張皓
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張皓的職稱是董事長, 持有股份數是3200000, 公司名稱是成為科技股份有限公司, 統一編號是96803739.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 成為科技股份有限公司 | 統一編號: 96803739 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 成為科技股份有限公司 | 統一編號: 96803739 |
[ 搜尋所有相關: 張皓 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 成為科技 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 成為科技 ...) | 生產者: 吳○瑞 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 宜蘭縣五結鄉 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 聯絡方式: 02-2531-6111#104 | 是否收費: N | 活動地點: 台北市中山區民生東路二段149號 | 開始日期: 20230809 | 結束日期: 20230809 | 發起單位: 楊小姐 | 主辦單位: 上海商銀文教基金會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
生產者: 吳○瑞 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 宜蘭縣五結鄉 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
聯絡方式: 02-2531-6111#104 | 是否收費: N | 活動地點: 台北市中山區民生東路二段149號 | 開始日期: 20230809 | 結束日期: 20230809 | 發起單位: 楊小姐 | 主辦單位: 上海商銀文教基金會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
[ 搜尋所有 成為科技 ... ]
根據姓名 張皓 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張皓 ...) | (中華民國)巴雀室內樂集 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)巴雀室內樂集 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)巴雀室內樂集 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)丁有彧;(中華民國)陳庭怡;(中華民國)孫仲良;(中華民國)黃晏寧;(中華民國)張皓硯;(中華民國)黃愷絮 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁有彧;(中華民國)陳庭怡;(中華民國)孫仲良;(中華民國)黃晏寧;(中華民國)張皓硯;(中華民國)黃愷絮 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司統編: 28481161 | 臺北市中山區中山北路1段33巷36號 | 設立核准日期: 20070326 | 現況: 核准設立,但已命令解散 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 連絡電話: (04)2381-5058 | 田心里惠心街5號1樓 | 廠商序號: C2018080000038 @ 寵物食品業者資料 |
| (中華民國)張皓然 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)巴雀室內樂集 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)巴雀室內樂集 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)巴雀室內樂集 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)丁有彧;(中華民國)陳庭怡;(中華民國)孫仲良;(中華民國)黃晏寧;(中華民國)張皓硯;(中華民國)黃愷絮 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁有彧;(中華民國)陳庭怡;(中華民國)孫仲良;(中華民國)黃晏寧;(中華民國)張皓硯;(中華民國)黃愷絮 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司統編: 28481161 | 臺北市中山區中山北路1段33巷36號 | 設立核准日期: 20070326 | 現況: 核准設立,但已命令解散 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
連絡電話: (04)2381-5058 | 田心里惠心街5號1樓 | 廠商序號: C2018080000038 @ 寵物食品業者資料 |
(中華民國)張皓然 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 張皓 ... ]
名稱 成為科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 成為科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
成為科技股份有限公司 臺北市中山區松江路111號地下 | 張皓 | 96803739 | 核准設立 |
成為科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路111號地下 | 負責人: 張皓 | 統編: 96803739 | 核准設立 |
姓名 張皓 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張皓)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
皓天科技企業有限公司 新北市板橋區信義路130號 | 張皓凱 | 24252883 | 核准設立 |
皓宇吊車工程行 臺東縣臺東市豐榮里豐榮路一四五巷六十一弄十六號一樓 | 張皓 | 37613467 | 核准設立 - 獨資 |
皓揚企業社 南投縣草屯鎮新庄里日新街10巷7號 | 張皓瑋 | 39919648 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100003508) |
皓聲企業社 新竹市東區三民里中華路二段34號 | 張皓倫 | 41218489 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040000379) |
皓雲工程行 花蓮縣花蓮市民政里中興路266號1樓 | 張皓雲 | 82180579 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080039265) |
皓富裕商行 雲林縣斗六市三平里漢口路141號 | 張皓婷 | 88468851 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120023914) |
三皓食堂 南投縣草屯鎮和平里虎山路881號 | 張皓雯 | 88576319 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
皓沛商行 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號20樓之1 | 張皓福 | 93361387 | 核准設立 - 獨資 |
皓天科技企業有限公司 登記地址: 新北市板橋區信義路130號 | 負責人: 張皓凱 | 統編: 24252883 | 核准設立 |
皓宇吊車工程行 登記地址: 臺東縣臺東市豐榮里豐榮路一四五巷六十一弄十六號一樓 | 負責人: 張皓 | 統編: 37613467 | 核准設立 - 獨資 |
皓揚企業社 登記地址: 南投縣草屯鎮新庄里日新街10巷7號 | 負責人: 張皓瑋 | 統編: 39919648 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100003508) |
皓聲企業社 登記地址: 新竹市東區三民里中華路二段34號 | 負責人: 張皓倫 | 統編: 41218489 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040000379) |
皓雲工程行 登記地址: 花蓮縣花蓮市民政里中興路266號1樓 | 負責人: 張皓雲 | 統編: 82180579 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080039265) |
皓富裕商行 登記地址: 雲林縣斗六市三平里漢口路141號 | 負責人: 張皓婷 | 統編: 88468851 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120023914) |
三皓食堂 登記地址: 南投縣草屯鎮和平里虎山路881號 | 負責人: 張皓雯 | 統編: 88576319 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
皓沛商行 登記地址: 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號20樓之1 | 負責人: 張皓福 | 統編: 93361387 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 張皓 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
|