楊杰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊杰的職稱是董事, 持有股份數是490000, 公司名稱是壹加壹廣告事業股份有限公司, 統一編號是96773995.
董監事資料集 資料集的 楊杰 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊杰 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 壹加壹廣告事業股份有限公司 | 統一編號: 96773995 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 壹加壹廣告事業股份有限公司 | 統一編號: 96773995 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 壹加壹廣告事業股份有限公司 | 統一編號: 96773995 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 壹加壹廣告事業股份有限公司 | 統一編號: 96773995 |
[ 搜尋所有相關: 楊杰 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 96773995 | 電話號碼: 02-25051511 | 臺北市大同區民生西路269號 |
統一編號: 96773995 | 電話號碼: 02-25051511 | 臺北市大同區民生西路269號 |
[ 搜尋所有相關: 楊杰 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 壹加壹廣告事業 資料。
[ 搜尋所有 壹加壹廣告事業 ... ]
根據姓名 楊杰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊杰 ...) | (中華民國)陳律妏;(中華民國)楊杰頤;(中華民國)吳昀曇;(中華民國)李承憲;(中華民國)楊玲;(中華民國)楊欣蓓;(中華民國)歐陽萍;(中華民國)李能惠;(中華民國)許梓恬 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳律妏;(中華民國)楊杰頤;(中華民國)吳昀曇;(中華民國)李承憲;(中華民國)楊玲;(中華民國)楊欣蓓;(中華民國)歐陽萍;(中華民國)李能惠;(中華民國)許梓恬 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 楊 杰 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺北市中正區中華路2段457號1樓 @ 地政士開業資料 |
| 聯絡方式: 02-6631-5055 | 是否收費: N | 活動地點: 仁愛路三段99號 | 開始日期: 20230721 | 結束日期: 20230721 | 發起單位: 張小姐 | 主辦單位: 社會創新實驗中心 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市六甲區龜子港段一六八五地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D9602599 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
| 開始時間: 2023-08-11T19:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-08-15T21:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2023年8月兒童中外文故事主題:減少不平等 (SDG10)#週六「兒童外文故事」10:00~11:008月5日: 英文講師:吳昀曇故事名稱: Malala's Magic Pencil 《馬... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)陳律妏;(中華民國)楊杰頤;(中華民國)吳昀曇;(中華民國)李承憲;(中華民國)楊玲;(中華民國)楊欣蓓;(中華民國)歐陽萍;(中華民國)李能惠;(中華民國)許梓恬 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳律妏;(中華民國)楊杰頤;(中華民國)吳昀曇;(中華民國)李承憲;(中華民國)楊玲;(中華民國)楊欣蓓;(中華民國)歐陽萍;(中華民國)李能惠;(中華民國)許梓恬 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 楊 杰 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺北市中正區中華路2段457號1樓 @ 地政士開業資料 |
聯絡方式: 02-6631-5055 | 是否收費: N | 活動地點: 仁愛路三段99號 | 開始日期: 20230721 | 結束日期: 20230721 | 發起單位: 張小姐 | 主辦單位: 社會創新實驗中心 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市六甲區龜子港段一六八五地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D9602599 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
開始時間: 2023-08-11T19:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-08-15T21:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2023年8月兒童中外文故事主題:減少不平等 (SDG10)#週六「兒童外文故事」10:00~11:008月5日: 英文講師:吳昀曇故事名稱: Malala's Magic Pencil 《馬... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 楊杰 ... ]
名稱 壹加壹廣告事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 壹加壹廣告事業)
壹加壹廣告事業股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區民生西路269號 | 負責人: 楊立 | 統編: 96773995 | 核准設立 |
姓名 楊杰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊杰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
杰勳國際有限公司 臺北市大安區光復南路280巷43號2樓 | 楊杰勳 | 54139163 | 核准設立 |
杰龍傢俱行 臺南市安南區海佃里海佃路1段176號1樓 | 楊杰龍 | 69921353 | 核准設立 - 獨資 |
喬杰室內裝修設計股份有限公司 臺北市松山區富錦街359巷2弄42之2號3樓 | 楊杰 | 84939971 | 核准設立 |
杰新氧氣行 高雄市大寮區後庄里民仁街61巷2號2樓 | 楊杰憲 | 91506838 | 核准設立 - 獨資 |
杰洛建材行 高雄市苓雅區自強三路3號26樓之10 | 楊杰儒 | 91936751 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161778200) |
杰揚車業有限公司 高雄市鳳山區華山街189巷14號 | 楊杰華 | 93529479 | 核准設立 |
旺杰建築企業社 宜蘭縣羅東鎮仁和里中山西街23號二樓 | 楊杰叡 | 26572019 | 歇業 - 合夥 |
聯杰工程行 臺北市萬華區雙園街154號1樓 | 葉楊杰 | 99983947 | 廢止 - 獨資 |
杰勳國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路280巷43號2樓 | 負責人: 楊杰勳 | 統編: 54139163 | 核准設立 |
杰龍傢俱行 登記地址: 臺南市安南區海佃里海佃路1段176號1樓 | 負責人: 楊杰龍 | 統編: 69921353 | 核准設立 - 獨資 |
喬杰室內裝修設計股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區富錦街359巷2弄42之2號3樓 | 負責人: 楊杰 | 統編: 84939971 | 核准設立 |
杰新氧氣行 登記地址: 高雄市大寮區後庄里民仁街61巷2號2樓 | 負責人: 楊杰憲 | 統編: 91506838 | 核准設立 - 獨資 |
杰洛建材行 登記地址: 高雄市苓雅區自強三路3號26樓之10 | 負責人: 楊杰儒 | 統編: 91936751 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161778200) |
杰揚車業有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區華山街189巷14號 | 負責人: 楊杰華 | 統編: 93529479 | 核准設立 |
旺杰建築企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮仁和里中山西街23號二樓 | 負責人: 楊杰叡 | 統編: 26572019 | 歇業 - 合夥 |
聯杰工程行 登記地址: 臺北市萬華區雙園街154號1樓 | 負責人: 葉楊杰 | 統編: 99983947 | 廢止 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊杰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
|