張龍翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張龍翔的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是舒茂股份有限公司, 統一編號是96753793.
董監事資料集 資料集的 張龍翔 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張龍翔 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
[ 搜尋所有相關: 張龍翔 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 舒茂 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 舒茂 ...) | 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 舒茂 ... ]
根據姓名 張龍翔 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 張龍翔 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翔益成企業有限公司 | 統一編號: 90497847 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20230222 | 處分金額或滯納金: 8688 | 公告日期: 20230410 | 處分字號: 保退一字第11269911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翔益成企業有限公司 | 統一編號: 90497847 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20230222 | 處分金額或滯納金: 8688 | 公告日期: 20230410 | 處分字號: 保退一字第11269911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 張龍翔 ... ]
名稱 舒茂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 舒茂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
舒茂股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段33號6樓 | 張祐瀚 | 96753793 | 核准設立 |
舒茂有限公司 新北市永和區民樂街43巷4號 | | 28731034 | 解散 (文號: 2012-9-20 北府經登字 第1015060054號) |
舒茂股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段33號6樓 | 負責人: 張祐瀚 | 統編: 96753793 | 核准設立 |
舒茂有限公司 登記地址: 新北市永和區民樂街43巷4號 | 統編: 28731034 | 解散 (文號: 2012-9-20 北府經登字 第1015060054號) |
姓名 張龍翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 張龍翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔益成企業有限公司 屏東縣屏東市潭墘里機場北路668號2樓 | 張龍翔 | 90497847 | 核准設立 |
龍亨小吃 新北市新店區寶橋路29巷14號 | 張龍翔 | 91796581 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
吉祥玩具店 新北市新店區光明街3號1、2樓 | 張龍翔 | 30311277 | 歇業 - 合夥 |
容容泰式養生會館 高雄市鳳山區王生明路155號 | 張龍翔 | 38710403 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361466100) |
瑞昌科技工程 高雄市三民區十全里通化街120號 | 張龍翔 | 92118287 | 核准設立 - 獨資 |
翔益成企業有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市潭墘里機場北路668號2樓 | 負責人: 張龍翔 | 統編: 90497847 | 核准設立 |
龍亨小吃 登記地址: 新北市新店區寶橋路29巷14號 | 負責人: 張龍翔 | 統編: 91796581 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
吉祥玩具店 登記地址: 新北市新店區光明街3號1、2樓 | 負責人: 張龍翔 | 統編: 30311277 | 歇業 - 合夥 |
容容泰式養生會館 登記地址: 高雄市鳳山區王生明路155號 | 負責人: 張龍翔 | 統編: 38710403 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361466100) |
瑞昌科技工程 登記地址: 高雄市三民區十全里通化街120號 | 負責人: 張龍翔 | 統編: 92118287 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
|