蘇純慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇純慧的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是尚隼工業有限公司, 統一編號是96817868.
| 統一編號: 96817868 | 電話號碼: | 臺中市霧峰區吉峰里中正路1265巷1弄2號 |
統一編號: 96817868 | 電話號碼: | 臺中市霧峰區吉峰里中正路1265巷1弄2號 |
[ 搜尋所有相關: 蘇純慧 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 尚隼工業 資料。
[ 搜尋所有 尚隼工業 ... ]
根據姓名 蘇純慧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇純慧 ...) | 電話: (02)29211785 | 行動電話: | 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 新北市居家護理所清冊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 華崴醫資股份有限公司 | 統一編號: 24456036 @ 董監事資料集 |
電話: (02)29211785 | 行動電話: | 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 新北市居家護理所清冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 華崴醫資股份有限公司 | 統一編號: 24456036 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蘇純慧 ... ]
名稱 尚隼工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 尚隼工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
尚隼工業有限公司 臺中市霧峰區吉峰里中正路1265巷1弄2號 | 蘇純慧 | 96817868 | 核准設立 |
尚隼工業有限公司 登記地址: 臺中市霧峰區吉峰里中正路1265巷1弄2號 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 96817868 | 核准設立 |
姓名 蘇純慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蘇純慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翊雅設計顧問有限公司 新北市中和區景平路430巷1號(1樓) | 蘇純慧 | 53461369 | 核准設立 |
寶兒街舞有氧服飾 臺南市麻豆區油車里大同街11之7號2樓 | 蘇純慧 | 09583836 | 歇業 - 獨資 |
陽明館股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段170號2樓 | 蘇純慧 | 11645844 | 核准設立 |
盟樺漁業行 高雄市鼓山區鼓南街39號 | 陳蘇純慧 | 21328277 | 歇業 - 獨資 |
盟穩漁業股份有限公司 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 陳蘇純慧 | 22548123 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-17) |
盟橃漁業有限公司 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 陳蘇純慧 | 54213640 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-09) |
哥倫比亞小吃店 臺北市中山區雙城街19巷6號1樓 | 蘇純慧 | 81705838 | 歇業 - 獨資 |
思達迪國際諮詢有限公司 新北市三峽區永安街26號3樓 | 蘇純慧 | 82795962 | 核准設立 |
翊雅設計顧問有限公司 登記地址: 新北市中和區景平路430巷1號(1樓) | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 53461369 | 核准設立 |
寶兒街舞有氧服飾 登記地址: 臺南市麻豆區油車里大同街11之7號2樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 09583836 | 歇業 - 獨資 |
陽明館股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段170號2樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 11645844 | 核准設立 |
盟樺漁業行 登記地址: 高雄市鼓山區鼓南街39號 | 負責人: 陳蘇純慧 | 統編: 21328277 | 歇業 - 獨資 |
盟穩漁業股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 負責人: 陳蘇純慧 | 統編: 22548123 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-17) |
盟橃漁業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 負責人: 陳蘇純慧 | 統編: 54213640 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-09) |
哥倫比亞小吃店 登記地址: 臺北市中山區雙城街19巷6號1樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 81705838 | 歇業 - 獨資 |
思達迪國際諮詢有限公司 登記地址: 新北市三峽區永安街26號3樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 82795962 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蘇純慧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
|