蘇珮瑩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇珮瑩的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是來了來了有限公司, 統一編號是96752491.
根據名稱 來了來了 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 來了來了 ...) | 開始時間: 2023-06-03T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-06-13T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: 桃園市335大溪區神農永昌宮廟埕 | 參與者: | 收費: | 描述: ■活動相關細節可電洽大溪區公所 (03-3882201#701)來了.ᐟ 來了.ᐟ 神農來了.ᐟ.ᐟ.ᐟ今年度舉辦第一屆的《 神農來了 — 大溪神農祭》,聚落守護神生日趴踢盛大來襲, 即將... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)烏日三和社區關懷據點 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)烏日三和社區關懷據點 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2023-06-03T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-06-13T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: 桃園市335大溪區神農永昌宮廟埕 | 參與者: | 收費: | 描述: ■活動相關細節可電洽大溪區公所 (03-3882201#701)來了.ᐟ 來了.ᐟ 神農來了.ᐟ.ᐟ.ᐟ今年度舉辦第一屆的《 神農來了 — 大溪神農祭》,聚落守護神生日趴踢盛大來襲, 即將... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)烏日三和社區關懷據點 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)烏日三和社區關懷據點 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 來了來了 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 盈達塑膠有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 盈達塑膠有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蘇珮瑩 ... ]
名稱 來了來了 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 來了來了)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
來了來了有限公司 臺北市大安區仁愛路3段26號5樓 | 蘇珮瑩 | 96752491 | 核准設立 |
來了來了有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路3段26號5樓 | 負責人: 蘇珮瑩 | 統編: 96752491 | 核准設立 |
姓名 蘇珮瑩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 蘇珮瑩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
活力巧堡早餐店 新北市新莊區昌盛街63號1樓 | 蘇珮瑩 | 09997152 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088125244) |
為勝商行 新北市板橋區新生街87巷34號2樓(現場僅供辦公室使用) | 蘇珮瑩 | 80930007 | 歇業 - 獨資 |
活力巧堡早餐店 登記地址: 新北市新莊區昌盛街63號1樓 | 負責人: 蘇珮瑩 | 統編: 09997152 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088125244) |
為勝商行 登記地址: 新北市板橋區新生街87巷34號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 蘇珮瑩 | 統編: 80930007 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
|