黃啟宗
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃啟宗的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是兆鈞貿易有限公司, 統一編號是96757572.
無其他 兆鈞貿易 資料。
[ 搜尋所有 兆鈞貿易 ... ]
根據姓名 黃啟宗 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃啟宗 ...) | 作者: 詹瑋, 黃啟宗, 王雅萍, 蔡仁堅, 高傳棋, 陳麗蓮, 李順仁, 林會承, 施其陽, 陳進傳, 楊晉平著; 王雅萍主編 | 出版機構: 政大出版社 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 380 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269867325 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10080000 | 所代表法人: | 美宗投資有限公司 | 統一編號: 59309721 @ 董監事資料集 |
| 連絡電話: 02-22755145*204 | 南京東路六段330巷18弄12號2樓 | 廠商序號: C2016040000008 @ 寵物食品業者資料 |
| 主要產品: 332醫療器材及用品、322金屬家具 | 統一編號: 23519126 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路6、6-1、6-2號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 23519126 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業三路20號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/08/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃啟宗 | 機構代碼: 1R1300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 嘉義縣水上鄉水上村中興路415號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2532010 | 機構負責人姓名: 黃啟宗 | 機構代碼: BE1300008 | 機構種類: BE | 地址全址: 嘉義縣中埔鄉裕民村石頭厝8-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/08/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃啟宗 | 機構代碼: 1R1300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 嘉義縣水上鄉水上村中興路415號 @ 長照C據點 |
作者: 詹瑋, 黃啟宗, 王雅萍, 蔡仁堅, 高傳棋, 陳麗蓮, 李順仁, 林會承, 施其陽, 陳進傳, 楊晉平著; 王雅萍主編 | 出版機構: 政大出版社 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 380 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269867325 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10080000 | 所代表法人: | 美宗投資有限公司 | 統一編號: 59309721 @ 董監事資料集 |
連絡電話: 02-22755145*204 | 南京東路六段330巷18弄12號2樓 | 廠商序號: C2016040000008 @ 寵物食品業者資料 |
主要產品: 332醫療器材及用品、322金屬家具 | 統一編號: 23519126 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路6、6-1、6-2號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 23519126 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業三路20號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/08/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃啟宗 | 機構代碼: 1R1300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 嘉義縣水上鄉水上村中興路415號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2532010 | 機構負責人姓名: 黃啟宗 | 機構代碼: BE1300008 | 機構種類: BE | 地址全址: 嘉義縣中埔鄉裕民村石頭厝8-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/08/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃啟宗 | 機構代碼: 1R1300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 嘉義縣水上鄉水上村中興路415號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 黃啟宗 ... ]
名稱 兆鈞貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 兆鈞貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
兆鈞貿易有限公司 新竹市景觀大道260號 | 黃啟宗 | 96757572 | 核准設立 |
兆鈞貿易有限公司 臺北市信義區信義路6段36號4樓 | | 96939546 | 解散 (文號: 1997-5-23 建一字 第86292803號) |
兆鈞貿易有限公司 登記地址: 新竹市景觀大道260號 | 負責人: 黃啟宗 | 統編: 96757572 | 核准設立 |
兆鈞貿易有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路6段36號4樓 | 統編: 96939546 | 解散 (文號: 1997-5-23 建一字 第86292803號) |
姓名 黃啟宗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃啟宗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
啟宗實業社 臺南市安南區頂安里頂安街526巷9弄18號1樓 | 黃啟宗 | 06529388 | 撤銷 - 獨資 |
啟宗海產行 嘉義縣太保市北新村中山路五八六巷六之一號 | 黃啟宗 | 78457026 | 歇業 - 獨資 |
宗原營造有限公司 雲林縣水林鄉欍埔村欍埔路62號1樓 | 黃啟宗 | 16641353 | 核准設立 |
美宗投資有限公司 高雄市新興區六合路186號24樓 | 黃啟宗 | 59309721 | 核准設立 |
大千商行 臺北市萬華區廣州街225號1樓 | 黃啟宗 | 01427427 | 歇業 - 獨資 |
加佳昇五金實業社 彰化縣埔鹽鄉南港村埔菜路1巷16號1樓 | 黃啟宗 | 17695308 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120815094) |
合力工程顧問有限公司 臺北市大安區通化街19巷31之3號4樓 | 黃啟宗 | 23994310 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-01) |
同鑫建築五金行 新竹市東區南市里中華路二段635號一樓 | 黃啟宗 | 49879814 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120001900) |
啟宗實業社 登記地址: 臺南市安南區頂安里頂安街526巷9弄18號1樓 | 負責人: 黃啟宗 | 統編: 06529388 | 撤銷 - 獨資 |
啟宗海產行 登記地址: 嘉義縣太保市北新村中山路五八六巷六之一號 | 負責人: 黃啟宗 | 統編: 78457026 | 歇業 - 獨資 |
宗原營造有限公司 登記地址: 雲林縣水林鄉欍埔村欍埔路62號1樓 | 負責人: 黃啟宗 | 統編: 16641353 | 核准設立 |
美宗投資有限公司 登記地址: 高雄市新興區六合路186號24樓 | 負責人: 黃啟宗 | 統編: 59309721 | 核准設立 |
大千商行 登記地址: 臺北市萬華區廣州街225號1樓 | 負責人: 黃啟宗 | 統編: 01427427 | 歇業 - 獨資 |
加佳昇五金實業社 登記地址: 彰化縣埔鹽鄉南港村埔菜路1巷16號1樓 | 負責人: 黃啟宗 | 統編: 17695308 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120815094) |
合力工程顧問有限公司 登記地址: 臺北市大安區通化街19巷31之3號4樓 | 負責人: 黃啟宗 | 統編: 23994310 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-01) |
同鑫建築五金行 登記地址: 新竹市東區南市里中華路二段635號一樓 | 負責人: 黃啟宗 | 統編: 49879814 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120001900) |
[ 查詢所有 黃啟宗 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
|