王昌仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王昌仁的職稱是董事, 持有股份數是2005000, 公司名稱是日仁有限公司, 統一編號是96771461.
根據名稱 日仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 日仁 ...) | 資料集識別碼: 147045 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: https://api.kcg.gov.tw/api/service/get/75a106d8-e3ba-4e17-a180-004ca1c4c8a9 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 高雄市受理人民申請案件統計表資訊 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON | 資料集描述: 高雄市政府研究發展考核委員會 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 開放時間緊急連絡電話: 烏日仁德社區,一樓門口牆上掛壁處 | AED地點描述: 烏日仁德社區,一樓門口牆上掛壁處 | 周一至周五起: | 周一至周五迄: | 臺中市烏日區信義街116號 @ AED位置資訊 |
| (中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2022-08-05T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-04T00:00:00+08:00 | 電話: 886-49-2243971 | 地點: 東埔溫泉廣場 | 地址: 南投縣信義鄉東埔村帝綸大飯店旁 | 參與者: 各年齡皆可 為必須考量戶外地點具中高海拔之地理特性,須衡量自身身體狀況 | 收費: | 描述: 壹、目的 為推動觀星旅遊,南投縣政府已辦理數屆之「南投星空季」活動,本次「2022南投星空季」並持續在清境、東埔與區域等地推廣觀星旅遊,並推播觀星熱潮。活動並包含預計於今年11月於鳶峰室內場館區... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 日仁機械有限公司 | 統一編號: 28591012 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 日博設計有限公司 | 統一編號: 90559287 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 甜心科技有限公司 | 統一編號: 69755066 @ 董監事資料集 |
資料集識別碼: 147045 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: https://api.kcg.gov.tw/api/service/get/75a106d8-e3ba-4e17-a180-004ca1c4c8a9 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 高雄市受理人民申請案件統計表資訊 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON | 資料集描述: 高雄市政府研究發展考核委員會 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
開放時間緊急連絡電話: 烏日仁德社區,一樓門口牆上掛壁處 | AED地點描述: 烏日仁德社區,一樓門口牆上掛壁處 | 周一至周五起: | 周一至周五迄: | 臺中市烏日區信義街116號 @ AED位置資訊 |
(中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2022-08-05T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-04T00:00:00+08:00 | 電話: 886-49-2243971 | 地點: 東埔溫泉廣場 | 地址: 南投縣信義鄉東埔村帝綸大飯店旁 | 參與者: 各年齡皆可 為必須考量戶外地點具中高海拔之地理特性,須衡量自身身體狀況 | 收費: | 描述: 壹、目的 為推動觀星旅遊,南投縣政府已辦理數屆之「南投星空季」活動,本次「2022南投星空季」並持續在清境、東埔與區域等地推廣觀星旅遊,並推播觀星熱潮。活動並包含預計於今年11月於鳶峰室內場館區... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 日仁機械有限公司 | 統一編號: 28591012 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 日博設計有限公司 | 統一編號: 90559287 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 甜心科技有限公司 | 統一編號: 69755066 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 日仁 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瑞及有限公司 | 統一編號: 95485721 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瑞及有限公司 | 統一編號: 95485721 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王昌仁 ... ]
名稱 日仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 日仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日仁有限公司 臺南市山上區明和里北勢洲13號1樓 | 王昌仁 | 96771461 | 核准設立 |
日仁機械有限公司 高雄市鼓山區南屏路857號12樓之1 | 王怡仁 | 28591012 | 核准設立 |
日仁商號 新北市汐止區中正路295號 | 楊月對 | 33864744 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
今日仁愛雜誌社 臺北市大安區信義路2段44巷3弄6號1樓 | 蔡壁鑫 | 30938341 | 歇業 - 獨資 |
日仁塑膠有限公司 桃園市龜山區民生北路一段二二八號 | | 43953007 | 解散 (文號: 1995-2-28 建三己字 第084300704號) |
日仁有限公司 登記地址: 臺南市山上區明和里北勢洲13號1樓 | 負責人: 王昌仁 | 統編: 96771461 | 核准設立 |
日仁機械有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區南屏路857號12樓之1 | 負責人: 王怡仁 | 統編: 28591012 | 核准設立 |
日仁商號 登記地址: 新北市汐止區中正路295號 | 負責人: 楊月對 | 統編: 33864744 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
今日仁愛雜誌社 登記地址: 臺北市大安區信義路2段44巷3弄6號1樓 | 負責人: 蔡壁鑫 | 統編: 30938341 | 歇業 - 獨資 |
日仁塑膠有限公司 登記地址: 桃園市龜山區民生北路一段二二八號 | 統編: 43953007 | 解散 (文號: 1995-2-28 建三己字 第084300704號) |
姓名 王昌仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 王昌仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德昌葯房 新竹市北區中央里西門街32號 | 王昌仁 | 46625909 | 停業 (停業起迄日期 090年07月10日 至 091年07月09日) - 獨資 |
天光資訊 新竹市北區磐石里國光街九0號五樓(僅供辦公室使用) | 王昌仁 | 18209804 | 歇業 - 獨資 |
德昌葯房 登記地址: 新竹市北區中央里西門街32號 | 負責人: 王昌仁 | 統編: 46625909 | 停業 (停業起迄日期 090年07月10日 至 091年07月09日) - 獨資 |
天光資訊 登記地址: 新竹市北區磐石里國光街九0號五樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 王昌仁 | 統編: 18209804 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
|