吳美琪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳美琪的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是佳芙國際有限公司, 統一編號是96649407.
| 處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 3384 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 3384 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 佳芙國際 ... ]
根據姓名 吳美琪 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳美琪 ...) | (中華民國)福利社 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)福利社 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市新莊區新樹路三一五巷一九弄一、三號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 重雋股份有限公司 | 統一編號: 43949150 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬齊進出口貿易股份有限公司 | 統一編號: 50846545 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 軒喬國際有限公司 | 統一編號: 54253001 @ 董監事資料集 |
(中華民國)福利社 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)福利社 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
產品中類: | 廠址: 新北市新莊區新樹路三一五巷一九弄一、三號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 重雋股份有限公司 | 統一編號: 43949150 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬齊進出口貿易股份有限公司 | 統一編號: 50846545 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 軒喬國際有限公司 | 統一編號: 54253001 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳美琪 ... ]
名稱 佳芙國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 佳芙國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳芙國際貿易有限公司 新北市三重區仁愛街315巷5號(1樓) | 詹明恭 | 86197312 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-06) |
佳芙國際有限公司 苗栗縣通霄鎮內湖里烏眉路760號 | 吳美琪 | 96649407 | 核准設立 |
佳芙國際有限公司 臺北市松山區八德路二段383號9樓之8 | | 23752214 | 撤銷 |
佳芙國際貿易有限公司 登記地址: 新北市三重區仁愛街315巷5號(1樓) | 負責人: 詹明恭 | 統編: 86197312 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-06) |
佳芙國際有限公司 登記地址: 苗栗縣通霄鎮內湖里烏眉路760號 | 負責人: 吳美琪 | 統編: 96649407 | 核准設立 |
佳芙國際有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路二段383號9樓之8 | 統編: 23752214 | 撤銷 |
姓名 吳美琪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳美琪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳美琪工作室 臺南市新營區大宏里大同路14之3號2樓 | 吳美琪 | 00298667 | 核准設立 - 獨資 |
普炫美髮設計 臺南市東區東光里凱旋路316號1樓 | 吳美琪 | 10198086 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050877719) |
使無變有工作室 臺北市松山區民權東路3段102號8樓 | 吳美琪 | 02342073 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084107069) |
成鴻貿易商行 高雄市前鎮區草衙里佛佑路168巷10號 | 吳美琪 | 17859553 | 核准設立 - 獨資 |
安克企業社 桃園市龍潭區武漢里21鄰中興路九龍段276巷74弄7號1樓 | 吳美琪 | 41038965 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059011109) |
軒喬國際有限公司 臺中市西屯區惠來里市政路500號10樓之3 | 吳美琪 | 54253001 | 核准設立 |
金芙實業社 臺中市南區樹義里福田二街338號2樓 | 吳美琪 | 82635017 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090862499) |
臻麵包有限公司 臺中市太平區勤益里中山路一段274號1樓 | 吳美琪 | 82894978 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-30) |
吳美琪工作室 登記地址: 臺南市新營區大宏里大同路14之3號2樓 | 負責人: 吳美琪 | 統編: 00298667 | 核准設立 - 獨資 |
普炫美髮設計 登記地址: 臺南市東區東光里凱旋路316號1樓 | 負責人: 吳美琪 | 統編: 10198086 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050877719) |
使無變有工作室 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段102號8樓 | 負責人: 吳美琪 | 統編: 02342073 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084107069) |
成鴻貿易商行 登記地址: 高雄市前鎮區草衙里佛佑路168巷10號 | 負責人: 吳美琪 | 統編: 17859553 | 核准設立 - 獨資 |
安克企業社 登記地址: 桃園市龍潭區武漢里21鄰中興路九龍段276巷74弄7號1樓 | 負責人: 吳美琪 | 統編: 41038965 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059011109) |
軒喬國際有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠來里市政路500號10樓之3 | 負責人: 吳美琪 | 統編: 54253001 | 核准設立 |
金芙實業社 登記地址: 臺中市南區樹義里福田二街338號2樓 | 負責人: 吳美琪 | 統編: 82635017 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090862499) |
臻麵包有限公司 登記地址: 臺中市太平區勤益里中山路一段274號1樓 | 負責人: 吳美琪 | 統編: 82894978 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-30) |
[ 查詢所有 吳美琪 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
|