林長志
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林長志的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是佳城五金事業有限公司, 統一編號是96850900.
無其他 佳城五金事業 資料。
[ 搜尋所有 佳城五金事業 ... ]
根據姓名 林長志 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林長志 ...) | (中華民國)Aretall阿頭;(中華民國)林長志;(中華民國)蔡定揚 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)Aretall阿頭;(中華民國)林長志;(中華民國)蔡定揚 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)Aretall阿頭;(中華民國)林長志;(中華民國)蔡定揚 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)林長志;(中華民國)吳彥妮;(中華民國)王劭威 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 線上報名https://weiwuying.surveycake.com/s/n2poa @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)林長志;(中華民國)吳彥妮;(中華民國)王劭威 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 線上報名https://weiwuying.surveycake.com/s/n2poa @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林長志;(中華民國)吳彥妮;(中華民國)王劭威 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 線上報名https://weiwuying.surveycake.com/s/n2poa @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (美國)傑森.莫蘭;(美國)拉瑞.格瑞納迪亞;(美國)艾瑞克.哈藍;(中華民國)DonSir 跨界爵士樂團 ;(中華民國)WiJazz 爵式五重奏 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/66947fff940cd40008b54579/signup @ 講座資訊 |
| (美國)傑森.莫蘭;(美國)拉瑞.格瑞納迪亞;(美國)艾瑞克.哈藍;(中華民國)DonSir 跨界爵士樂團 ;(中華民國)WiJazz 爵式五重奏 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/66947fff940cd40008b54579/signup @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)Aretall阿頭;(中華民國)林長志;(中華民國)蔡定揚 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)Aretall阿頭;(中華民國)林長志;(中華民國)蔡定揚 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)Aretall阿頭;(中華民國)林長志;(中華民國)蔡定揚 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)林長志;(中華民國)吳彥妮;(中華民國)王劭威 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 線上報名https://weiwuying.surveycake.com/s/n2poa @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)林長志;(中華民國)吳彥妮;(中華民國)王劭威 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 線上報名https://weiwuying.surveycake.com/s/n2poa @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林長志;(中華民國)吳彥妮;(中華民國)王劭威 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 線上報名https://weiwuying.surveycake.com/s/n2poa @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(美國)傑森.莫蘭;(美國)拉瑞.格瑞納迪亞;(美國)艾瑞克.哈藍;(中華民國)DonSir 跨界爵士樂團 ;(中華民國)WiJazz 爵式五重奏 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/66947fff940cd40008b54579/signup @ 講座資訊 |
(美國)傑森.莫蘭;(美國)拉瑞.格瑞納迪亞;(美國)艾瑞克.哈藍;(中華民國)DonSir 跨界爵士樂團 ;(中華民國)WiJazz 爵式五重奏 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/66947fff940cd40008b54579/signup @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林長志 ... ]
名稱 佳城五金事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 佳城五金事業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳城五金事業有限公司 高雄市岡山區灣裡里岡山北路147號 | 林長志 | 96850900 | 核准設立 |
佳城五金事業有限公司 登記地址: 高雄市岡山區灣裡里岡山北路147號 | 負責人: 林長志 | 統編: 96850900 | 核准設立 |
姓名 林長志 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林長志)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
阿志小吃店 臺北市中正區汀州路1段92巷30號 | 林長志 | 48819727 | 歇業 - 獨資 |
志成電機行 嘉義縣中埔鄉和睦村後庄九O號 | 林長志 | 66422895 | 歇業 - 獨資 |
全佳福旅行社股份有限公司林口分公司 新北市林口區仁愛路一○八號︵一樓︶ | 林長志 | 70711643 | 核准設立 |
好奇機車行 新北市三重區新北大道1段42號 | 林長志 | 20023749 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025135520) |
森熊設計有限公司 臺北市大安區和平東路2段177號9樓 | 林長志 | 24828509 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-23) |
太古工程行 臺北市大同區延平北路2段197號地下 | 林長志 | 26365721 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094110525) |
和欣商行 彰化縣田尾鄉海豐村中正路3段387巷1號1樓 | 林長志 | 39763342 | 歇業 - 獨資 |
維克音樂工作室 高雄市左營區文萊路195號一樓 | 林長志 | 69815825 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260908400) |
阿志小吃店 登記地址: 臺北市中正區汀州路1段92巷30號 | 負責人: 林長志 | 統編: 48819727 | 歇業 - 獨資 |
志成電機行 登記地址: 嘉義縣中埔鄉和睦村後庄九O號 | 負責人: 林長志 | 統編: 66422895 | 歇業 - 獨資 |
全佳福旅行社股份有限公司林口分公司 登記地址: 新北市林口區仁愛路一○八號︵一樓︶ | 負責人: 林長志 | 統編: 70711643 | 核准設立 |
好奇機車行 登記地址: 新北市三重區新北大道1段42號 | 負責人: 林長志 | 統編: 20023749 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025135520) |
森熊設計有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路2段177號9樓 | 負責人: 林長志 | 統編: 24828509 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-23) |
太古工程行 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段197號地下 | 負責人: 林長志 | 統編: 26365721 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094110525) |
和欣商行 登記地址: 彰化縣田尾鄉海豐村中正路3段387巷1號1樓 | 負責人: 林長志 | 統編: 39763342 | 歇業 - 獨資 |
維克音樂工作室 登記地址: 高雄市左營區文萊路195號一樓 | 負責人: 林長志 | 統編: 69815825 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260908400) |
[ 查詢所有 林長志 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|