周靜雯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周靜雯的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是君彩股份有限公司, 統一編號是96786909.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 君彩股份有限公司 | 統一編號: 96786909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 君彩股份有限公司 | 統一編號: 96786909 |
[ 搜尋所有相關: 周靜雯 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 96786909 | 電話號碼: 0939148722 | 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 |
統一編號: 96786909 | 電話號碼: 0939148722 | 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 |
[ 搜尋所有相關: 周靜雯 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 君彩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 君彩 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 君彩 ... ]
根據姓名 周靜雯 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 周靜雯 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市安南區理想段八二八地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D32D1392 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 411466 | 所代表法人: | 昱鼎技術股份有限公司 | 統一編號: 28856673 @ 董監事資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市安南區理想段八二八地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D32D1392 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 411466 | 所代表法人: | 昱鼎技術股份有限公司 | 統一編號: 28856673 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 周靜雯 ... ]
名稱 君彩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 君彩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑君彩券行 高雄市苓雅區自強三路29號1樓 | 柯茗元 | 93295471 | 歇業 - 獨資 |
君彩企業社 高雄市仁武區勇全路102號13樓 | 羅 | 47678832 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10962727800) |
珍君彩妍行 新北市板橋區中山路2段148巷12號(1樓) | 陳秀貞 | 50645815 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055246644) |
君彩通訊有限公司 臺中市沙鹿區居仁里中山路393號 | 謝佩吟 | 54232506 | 核准設立 |
君彩工作坊 臺南市安南區州南里安和路4段533巷23號1樓 | 李安忠 | 81214045 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1121284616) |
君彩商行 臺中市潭子區潭陽里潭興路三段16號1樓 | 張妍蓁 | 82457809 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120864534) |
君彩股份有限公司 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 | 周翎玉 | 96786909 | 核准設立 |
葦君彩券行 新北市新店區行政街47號 | 吳偉君 | 09923027 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035230393) |
淑君彩券行 登記地址: 高雄市苓雅區自強三路29號1樓 | 負責人: 柯茗元 | 統編: 93295471 | 歇業 - 獨資 |
君彩企業社 登記地址: 高雄市仁武區勇全路102號13樓 | 負責人: 羅 | 統編: 47678832 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10962727800) |
珍君彩妍行 登記地址: 新北市板橋區中山路2段148巷12號(1樓) | 負責人: 陳秀貞 | 統編: 50645815 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055246644) |
君彩通訊有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區居仁里中山路393號 | 負責人: 謝佩吟 | 統編: 54232506 | 核准設立 |
君彩工作坊 登記地址: 臺南市安南區州南里安和路4段533巷23號1樓 | 負責人: 李安忠 | 統編: 81214045 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1121284616) |
君彩商行 登記地址: 臺中市潭子區潭陽里潭興路三段16號1樓 | 負責人: 張妍蓁 | 統編: 82457809 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120864534) |
君彩股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 | 負責人: 周翎玉 | 統編: 96786909 | 核准設立 |
葦君彩券行 登記地址: 新北市新店區行政街47號 | 負責人: 吳偉君 | 統編: 09923027 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035230393) |
[ 查詢所有 君彩 ... ]
姓名 周靜雯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 周靜雯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
家福工程行 臺北市中山區松江路64巷46號1樓 | 李周靜雯 | 01304353 | 歇業 - 獨資 |
昱鼎技術股份有限公司 新北市中和區板南路671號16樓 | 周靜雯 | 28856673 | 核准設立 |
吉品好喝商行 臺北市中山區南京東路2段60號 | 李周靜雯 | 38456535 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030013935) |
家福工程行 登記地址: 臺北市中山區松江路64巷46號1樓 | 負責人: 李周靜雯 | 統編: 01304353 | 歇業 - 獨資 |
昱鼎技術股份有限公司 登記地址: 新北市中和區板南路671號16樓 | 負責人: 周靜雯 | 統編: 28856673 | 核准設立 |
吉品好喝商行 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段60號 | 負責人: 李周靜雯 | 統編: 38456535 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030013935) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
|