張黃銀慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張黃銀慧的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是舒茂股份有限公司, 統一編號是96753793.
董監事資料集 資料集的 張黃銀慧 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張黃銀慧 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 舒茂股份有限公司 | 統一編號: 96753793 |
[ 搜尋所有相關: 張黃銀慧 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 舒茂 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 舒茂 ...) | 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-331-6367 | 機構負責人姓名: 舒茂松 | 機構代碼: BA0400001 | 機構種類: BA | 地址全址: 桃園市桃園區永安路223號3樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 舒茂 ... ]
無其他 張黃銀慧 資料。
[ 搜尋所有 張黃銀慧 ... ]
名稱 舒茂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 舒茂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
舒茂股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段33號6樓 | 張祐瀚 | 96753793 | 核准設立 |
舒茂有限公司 新北市永和區民樂街43巷4號 | | 28731034 | 解散 (文號: 2012-9-20 北府經登字 第1015060054號) |
舒茂股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段33號6樓 | 負責人: 張祐瀚 | 統編: 96753793 | 核准設立 |
舒茂有限公司 登記地址: 新北市永和區民樂街43巷4號 | 統編: 28731034 | 解散 (文號: 2012-9-20 北府經登字 第1015060054號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
|