徐國芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐國芳的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是琮祐貿易有限公司, 統一編號是96762076.
無其他 琮祐貿易 資料。
[ 搜尋所有 琮祐貿易 ... ]
根據姓名 徐國芳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 徐國芳 ...) | 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/08/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8831320 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: 2A1600002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣牡丹鄉石門村石門路31-6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8892704#1214 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: B21600001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣恆春鎮恆南路188號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/08/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8831320 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: 2A1600002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣牡丹鄉石門村石門路31-6號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8892704#1214 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: B21600001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣恆春鎮恆南路188號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/08/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8831320 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: 2A1600002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣牡丹鄉石門村石門路31-6號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8892704#1214 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: B21600001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣恆春鎮恆南路188號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2017/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8831320 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: B21600015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣牡丹鄉石門村石門路31-6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2017/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8831320 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: B21600015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣牡丹鄉石門村石門路31-6號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/08/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8831320 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: 2A1600002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣牡丹鄉石門村石門路31-6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8892704#1214 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: B21600001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣恆春鎮恆南路188號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/08/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8831320 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: 2A1600002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣牡丹鄉石門村石門路31-6號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8892704#1214 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: B21600001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣恆春鎮恆南路188號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/08/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8831320 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: 2A1600002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣牡丹鄉石門村石門路31-6號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8892704#1214 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: B21600001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣恆春鎮恆南路188號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2017/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8831320 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: B21600015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣牡丹鄉石門村石門路31-6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2017/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8831320 | 機構負責人姓名: 徐國芳 | 機構代碼: B21600015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 屏東縣牡丹鄉石門村石門路31-6號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 徐國芳 ... ]
名稱 琮祐貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 琮祐貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
琮祐貿易有限公司 花蓮縣玉里鎮中城里2鄰福安街82號1樓 | 徐國芳 | 96762076 | 核准設立 |
琮祐貿易有限公司 登記地址: 花蓮縣玉里鎮中城里2鄰福安街82號1樓 | 負責人: 徐國芳 | 統編: 96762076 | 核准設立 |
姓名 徐國芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 徐國芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳榮農業資材行 花蓮縣玉里鎮樂合里南通13之1號 | 徐國芳 | 34892233 | 核准設立 - 獨資 |
大陳商行 南投縣埔里鎮北安里自強路一九八號一樓 | 徐國芳 | 61800813 | 歇業 - 獨資 |
佳榮農業資材行 登記地址: 花蓮縣玉里鎮樂合里南通13之1號 | 負責人: 徐國芳 | 統編: 34892233 | 核准設立 - 獨資 |
大陳商行 登記地址: 南投縣埔里鎮北安里自強路一九八號一樓 | 負責人: 徐國芳 | 統編: 61800813 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|