劉玉梅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉玉梅的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是玉興汽車材料有限公司, 統一編號是96853218.
無其他 玉興汽車材料 資料。
[ 搜尋所有 玉興汽車材料 ... ]
根據姓名 劉玉梅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉玉梅 ...) | (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司統編: 13006858 | 彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路一五巷九號 | 設立核准日期: 20020109 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/10/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/07 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/10/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司統編: 13006858 | 彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路一五巷九號 | 設立核准日期: 20020109 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/10/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/07 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/10/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 劉玉梅 ... ]
玉興汽車材料有限公司 | 地址: 新北市板橋區大觀路三段2巷23號1樓 | 電話: 02-2683-1612 |
名稱 玉興汽車材料 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 玉興汽車材料)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉興汽車材料有限公司 新北市三峽區紫新路36巷49號 | 劉玉梅 | 96853218 | 核准設立 |
玉興汽車材料有限公司 登記地址: 新北市三峽區紫新路36巷49號 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 96853218 | 核准設立 |
姓名 劉玉梅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉玉梅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉珍梅小吃店 臺北市大同區延平北路4段56號1樓 | 劉玉梅 | 88280370 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124111227) |
佑成企業社 桃園市楊梅區金龍里金龍三路1號14樓 | 陳劉玉梅 | 97809346 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099014318) |
玉珍商行 臺中市大甲區大甲里順天路156巷4號 | 劉玉梅 | 18333135 | 歇業 - 獨資 |
福志五金行 新北市板橋區光武街?78巷13號?0樓 | 劉玉梅 | 01935176 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
寬大家具行 新北市板橋區?7川路?0段?06號?0樓 | 林劉玉梅 | 01950794 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
金樺超級商店 臺北市大同區重慶北路1段83巷11號1樓 | 周劉玉梅 | 04518533 | 撤銷 - 獨資 |
瑞坤商店 嘉義縣東石鄉蔦松村船仔頭一八之二號 | 林劉玉梅 | 06348350 | 歇業 - 獨資 |
玉珍梅小吃店 登記地址: 臺北市大同區延平北路4段56號1樓 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 88280370 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124111227) |
佑成企業社 登記地址: 桃園市楊梅區金龍里金龍三路1號14樓 | 負責人: 陳劉玉梅 | 統編: 97809346 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099014318) |
玉珍商行 登記地址: 臺中市大甲區大甲里順天路156巷4號 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 18333135 | 歇業 - 獨資 |
福志五金行 登記地址: 新北市板橋區光武街?78巷13號?0樓 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 01935176 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
寬大家具行 登記地址: 新北市板橋區?7川路?0段?06號?0樓 | 負責人: 林劉玉梅 | 統編: 01950794 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
金樺超級商店 登記地址: 臺北市大同區重慶北路1段83巷11號1樓 | 負責人: 周劉玉梅 | 統編: 04518533 | 撤銷 - 獨資 |
瑞坤商店 登記地址: 嘉義縣東石鄉蔦松村船仔頭一八之二號 | 負責人: 林劉玉梅 | 統編: 06348350 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉玉梅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
|