李依穎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李依穎的職稱是董事, 持有股份數是10000, 公司名稱是熊霸天有限公司, 統一編號是96847716.
根據名稱 熊霸天 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 熊霸天 ...) | 食品業者登錄字號: F-190645930-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90645930 | 新北市蘆洲區忠孝路31號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: F-190645930-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 90645930 | 新北市蘆洲區忠孝路31號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/07/24 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/07/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 熊霸天下餐飲有限公司 | 統一編號: 90645930 @ 董監事資料集 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
食品業者登錄字號: F-190645930-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90645930 | 新北市蘆洲區忠孝路31號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: F-190645930-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 90645930 | 新北市蘆洲區忠孝路31號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/07/24 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/07/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 熊霸天下餐飲有限公司 | 統一編號: 90645930 @ 董監事資料集 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 熊霸天 ... ]
根據姓名 李依穎 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 李依穎 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院綠能所 | 產出年度: 101 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 智慧綠能電子/車電關鍵技術計畫 | 專利發明人: 李依穎,楊明哲,林保全 | 證書號碼: I379502 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 英國 | 執行單位: 工研院資通所 | 產出年度: 101 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 智慧綠能電子/車電關鍵技術計畫 | 專利發明人: 李依穎,楊明哲,林保全 | 證書號碼: 8149596 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 深音創意科技股份有限公司 | 統一編號: 69631707 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 芮稘股份有限公司 | 統一編號: 93496842 @ 董監事資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院綠能所 | 產出年度: 101 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 智慧綠能電子/車電關鍵技術計畫 | 專利發明人: 李依穎,楊明哲,林保全 | 證書號碼: I379502 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 英國 | 執行單位: 工研院資通所 | 產出年度: 101 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 智慧綠能電子/車電關鍵技術計畫 | 專利發明人: 李依穎,楊明哲,林保全 | 證書號碼: 8149596 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 深音創意科技股份有限公司 | 統一編號: 69631707 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 芮稘股份有限公司 | 統一編號: 93496842 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李依穎 ... ]
名稱 熊霸天 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 熊霸天)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
熊霸天下企業社 新北市三重區中華路64號(1樓) | 吳泓明 | 82085049 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108163619) |
熊霸天下餐飲有限公司 新北市蘆洲區忠孝路31號(1樓) | 林立恒 | 90645930 | 核准設立 |
熊霸天有限公司 桃園市桃園區永順街99巷16號2樓 | 李依穎 | 96847716 | 核准設立 |
熊霸天下企業社 登記地址: 新北市三重區中華路64號(1樓) | 負責人: 吳泓明 | 統編: 82085049 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108163619) |
熊霸天下餐飲有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區忠孝路31號(1樓) | 負責人: 林立恒 | 統編: 90645930 | 核准設立 |
熊霸天有限公司 登記地址: 桃園市桃園區永順街99巷16號2樓 | 負責人: 李依穎 | 統編: 96847716 | 核准設立 |
姓名 李依穎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 李依穎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠頡行 基隆市七堵區八德里大華一路七號一樓 | 李依穎 | 18299170 | 核准設立 - 獨資 |
芮稘股份有限公司 臺北市大同區延平北路1段102號9樓 | 李依穎 | 93496842 | 核准設立 |
冠頡行 登記地址: 基隆市七堵區八德里大華一路七號一樓 | 負責人: 李依穎 | 統編: 18299170 | 核准設立 - 獨資 |
芮稘股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路1段102號9樓 | 負責人: 李依穎 | 統編: 93496842 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
|