劉貞伶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉貞伶的職稱是董事, 持有股份數是22500, 公司名稱是家校愿股份有限公司, 統一編號是96681243.
董監事資料集 資料集的 劉貞伶 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉貞伶 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 27500 | 所代表法人: | 家校愿股份有限公司 | 統一編號: 96681243 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 家校愿股份有限公司 | 統一編號: 96681243 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 27500 | 所代表法人: | 家校愿股份有限公司 | 統一編號: 96681243 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 家校愿股份有限公司 | 統一編號: 96681243 |
[ 搜尋所有相關: 劉貞伶 @ 董監事資料集 ]
無其他 家校愿 資料。
[ 搜尋所有 家校愿 ... ]
根據姓名 劉貞伶 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉貞伶 ...) | (中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)高雄科技大學典雅國樂社111級 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: 索票方式:典雅國樂社IG詢問,索票表單:https://docs.google.com/....../1FAIpQLSek5px3....../viewform @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)高雄科技大學典雅國樂社111級 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: 索票方式:典雅國樂社IG詢問,索票表單:https://docs.google.com/....../1FAIpQLSek5px3....../viewform @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)高雄科技大學典雅國樂社111級 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: 索票方式:典雅國樂社IG詢問,索票表單:https://docs.google.com/....../1FAIpQLSek5px3....../viewform @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 電話: 07-3820366 | 總機構代號: 204 | 機構代號: 2040145 | 負責人: 劉貞伶 | 地址: 高雄市三民區建興路391-1號 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/12/04 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: (07)7353857 | 機構負責人姓名: 劉貞伶 | 機構代碼: 1X1500066 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳥松區澄新一街116號1樓 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)高雄科技大學典雅國樂社111級 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: 索票方式:典雅國樂社IG詢問,索票表單:https://docs.google.com/....../1FAIpQLSek5px3....../viewform @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)高雄科技大學典雅國樂社111級 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: 索票方式:典雅國樂社IG詢問,索票表單:https://docs.google.com/....../1FAIpQLSek5px3....../viewform @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)高雄科技大學典雅國樂社111級 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: 索票方式:典雅國樂社IG詢問,索票表單:https://docs.google.com/....../1FAIpQLSek5px3....../viewform @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
電話: 07-3820366 | 總機構代號: 204 | 機構代號: 2040145 | 負責人: 劉貞伶 | 地址: 高雄市三民區建興路391-1號 @ 金融機構基本資料查詢 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/12/04 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: (07)7353857 | 機構負責人姓名: 劉貞伶 | 機構代碼: 1X1500066 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳥松區澄新一街116號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 劉貞伶 ... ]
名稱 家校愿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 家校愿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
家校愿股份有限公司 臺北市中山區松江路185號9樓之6 | 許書銘 | 96681243 | 核准設立 |
家校愿股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路185號9樓之6 | 負責人: 許書銘 | 統編: 96681243 | 核准設立 |
姓名 劉貞伶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉貞伶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弗德瑞小吃店 高雄市新興區中正3路68號1樓 | 劉貞伶 | 20441883 | 歇業 - 獨資 |
織穗的店 臺中市南屯區三厝里三和街30號1樓 | 劉貞伶 | 25225723 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030708742) |
心心小吃店 臺北市文山區興隆路4段76號 | 劉貞伶 | 42420476 | 停業 (停業起迄日期 106年06月07日 至 107年06月06日) - 獨資 |
康樂富科技行銷有限公司 臺北市中山區松江路185號9樓之6 | 劉貞伶 | 50892478 | 核准設立 |
仟宥企業有限公司 新竹縣新豐鄉中崙村中崙307-4號 | 劉貞伶 | 55872063 | 核准設立 |
我行我速食專賣店 臺東縣臺東市自強里正氣北路170號一樓 | 劉貞伶 | 85794570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110195642) |
丞齊行銷企業 臺中市北區錦祥里進化路575號13樓之2 | 劉貞伶 | 87250927 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110884603) |
羊家號羊肉 高雄市苓雅區文橫二路2巷6號1樓 | 劉貞伶 | 94717061 | 核准設立 - 獨資 |
弗德瑞小吃店 登記地址: 高雄市新興區中正3路68號1樓 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 20441883 | 歇業 - 獨資 |
織穗的店 登記地址: 臺中市南屯區三厝里三和街30號1樓 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 25225723 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030708742) |
心心小吃店 登記地址: 臺北市文山區興隆路4段76號 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 42420476 | 停業 (停業起迄日期 106年06月07日 至 107年06月06日) - 獨資 |
康樂富科技行銷有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路185號9樓之6 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 50892478 | 核准設立 |
仟宥企業有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉中崙村中崙307-4號 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 55872063 | 核准設立 |
我行我速食專賣店 登記地址: 臺東縣臺東市自強里正氣北路170號一樓 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 85794570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110195642) |
丞齊行銷企業 登記地址: 臺中市北區錦祥里進化路575號13樓之2 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 87250927 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110884603) |
羊家號羊肉 登記地址: 高雄市苓雅區文橫二路2巷6號1樓 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 94717061 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉貞伶 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
|