王冠文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王冠文的職稱是董事, 持有股份數是180000, 公司名稱是富樂居管理顧問有限公司, 統一編號是96757502.
| 統一編號: 96757502 | 住址: 雲林縣虎尾鎮墾地里永興北一街12號1樓 | 登記日期: 1130510 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 王冠文 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
統一編號: 96757502 | 住址: 雲林縣虎尾鎮墾地里永興北一街12號1樓 | 登記日期: 1130510 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 王冠文 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
[ 搜尋所有 96757502 ... ]
無其他 富樂居管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 富樂居管理顧問 ... ]
根據姓名 王冠文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王冠文 ...) | 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主事務所所在地: 104 臺北市中山區遼寧街209巷43號 | 董事長: 王美文 | 設立許可日期: 1996/9/2 | 主要活動地區: 南 | 主要業務: @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 國立臺灣史前文化博物館 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 嘉冠開發有限公司 | 統一編號: 94161817 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 97992126 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 0850918 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院材化所 | 產出年度: 99 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 精密化學材料技術及應用開發四年計畫 | 專利發明人: 鍾淑茹 ,王冠文 ,林麗桂 ,黃貞瑜 ,姜智埕 , | 證書號碼: 7,678,359 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主事務所所在地: 104 臺北市中山區遼寧街209巷43號 | 董事長: 王美文 | 設立許可日期: 1996/9/2 | 主要活動地區: 南 | 主要業務: @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
國立臺灣史前文化博物館 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣史前文化博物館 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 嘉冠開發有限公司 | 統一編號: 94161817 @ 董監事資料集 |
統一編號: 97992126 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 0850918 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院材化所 | 產出年度: 99 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 精密化學材料技術及應用開發四年計畫 | 專利發明人: 鍾淑茹 ,王冠文 ,林麗桂 ,黃貞瑜 ,姜智埕 , | 證書號碼: 7,678,359 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
[ 搜尋所有 王冠文 ... ]
名稱 富樂居管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 富樂居管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富樂居管理顧問有限公司 雲林縣虎尾鎮墾地里永興北一街12號1樓 | 王冠文 | 96757502 | 核准設立 |
富樂居管理顧問有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮墾地里永興北一街12號1樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 96757502 | 核准設立 |
姓名 王冠文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王冠文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉冠開發有限公司 嘉義縣水上鄉水上村外林街168巷3號1樓 | 王冠文 | 94161817 | 核准設立 |
相信策略整合行銷有限公司 雲林縣虎尾鎮立仁里四維路20巷1號1樓 | 王冠文 | 82926438 | 核准設立 |
亞太國際室內裝修工程有限公司 新北市板橋區文化路1段104巷4號4樓 | 王冠文 | 91007426 | 核准設立 |
史坦崴樂器社 雲林縣虎尾鎮德興里西平路64號1樓 | 王冠文 | 45764831 | 核准設立 - 獨資 |
小視覺創藝有限公司 臺中市北屯區東山路二段250巷4弄21號1樓 | 王冠文 | 53992612 | 核准設立 |
卜祥實業股份有限公司 臺南市東區崇明里中華東路3段357巷153號 | 王冠文 | 84695525 | 核准設立 |
遊夾櫃選物販賣店 臺南市安南區安和里安和路1段106號1樓 | 王冠文 | 89018952 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120038724) |
大仁企業社 宜蘭縣礁溪鄉三民村十六結路18-9號一樓 | 王冠文 | 10174177 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030902811) |
嘉冠開發有限公司 登記地址: 嘉義縣水上鄉水上村外林街168巷3號1樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 94161817 | 核准設立 |
相信策略整合行銷有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮立仁里四維路20巷1號1樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 82926438 | 核准設立 |
亞太國際室內裝修工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區文化路1段104巷4號4樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 91007426 | 核准設立 |
史坦崴樂器社 登記地址: 雲林縣虎尾鎮德興里西平路64號1樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 45764831 | 核准設立 - 獨資 |
小視覺創藝有限公司 登記地址: 臺中市北屯區東山路二段250巷4弄21號1樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 53992612 | 核准設立 |
卜祥實業股份有限公司 登記地址: 臺南市東區崇明里中華東路3段357巷153號 | 負責人: 王冠文 | 統編: 84695525 | 核准設立 |
遊夾櫃選物販賣店 登記地址: 臺南市安南區安和里安和路1段106號1樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 89018952 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120038724) |
大仁企業社 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉三民村十六結路18-9號一樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 10174177 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030902811) |
[ 查詢所有 王冠文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
|