楊景翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊景翔的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是翔鶴展業有限公司, 統一編號是96829560.
無其他 翔鶴展業 資料。
[ 搜尋所有 翔鶴展業 ... ]
根據姓名 楊景翔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊景翔 ...) | OID: 2.16.886.119.90003.102865 | 電話: 0916-277952 | 地址: 臺北市中山區新生北路一段108號12樓之2 | DN: o=楊景翔演劇團,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 紹景興業有限公司 | 統一編號: 42994923 @ 董監事資料集 |
| 臺灣文學基地(台北市中正區濟南路2段27號) | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 臺灣文學基地(台北市中正區濟南路2段27號) | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯合文學雜誌 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 聯合文學雜誌 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 聯合文學雜誌 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
OID: 2.16.886.119.90003.102865 | 電話: 0916-277952 | 地址: 臺北市中山區新生北路一段108號12樓之2 | DN: o=楊景翔演劇團,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 紹景興業有限公司 | 統一編號: 42994923 @ 董監事資料集 |
臺灣文學基地(台北市中正區濟南路2段27號) | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
臺灣文學基地(台北市中正區濟南路2段27號) | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯合文學雜誌 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
聯合文學雜誌 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
聯合文學雜誌 | 活動起始日期: 2024/06/23 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
[ 搜尋所有 楊景翔 ... ]
名稱 翔鶴展業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 翔鶴展業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔鶴展業有限公司 新北市新莊區福前街500之19號8樓 | 楊景翔 | 96829560 | 核准設立 |
翔鶴展業有限公司 登記地址: 新北市新莊區福前街500之19號8樓 | 負責人: 楊景翔 | 統編: 96829560 | 核准設立 |
姓名 楊景翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 楊景翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翊翔行 臺北市萬華區西寧南路4號西寧市場1樓1115號百貨類攤位 | 楊景翔 | 75007363 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124107790) |
景翔企業社 新竹縣竹北市興安里縣政二路424號3樓 | 楊景翔 | 92515624 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
景翔水果行 桃園縣龜山鄉兔坑村6鄰茶專路184巷16號1樓 | 楊景翔 | 09886228 | 歇業 - 獨資 |
翔宏企業社 臺東縣臺東市南王里更生北路九五八巷一弄二十號 | 楊景翔 | 81395073 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080198756) |
福翔農產行 新北市板橋區松柏街1巷22弄2號2樓 | 楊景翔 | 94874786 | 核准設立 - 獨資 |
紹景興業有限公司 臺北市大安區樂業街159巷31號1樓 | 楊景翔 | 42994923 | 核准設立 |
景亮科技行 桃園縣龜山鄉兔坑村6鄰茶專路184巷16號2樓 | 楊景翔 | 09886233 | 歇業 - 獨資 |
翊翔行 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路4號西寧市場1樓1115號百貨類攤位 | 負責人: 楊景翔 | 統編: 75007363 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124107790) |
景翔企業社 登記地址: 新竹縣竹北市興安里縣政二路424號3樓 | 負責人: 楊景翔 | 統編: 92515624 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
景翔水果行 登記地址: 桃園縣龜山鄉兔坑村6鄰茶專路184巷16號1樓 | 負責人: 楊景翔 | 統編: 09886228 | 歇業 - 獨資 |
翔宏企業社 登記地址: 臺東縣臺東市南王里更生北路九五八巷一弄二十號 | 負責人: 楊景翔 | 統編: 81395073 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080198756) |
福翔農產行 登記地址: 新北市板橋區松柏街1巷22弄2號2樓 | 負責人: 楊景翔 | 統編: 94874786 | 核准設立 - 獨資 |
紹景興業有限公司 登記地址: 臺北市大安區樂業街159巷31號1樓 | 負責人: 楊景翔 | 統編: 42994923 | 核准設立 |
景亮科技行 登記地址: 桃園縣龜山鄉兔坑村6鄰茶專路184巷16號2樓 | 負責人: 楊景翔 | 統編: 09886233 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊景翔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
|