吳承翰 - 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署 姓名吳承翰 的職稱是監察人 , 持有股份數是150000 , 公司名稱是吉壹建設股份有限公司 , 統一編號是96828942 .
董監事資料集 資料集的 吳承翰 相關資料 (以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳承翰 ...)職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 吉壹建設股份有限公司 | 統一編號: 96828942
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 吉壹建設股份有限公司 | 統一編號: 96828942
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 吉壹建設股份有限公司 | 統一編號: 96828942
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 吉壹建設股份有限公司 | 統一編號: 96828942
[ 搜尋所有相關: 吳承翰 @ 董監事資料集 ]
無其他 吉壹建設 資料。
[ 搜尋所有 吉壹建設 ... ]
根據姓名 吳承翰 找到的相關資料 (以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳承翰 ...)南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊:
@ 戲劇表演資訊 南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊:
@ 藝文活動-所有類別 職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 聯翰科技股份有限公司 | 統一編號: 85091190
@ 董監事資料集 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翰昇茶業有限公司 | 統一編號: 90264349
@ 董監事資料集 作者: 吳承翰 | 指導教授: 蔡宗翰 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): Establishing an Entity Linking Model for Person Names in Ming Shilu with Automatically Constructed... | 系所名稱: 資訊工程學系在職專班 | 學校名稱: 國立中央大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 職稱: 董事 | 持有股份數: 960 | 所代表法人: | 欣承股份有限公司 | 統一編號: 47210750
@ 董監事資料集 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 拾承室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 93512126
@ 董監事資料集 (中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊:
@ 展覽資訊
南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊:
@ 戲劇表演資訊 南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊:
@ 藝文活動-所有類別 職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 聯翰科技股份有限公司 | 統一編號: 85091190
@ 董監事資料集 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翰昇茶業有限公司 | 統一編號: 90264349
@ 董監事資料集 作者: 吳承翰 | 指導教授: 蔡宗翰 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): Establishing an Entity Linking Model for Person Names in Ming Shilu with Automatically Constructed... | 系所名稱: 資訊工程學系在職專班 | 學校名稱: 國立中央大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 職稱: 董事 | 持有股份數: 960 | 所代表法人: | 欣承股份有限公司 | 統一編號: 47210750
@ 董監事資料集 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 拾承室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 93512126
@ 董監事資料集 (中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊:
@ 展覽資訊
[ 搜尋所有 吳承翰 ... ]
名稱 吉壹建設 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 吉壹建設 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 吉壹建設股份有限公司 新竹市北區民富里少年街21號 吳柏億 96828942 核准設立
吉壹建設股份有限公司 登記地址: 新竹市北區民富里少年街21號 | 負責人: 吳柏億 | 統編: 96828942 | 核准設立
姓名 吳承翰 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳承翰 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 聯翰科技股份有限公司 苗栗縣竹南鎮聖福里16鄰延平路198號1樓 吳承翰 85091190 核准設立 大約翰汽車材料行 臺中市北區六合里福龍街111號1樓 吳承翰 17564360 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110869727) 維翰企業社 新北市中和區民生街85巷1弄2號 吳承翰 42228112 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055231116) 翰鴻商行 新竹縣竹北市新社里中正西路120號1樓 吳承翰 85194246 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080301686) 翰翔商行 臺北市松山區南京東路4段133巷5弄17號、19號 吳承翰 88290834 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124103899) 翰權有限公司 嘉義市西區保安里世賢路一段700號2樓 吳承翰 90226747 解散 (核准解散日期: 2023-10-20) 翰昇茶業有限公司 嘉義縣中埔鄉和興村中華路209巷44弄之6一樓 吳承翰 90264349 核准設立 翰穎資訊 新竹縣新豐鄉坪頂一街67號1樓 吳承翰 91128408 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100301506)
聯翰科技股份有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮聖福里16鄰延平路198號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 85091190 | 核准設立
大約翰汽車材料行 登記地址: 臺中市北區六合里福龍街111號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 17564360 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110869727)
維翰企業社 登記地址: 新北市中和區民生街85巷1弄2號 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 42228112 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055231116)
翰鴻商行 登記地址: 新竹縣竹北市新社里中正西路120號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 85194246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080301686)
翰翔商行 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段133巷5弄17號、19號 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 88290834 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124103899)
翰權有限公司 登記地址: 嘉義市西區保安里世賢路一段700號2樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 90226747 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-20)
翰昇茶業有限公司 登記地址: 嘉義縣中埔鄉和興村中華路209巷44弄之6一樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 90264349 | 核准設立
翰穎資訊 登記地址: 新竹縣新豐鄉坪頂一街67號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 91128408 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100301506)
[ 查詢所有 吳承翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
職稱: 董事 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: 美商恩西愛奇公司 | 康潔股份有限公司 | 統一編號: 12298765
職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 德東有限公司 | 統一編號: 12299856
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 伸宏企業股份有限公司 | 統一編號: 12314245
職稱: 董事 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 伸宏企業股份有限公司 | 統一編號: 12314245
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 伸宏企業股份有限公司 | 統一編號: 12314245
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 新加坡商 APL 物流公司 (APL Logistics Ltd) | 世捷集運股份有限公司 | 統一編號: 12323069
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: 財團法人台北市洪萬傳慈善基金會 | 新勝股份有限公司 | 統一編號: 12340763
職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 保吉生化學股份有限公司 | 統一編號: 12342636
職稱: 董事 | 持有股份數: 480000 | 所代表法人: | 保吉生化學股份有限公司 | 統一編號: 12342636
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 扶晟有限公司 | 統一編號: 12343311
職稱: 董事 | 持有股份數: 44820000 | 所代表法人: 日商株式會社 ULVAC | 優貝克科技股份有限公司 | 統一編號: 12362843
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 翔耀實業股份有限公司 | 統一編號: 12364770
職稱: 董事 | 持有股份數: 37291300 | 所代表法人: 日商日本電氣株式會社 | 台灣恩益禧股份有限公司 | 統一編號: 12368733
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: 香港商天祥公證行太平洋有限公司(Intertek Testing Services Pacific Ltd.) | 全國公證檢驗股份有限公司 | 統一編號: 12369971
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 凱順汽車有限公司 | 統一編號: 12376749
職稱: 董事 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: 美商恩西愛奇公司 | 康潔股份有限公司 | 統一編號: 12298765
職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 德東有限公司 | 統一編號: 12299856
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 伸宏企業股份有限公司 | 統一編號: 12314245
職稱: 董事 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 伸宏企業股份有限公司 | 統一編號: 12314245
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 伸宏企業股份有限公司 | 統一編號: 12314245
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 新加坡商 APL 物流公司 (APL Logistics Ltd) | 世捷集運股份有限公司 | 統一編號: 12323069
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: 財團法人台北市洪萬傳慈善基金會 | 新勝股份有限公司 | 統一編號: 12340763
職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 保吉生化學股份有限公司 | 統一編號: 12342636
職稱: 董事 | 持有股份數: 480000 | 所代表法人: | 保吉生化學股份有限公司 | 統一編號: 12342636
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 扶晟有限公司 | 統一編號: 12343311
職稱: 董事 | 持有股份數: 44820000 | 所代表法人: 日商株式會社 ULVAC | 優貝克科技股份有限公司 | 統一編號: 12362843
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 翔耀實業股份有限公司 | 統一編號: 12364770
職稱: 董事 | 持有股份數: 37291300 | 所代表法人: 日商日本電氣株式會社 | 台灣恩益禧股份有限公司 | 統一編號: 12368733
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: 香港商天祥公證行太平洋有限公司(Intertek Testing Services Pacific Ltd.) | 全國公證檢驗股份有限公司 | 統一編號: 12369971
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 凱順汽車有限公司 | 統一編號: 12376749
|