2019 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 姓名: 李翊嘉 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 049-2311730 | 南投縣草屯鎮太平路2段110號 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)李翊君 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: (全區對號座席) @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)李翊君 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: (全區對號座席) @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李翊君 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: (全區對號座席) @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 活動起始日期: 2020/12/05 | 活動結束日期: 2020/12/06 @ 新住民主題區藝文活動 |
國立傳統藝術中心臺灣音樂館、世新大學廣播電視電影學系 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心臺灣音樂館、世新大學廣播電視電影學系 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 12 2 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 李翊禎/李翊禎 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 10 6 2019 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物 @ 違規化粧品廣告資料集 |
姓名: 李翊嘉 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 049-2311730 | 南投縣草屯鎮太平路2段110號 @ 地政士開業資料 |
[ 搜尋所有 李翊 ... ]
名稱 翊菲吉祥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 翊菲吉祥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翊菲吉祥股份有限公司 新北市板橋區板新路17號2樓 | 李翊 | 95461621 | 核准設立 |
翊菲吉祥股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區板新路17號2樓 | 負責人: 李翊 | 統編: 95461621 | 核准設立 |
姓名 李翊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李翊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翊家人滷味 臺北市北投區中央北路1段127號 | 李翊暘 | 26235729 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084108896) |
翊芸商行 臺北市中山區林森北路416巷3號4樓之7 | 李翊安 | 42515058 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094102573) |
翊家工程行 臺東縣大武鄉尚武村客庄路三十四號 | 李翊豪 | 47763252 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080115550) |
翊創新事業有限公司 臺北市信義區松山路219號 | 李翊宏 | 50765682 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-06) |
翊綾國際有限公司 新北市五股區五權二路7號 | 李翊綾 | 82921356 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-03) |
翊煌國際有限公司 臺中市南屯區三厝里河南路四段496號5樓之6 | 李翊弘 | 83938524 | 核准設立 |
翊曌工作室 新北市中和區中和路324巷16號(1樓) | 李翊綺 | 85447143 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1098164034) |
活翊圓滾運動館 臺南市新營區新北里三興街87之1號1樓 | 李翊宸 | 85629869 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100052454) |
翊家人滷味 登記地址: 臺北市北投區中央北路1段127號 | 負責人: 李翊暘 | 統編: 26235729 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084108896) |
翊芸商行 登記地址: 臺北市中山區林森北路416巷3號4樓之7 | 負責人: 李翊安 | 統編: 42515058 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094102573) |
翊家工程行 登記地址: 臺東縣大武鄉尚武村客庄路三十四號 | 負責人: 李翊豪 | 統編: 47763252 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080115550) |
翊創新事業有限公司 登記地址: 臺北市信義區松山路219號 | 負責人: 李翊宏 | 統編: 50765682 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-06) |
翊綾國際有限公司 登記地址: 新北市五股區五權二路7號 | 負責人: 李翊綾 | 統編: 82921356 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-03) |
翊煌國際有限公司 登記地址: 臺中市南屯區三厝里河南路四段496號5樓之6 | 負責人: 李翊弘 | 統編: 83938524 | 核准設立 |
翊曌工作室 登記地址: 新北市中和區中和路324巷16號(1樓) | 負責人: 李翊綺 | 統編: 85447143 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1098164034) |
活翊圓滾運動館 登記地址: 臺南市新營區新北里三興街87之1號1樓 | 負責人: 李翊宸 | 統編: 85629869 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100052454) |
[ 查詢所有 李翊 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
|