吳秉威
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳秉威的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是漁時力有限公司, 統一編號是96757799.
無其他 漁時力 資料。
[ 搜尋所有 漁時力 ... ]
根據姓名 吳秉威 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 吳秉威 ...) | (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)不限電戲劇實驗室 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)不限電戲劇實驗室 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)不限電戲劇實驗室 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)不限電戲劇實驗室 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳秉威 ... ]
名稱 漁時力 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 漁時力)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
漁時力有限公司 屏東縣佳冬鄉塭田路192號 | 吳秉威 | 96757799 | 核准設立 |
漁時力有限公司 登記地址: 屏東縣佳冬鄉塭田路192號 | 負責人: 吳秉威 | 統編: 96757799 | 核准設立 |
姓名 吳秉威 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 吳秉威)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
紅鼻子小丑工作室 臺中市西屯區福恩里工業區一路96-16號九樓之2 | 吳秉威 | 72315319 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060862324) |
紅鼻子小丑工作室 登記地址: 臺中市西屯區福恩里工業區一路96-16號九樓之2 | 負責人: 吳秉威 | 統編: 72315319 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060862324) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|