陳信甫
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳信甫的職稱是董事, 持有股份數是10000, 公司名稱是萬興生命禮儀有限公司, 統一編號是95494502.
無其他 萬興生命禮儀 資料。
[ 搜尋所有 萬興生命禮儀 ... ]
根據姓名 陳信甫 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳信甫 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1330000 | 所代表法人: | 信甫能源科技有限公司 | 統一編號: 83573448 @ 董監事資料集 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10400000 | 所代表法人: | 穎信牧場股份有限公司 | 統一編號: 91116085 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 96909276 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市東區東門里振興路162巷16弄16號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: (03)9256378 | 牙醫診所 | 服務項目: 門診診療 | 宜蘭縣宜蘭市縣政一街7號1樓 | 醫事機構代碼: 3734011489 @ 健保特約醫事機構-診所 |
| 開放時間緊急連絡電話: 診間 | AED地點描述: 診間 | 周一至周五起: 10:00:00 | 周一至周五迄: 19:00:00 | 宜蘭縣宜蘭市縣政一街7號1樓 @ AED位置資訊 |
| 負責人姓名: 陳信甫 | 統一編號: 83148606 | 所在地: 花蓮縣花蓮市民意里化道路89巷2號3樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1330000 | 所代表法人: | 信甫能源科技有限公司 | 統一編號: 83573448 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 @ 文化部研習課程 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10400000 | 所代表法人: | 穎信牧場股份有限公司 | 統一編號: 91116085 @ 董監事資料集 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 96909276 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市東區東門里振興路162巷16弄16號 @ 登記工廠名錄 |
電話: (03)9256378 | 牙醫診所 | 服務項目: 門診診療 | 宜蘭縣宜蘭市縣政一街7號1樓 | 醫事機構代碼: 3734011489 @ 健保特約醫事機構-診所 |
開放時間緊急連絡電話: 診間 | AED地點描述: 診間 | 周一至周五起: 10:00:00 | 周一至周五迄: 19:00:00 | 宜蘭縣宜蘭市縣政一街7號1樓 @ AED位置資訊 |
負責人姓名: 陳信甫 | 統一編號: 83148606 | 所在地: 花蓮縣花蓮市民意里化道路89巷2號3樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
[ 搜尋所有 陳信甫 ... ]
名稱 萬興生命禮儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 萬興生命禮儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬興生命禮儀有限公司 高雄市三民區民族一路265巷6弄20號 | 陳信甫 | 95494502 | 核准設立 |
萬興生命禮儀有限公司 登記地址: 高雄市三民區民族一路265巷6弄20號 | 負責人: 陳信甫 | 統編: 95494502 | 核准設立 |
姓名 陳信甫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳信甫)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
信甫能源科技有限公司 臺南市新營區新北里新北二街9巷11號1樓 | 陳信甫 | 83573448 | 核准設立 |
甫安鋁業工程行 新北市板橋區互助街106號 | 陳信甫 | 94873978 | 核准設立 - 獨資 |
我形地產開發事業有限公司 花蓮縣花蓮市民意里化道路89巷2號3樓 | 陳信甫 | 54587035 | 解散 (核准解散日期: 2014-09-03) |
合將工程有限公司 臺中市烏日區健行南路11號11樓之5 | 陳信甫 | 54905931 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-07) |
穎信牧場股份有限公司 臺南市新營區新北里新北二街9巷11號1樓 | 陳信甫 | 91116085 | 核准設立 |
信福萬穗蘭花園藝有限公司 彰化縣田尾鄉正義村民和巷46號 | 陳信甫 | 28133109 | 核准設立 |
艾狄創意生活夢工作室 臺北市中正區濟南路2段46號幸安市場1樓0044號 | 陳信甫 | 72991888 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074119326) |
天邦瓦斯行 新北市新莊區中港路417巷5號 | 陳信甫 | 09610221 | 歇業 - 獨資 |
信甫能源科技有限公司 登記地址: 臺南市新營區新北里新北二街9巷11號1樓 | 負責人: 陳信甫 | 統編: 83573448 | 核准設立 |
甫安鋁業工程行 登記地址: 新北市板橋區互助街106號 | 負責人: 陳信甫 | 統編: 94873978 | 核准設立 - 獨資 |
我形地產開發事業有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市民意里化道路89巷2號3樓 | 負責人: 陳信甫 | 統編: 54587035 | 解散 (核准解散日期: 2014-09-03) |
合將工程有限公司 登記地址: 臺中市烏日區健行南路11號11樓之5 | 負責人: 陳信甫 | 統編: 54905931 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-07) |
穎信牧場股份有限公司 登記地址: 臺南市新營區新北里新北二街9巷11號1樓 | 負責人: 陳信甫 | 統編: 91116085 | 核准設立 |
信福萬穗蘭花園藝有限公司 登記地址: 彰化縣田尾鄉正義村民和巷46號 | 負責人: 陳信甫 | 統編: 28133109 | 核准設立 |
艾狄創意生活夢工作室 登記地址: 臺北市中正區濟南路2段46號幸安市場1樓0044號 | 負責人: 陳信甫 | 統編: 72991888 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074119326) |
天邦瓦斯行 登記地址: 新北市新莊區中港路417巷5號 | 負責人: 陳信甫 | 統編: 09610221 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳信甫 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
|