林傳凱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林傳凱的職稱是董事長, 持有股份數是2800000, 所代表法人是凱銳汽車股份有限公司, 公司名稱是凱騰鈴木汽車股份有限公司, 統一編號是95491532.
董監事資料集 資料集的 林傳凱 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林傳凱 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: 尚騰汽車股份有限公司 | 凱騰鈴木汽車股份有限公司 | 統一編號: 95491532 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 凱騰鈴木汽車股份有限公司 | 統一編號: 95491532 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: 凱銳汽車股份有限公司 | 凱騰鈴木汽車股份有限公司 | 統一編號: 95491532 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: 尚騰汽車股份有限公司 | 凱騰鈴木汽車股份有限公司 | 統一編號: 95491532 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 凱騰鈴木汽車股份有限公司 | 統一編號: 95491532 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: 凱銳汽車股份有限公司 | 凱騰鈴木汽車股份有限公司 | 統一編號: 95491532 |
[ 搜尋所有相關: 林傳凱 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 95491532 | 電話號碼: | 臺北市內湖區陽光街300號7樓 |
統一編號: 95491532 | 電話號碼: | 臺北市內湖區陽光街300號7樓 |
[ 搜尋所有相關: 林傳凱 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 凱騰鈴木汽車 資料。
[ 搜尋所有 凱騰鈴木汽車 ... ]
根據姓名 林傳凱 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林傳凱 ...) | 開始時間: 2022-07-08T11:08:00+08:00 | 結束時間: 2022-08-28T00:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523130 | 地點: 雲林縣 斗六市 | 地址: 雲林縣文化觀光處1樓兒童圖書室幼兒區 (雲林縣斗六市大學路三段310號) | 參與者: | 收費: | 描述: 人生練習題系列講座首發場講師—林傳凱教授,任教於國立中山大學社會學系,為知名講者與研究者,並同時兼具專業顧問、策展人、創作者等多元身分。自2018年起迄今,傳凱教授已受邀至全台校園及地方分享逾千場講座... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 總機電話: (02)5582-1818 | 公司代號: 2255 | 住址: 臺北市內湖區陽光街300號7樓之2 | 成立日期: 20040811 | 凱銳光電股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/08 | 折扣資訊: 信用卡、超商、ATM轉帳 @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/08 @ 文化部研習課程 |
| 主要產品: 269其他電子零組件、272通訊傳播設備、273視聽電子產品、275量測、導航、控制設備及鐘錶 | 統一編號: 27420770 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市前鎮區鎮北里鎮北里中四路6號(4樓、5樓) @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 24250000 | 所代表法人: 凱銳汽車股份有限公司 | 傳喬投資股份有限公司 | 統一編號: 90448950 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18731765 | 所代表法人: 凱銳控股股份有限公司 | 凱銳光電股份有限公司 | 統一編號: 27420770 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 273800 | 所代表法人: 凱銳控股股份有限公司 | 凱銳汽車股份有限公司 | 統一編號: 34604232 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2022-07-08T11:08:00+08:00 | 結束時間: 2022-08-28T00:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523130 | 地點: 雲林縣 斗六市 | 地址: 雲林縣文化觀光處1樓兒童圖書室幼兒區 (雲林縣斗六市大學路三段310號) | 參與者: | 收費: | 描述: 人生練習題系列講座首發場講師—林傳凱教授,任教於國立中山大學社會學系,為知名講者與研究者,並同時兼具專業顧問、策展人、創作者等多元身分。自2018年起迄今,傳凱教授已受邀至全台校園及地方分享逾千場講座... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
總機電話: (02)5582-1818 | 公司代號: 2255 | 住址: 臺北市內湖區陽光街300號7樓之2 | 成立日期: 20040811 | 凱銳光電股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/08 | 折扣資訊: 信用卡、超商、ATM轉帳 @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/08 @ 文化部研習課程 |
主要產品: 269其他電子零組件、272通訊傳播設備、273視聽電子產品、275量測、導航、控制設備及鐘錶 | 統一編號: 27420770 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市前鎮區鎮北里鎮北里中四路6號(4樓、5樓) @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 24250000 | 所代表法人: 凱銳汽車股份有限公司 | 傳喬投資股份有限公司 | 統一編號: 90448950 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18731765 | 所代表法人: 凱銳控股股份有限公司 | 凱銳光電股份有限公司 | 統一編號: 27420770 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 273800 | 所代表法人: 凱銳控股股份有限公司 | 凱銳汽車股份有限公司 | 統一編號: 34604232 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林傳凱 ... ]
名稱 凱騰鈴木汽車 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 凱騰鈴木汽車)
姓名 林傳凱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林傳凱)
正凱文化有限公司 登記地址: 新北市淡水區紅樹林路29號9樓 | 負責人: 林傳凱 | 統編: 91121398 | 核准設立 |
凱銳汽車股份有限公司濱江分公司 登記地址: 臺北市中山區濱江街285號及287號 | 負責人: 林傳凱 | 統編: 24249207 | 核准設立 |
凱銳控股股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區陽光街300號7樓 | 負責人: 林傳凱 | 統編: 24816898 | 核准設立 |
凱銳光電股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區陽光街300號7樓之2 | 負責人: 林傳凱 | 統編: 27420770 | 核准設立 |
凱銳汽車股份有限公司新莊分公司 登記地址: 新北市新莊區化成路三七號 | 負責人: 林傳凱 | 統編: 27505088 | 核准設立 |
凱銳汽車股份有限公司 登記地址: 新北市中和區板南路468號 | 負責人: 林傳凱 | 統編: 34604232 | 核准設立 |
凱益能源股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區陽光街300號7樓 | 負責人: 林傳凱 | 統編: 55655349 | 核准設立 |
凱銳能源股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區陽光街300號7樓 | 負責人: 林傳凱 | 統編: 82806784 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林傳凱 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|