劉貞伶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉貞伶的職稱是董事, 持有股份數是666666, 公司名稱是丞齊有限公司, 統一編號是96792326.
根據名稱 丞齊 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 丞齊 ...) | 統一編號: 90506114 | 電話號碼: 02-2689-2350 | 新北市樹林區中正路720號8樓之4 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 丞齊貿易有限公司 | 統一編號: 90506114 @ 董監事資料集 |
統一編號: 90506114 | 電話號碼: 02-2689-2350 | 新北市樹林區中正路720號8樓之4 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 丞齊貿易有限公司 | 統一編號: 90506114 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 丞齊 ... ]
根據姓名 劉貞伶 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉貞伶 ...) | (中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)高雄科技大學典雅國樂社111級 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: 索票方式:典雅國樂社IG詢問,索票表單:https://docs.google.com/....../1FAIpQLSek5px3....../viewform @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)高雄科技大學典雅國樂社111級 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: 索票方式:典雅國樂社IG詢問,索票表單:https://docs.google.com/....../1FAIpQLSek5px3....../viewform @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)高雄科技大學典雅國樂社111級 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: 索票方式:典雅國樂社IG詢問,索票表單:https://docs.google.com/....../1FAIpQLSek5px3....../viewform @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 電話: 07-3820366 | 總機構代號: 204 | 機構代號: 2040145 | 負責人: 劉貞伶 | 地址: 高雄市三民區建興路391-1號 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/12/04 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: (07)7353857 | 機構負責人姓名: 劉貞伶 | 機構代碼: 1X1500066 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳥松區澄新一街116號1樓 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)高雄科技大學典雅國樂社111級 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: 索票方式:典雅國樂社IG詢問,索票表單:https://docs.google.com/....../1FAIpQLSek5px3....../viewform @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)高雄科技大學典雅國樂社111級 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: 索票方式:典雅國樂社IG詢問,索票表單:https://docs.google.com/....../1FAIpQLSek5px3....../viewform @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)高雄科技大學典雅國樂社111級 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: 索票方式:典雅國樂社IG詢問,索票表單:https://docs.google.com/....../1FAIpQLSek5px3....../viewform @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
電話: 07-3820366 | 總機構代號: 204 | 機構代號: 2040145 | 負責人: 劉貞伶 | 地址: 高雄市三民區建興路391-1號 @ 金融機構基本資料查詢 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/12/04 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: (07)7353857 | 機構負責人姓名: 劉貞伶 | 機構代碼: 1X1500066 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳥松區澄新一街116號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 劉貞伶 ... ]
名稱 丞齊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 丞齊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
丞齊行銷企業 臺中市北區錦祥里進化路575號13樓之2 | 劉貞伶 | 87250927 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110884603) |
丞齊貿易有限公司 新北市樹林區中正路720號8樓之4 | 龔世豪 | 90506114 | 核准設立 |
丞齊有限公司 臺中市北屯區三和里東山路一段138巷55號 | 劉貞伶 | 96792326 | 核准設立 |
丞齊實業有限公司 新竹市中興里中山路40巷25之1號3樓之6 | 蘇怡瑄 | 54110243 | 解散 (核准解散日期: 2017-04-05) |
丞齊行銷企業 登記地址: 臺中市北區錦祥里進化路575號13樓之2 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 87250927 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110884603) |
丞齊貿易有限公司 登記地址: 新北市樹林區中正路720號8樓之4 | 負責人: 龔世豪 | 統編: 90506114 | 核准設立 |
丞齊有限公司 登記地址: 臺中市北屯區三和里東山路一段138巷55號 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 96792326 | 核准設立 |
丞齊實業有限公司 登記地址: 新竹市中興里中山路40巷25之1號3樓之6 | 負責人: 蘇怡瑄 | 統編: 54110243 | 解散 (核准解散日期: 2017-04-05) |
姓名 劉貞伶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉貞伶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弗德瑞小吃店 高雄市新興區中正3路68號1樓 | 劉貞伶 | 20441883 | 歇業 - 獨資 |
織穗的店 臺中市南屯區三厝里三和街30號1樓 | 劉貞伶 | 25225723 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030708742) |
心心小吃店 臺北市文山區興隆路4段76號 | 劉貞伶 | 42420476 | 停業 (停業起迄日期 106年06月07日 至 107年06月06日) - 獨資 |
康樂富科技行銷有限公司 臺北市中山區松江路185號9樓之6 | 劉貞伶 | 50892478 | 核准設立 |
仟宥企業有限公司 新竹縣新豐鄉中崙村中崙307-4號 | 劉貞伶 | 55872063 | 核准設立 |
我行我速食專賣店 臺東縣臺東市自強里正氣北路170號一樓 | 劉貞伶 | 85794570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110195642) |
羊家號羊肉 高雄市苓雅區文橫二路2巷6號1樓 | 劉貞伶 | 94717061 | 核准設立 - 獨資 |
弗德瑞小吃店 登記地址: 高雄市新興區中正3路68號1樓 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 20441883 | 歇業 - 獨資 |
織穗的店 登記地址: 臺中市南屯區三厝里三和街30號1樓 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 25225723 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030708742) |
心心小吃店 登記地址: 臺北市文山區興隆路4段76號 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 42420476 | 停業 (停業起迄日期 106年06月07日 至 107年06月06日) - 獨資 |
康樂富科技行銷有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路185號9樓之6 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 50892478 | 核准設立 |
仟宥企業有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉中崙村中崙307-4號 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 55872063 | 核准設立 |
我行我速食專賣店 登記地址: 臺東縣臺東市自強里正氣北路170號一樓 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 85794570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110195642) |
羊家號羊肉 登記地址: 高雄市苓雅區文橫二路2巷6號1樓 | 負責人: 劉貞伶 | 統編: 94717061 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉貞伶 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
|