吳瑞哲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳瑞哲的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是欣云貿易有限公司, 統一編號是96849995.
| 統一編號: 96849995 | 電話號碼: 07-7917909 | 高雄市苓雅區苓雅二路26號2樓 |
統一編號: 96849995 | 電話號碼: 07-7917909 | 高雄市苓雅區苓雅二路26號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳瑞哲 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 欣云貿易 資料。
[ 搜尋所有 欣云貿易 ... ]
根據姓名 吳瑞哲 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 吳瑞哲 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 吳瑞哲 | 機構代碼: A11600077 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村17鄰中正路836號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 吳瑞哲 | 機構代碼: A11600077 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村17鄰中正路836號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 吳瑞哲 | 機構代碼: A11600077 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村17鄰中正路836號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 吳瑞哲 | 機構代碼: A11600077 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村17鄰中正路836號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-8635667 | 機構負責人姓名: 吳瑞哲 | 機構代碼: A11600077 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村17鄰中正路836號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 誠智資訊有限公司 | 統一編號: 28397050 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 吳瑞哲 | 機構代碼: A11600077 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村17鄰中正路836號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 吳瑞哲 | 機構代碼: A11600077 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村17鄰中正路836號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 吳瑞哲 | 機構代碼: A11600077 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村17鄰中正路836號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 吳瑞哲 | 機構代碼: A11600077 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村17鄰中正路836號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-8635667 | 機構負責人姓名: 吳瑞哲 | 機構代碼: A11600077 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村17鄰中正路836號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 誠智資訊有限公司 | 統一編號: 28397050 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳瑞哲 ... ]
名稱 欣云貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 欣云貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣云貿易有限公司 高雄市苓雅區苓雅二路26號2樓 | 吳瑞哲 | 96849995 | 核准設立 |
欣云貿易有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區苓雅二路26號2樓 | 負責人: 吳瑞哲 | 統編: 96849995 | 核准設立 |
姓名 吳瑞哲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳瑞哲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞村土木包工業 臺南市北區東興里小東路299巷9弄4之4號 | 吳瑞哲 | 06488197 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080007926) |
瑞昌螺絲工業社 臺中市烏日區螺潭里溪南路二段171號1樓 | 吳瑞哲 | 21434306 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108602092) |
維納斯美甲沙龍工坊 臺北市中山區中山北路1段126巷14號 | 吳瑞哲 | 26370392 | 歇業 - 獨資 |
誠智資訊有限公司 臺北市大安區和平東路3段348號5樓 | 吳瑞哲 | 28397050 | 核准設立 |
昕沅洋行 高雄市鼓山區美術東二路622號 | 吳瑞哲 | 91466673 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062212300) |
新享洋行 高雄市左營區自由二路331及333號 | 吳瑞哲 | 92136378 | 核准設立 - 獨資 |
奕欣洋酒行 高雄市前鎮區中山二路186及188號 | 吳瑞哲 | 92147348 | 核准設立 - 獨資 |
瑞村土木包工業 登記地址: 臺南市北區東興里小東路299巷9弄4之4號 | 負責人: 吳瑞哲 | 統編: 06488197 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080007926) |
瑞昌螺絲工業社 登記地址: 臺中市烏日區螺潭里溪南路二段171號1樓 | 負責人: 吳瑞哲 | 統編: 21434306 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108602092) |
維納斯美甲沙龍工坊 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段126巷14號 | 負責人: 吳瑞哲 | 統編: 26370392 | 歇業 - 獨資 |
誠智資訊有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段348號5樓 | 負責人: 吳瑞哲 | 統編: 28397050 | 核准設立 |
昕沅洋行 登記地址: 高雄市鼓山區美術東二路622號 | 負責人: 吳瑞哲 | 統編: 91466673 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062212300) |
新享洋行 登記地址: 高雄市左營區自由二路331及333號 | 負責人: 吳瑞哲 | 統編: 92136378 | 核准設立 - 獨資 |
奕欣洋酒行 登記地址: 高雄市前鎮區中山二路186及188號 | 負責人: 吳瑞哲 | 統編: 92147348 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳瑞哲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
|