許進安
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許進安的職稱是監察人, 持有股份數是14, 公司名稱是昆泰企業股份有限公司, 統一編號是96881946.
無其他 昆泰企業 資料。
[ 搜尋所有 昆泰企業 ... ]
根據姓名 許進安 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許進安 ...) | 電話: 04-7782348 | 地址: 彰化縣福興鄉大崙村大崙街3之12號 | 主祀神祇: 清水祖師 | 教別: 道教 | 負責人: 許進安 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-090080 | 機構負責人姓名: 許進安 | 機構代碼: BF0900209 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣福興鄉大崙村彰化縣福興鄉大崙村大崙街31之5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-090080 | 機構負責人姓名: 許進安 | 機構代碼: BF0900209 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣福興鄉大崙村彰化縣福興鄉大崙村大崙街31之5號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-090080 | 機構負責人姓名: 許進安 | 機構代碼: BF0900209 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣福興鄉大崙村彰化縣福興鄉大崙村大崙街31之5號 @ 長照B據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: 旅遊風旅行社股份有限公司 | 博覽國際股份有限公司 | 統一編號: 12940247 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 昆麗企業股份有限公司 | 統一編號: 89822280 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20220427 | 處分金額或滯納金: 6888 | 公告日期: 20220610 | 處分字號: 保退一字第11169911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220223 | 處分金額或滯納金: 7380 | 公告日期: 20220411 | 處分字號: 保退一字第11169911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
電話: 04-7782348 | 地址: 彰化縣福興鄉大崙村大崙街3之12號 | 主祀神祇: 清水祖師 | 教別: 道教 | 負責人: 許進安 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-090080 | 機構負責人姓名: 許進安 | 機構代碼: BF0900209 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣福興鄉大崙村彰化縣福興鄉大崙村大崙街31之5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-090080 | 機構負責人姓名: 許進安 | 機構代碼: BF0900209 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣福興鄉大崙村彰化縣福興鄉大崙村大崙街31之5號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-090080 | 機構負責人姓名: 許進安 | 機構代碼: BF0900209 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣福興鄉大崙村彰化縣福興鄉大崙村大崙街31之5號 @ 長照B據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: 旅遊風旅行社股份有限公司 | 博覽國際股份有限公司 | 統一編號: 12940247 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 昆麗企業股份有限公司 | 統一編號: 89822280 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20220427 | 處分金額或滯納金: 6888 | 公告日期: 20220610 | 處分字號: 保退一字第11169911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220223 | 處分金額或滯納金: 7380 | 公告日期: 20220411 | 處分字號: 保退一字第11169911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 許進安 ... ]
名稱 昆泰企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 昆泰企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昆泰企業社 臺中市烏日區湖日里公園路736巷68號1樓 | 林金志 | 40625939 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080864571) |
昆泰企業社 苗栗縣苗栗市玉華里莒光街20巷1號 | 江明敏 | 25206232 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1111002534) |
昆泰企業社 嘉義縣中埔鄉和睦村中華路六三○巷一號一樓 | 莊永彬 | 17162318 | 歇業 - 獨資 |
昆泰企業社 桃園市桃園區瑞慶里寶慶路510巷5號13樓 | 陳進隆 | 31576676 | 歇業 - 合夥 |
昆泰企業股份有限公司 新北市三重區福裕街三八號二樓 | | 96881946 | 解散 (核准解散日期: 2013-06-26) |
昆泰企業社 花蓮縣花蓮市國興里建安街12巷6號1樓 | 林金龍 | 10577489 | 歇業 - 合夥 |
昆泰企業有限公司 彰化縣彰化市大埔路七○○號三樓 | | 84994376 | 解散 (文號: 1995-8-14 建三壬字 第084417362號) |
昆泰企業社 登記地址: 臺中市烏日區湖日里公園路736巷68號1樓 | 負責人: 林金志 | 統編: 40625939 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080864571) |
昆泰企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市玉華里莒光街20巷1號 | 負責人: 江明敏 | 統編: 25206232 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1111002534) |
昆泰企業社 登記地址: 嘉義縣中埔鄉和睦村中華路六三○巷一號一樓 | 負責人: 莊永彬 | 統編: 17162318 | 歇業 - 獨資 |
昆泰企業社 登記地址: 桃園市桃園區瑞慶里寶慶路510巷5號13樓 | 負責人: 陳進隆 | 統編: 31576676 | 歇業 - 合夥 |
昆泰企業股份有限公司 登記地址: 新北市三重區福裕街三八號二樓 | 統編: 96881946 | 解散 (核准解散日期: 2013-06-26) |
昆泰企業社 登記地址: 花蓮縣花蓮市國興里建安街12巷6號1樓 | 負責人: 林金龍 | 統編: 10577489 | 歇業 - 合夥 |
昆泰企業有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市大埔路七○○號三樓 | 統編: 84994376 | 解散 (文號: 1995-8-14 建三壬字 第084417362號) |
[ 查詢所有 昆泰企業 ... ]
姓名 許進安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許進安)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
崧強金屬有限公司 高雄市前鎮區明祥街98號 | 許進安 | 16122325 | 核准設立 |
磐成科技有限公司 臺北市大安區敦化南路2段100號25樓之1 | 許進安 | 28853269 | 核准設立 |
佛克士歐式廚具有限公司 高雄市苓雅區仁政里青年一路287號 | 許進安 | 84715233 | 廢止 (108年12月05日 高市府經商公字 第1085976370號) |
長榮裝潢行 臺中市潭子區頭家里頭張路二段98-1號1樓 | 許進安 | 90948575 | 核准設立 - 獨資 |
兆虹企業社 高雄市前金區六合2路145號9樓之2 | 許進安 | 10292028 | 歇業 - 獨資 |
兆鴻廣告企業社 高雄市前金區六合二路145號9樓之2 | 許進安 | 00451546 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960303400) |
神釆企業社 高雄市新興區正氣里青年1路234號 | 許進安 | 06686339 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960347300) |
佛克士廚具行 高雄市苓雅區仁政里青年1路287號 | 許進安 | 81175401 | 歇業 - 獨資 |
崧強金屬有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區明祥街98號 | 負責人: 許進安 | 統編: 16122325 | 核准設立 |
磐成科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段100號25樓之1 | 負責人: 許進安 | 統編: 28853269 | 核准設立 |
佛克士歐式廚具有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區仁政里青年一路287號 | 負責人: 許進安 | 統編: 84715233 | 廢止 (108年12月05日 高市府經商公字 第1085976370號) |
長榮裝潢行 登記地址: 臺中市潭子區頭家里頭張路二段98-1號1樓 | 負責人: 許進安 | 統編: 90948575 | 核准設立 - 獨資 |
兆虹企業社 登記地址: 高雄市前金區六合2路145號9樓之2 | 負責人: 許進安 | 統編: 10292028 | 歇業 - 獨資 |
兆鴻廣告企業社 登記地址: 高雄市前金區六合二路145號9樓之2 | 負責人: 許進安 | 統編: 00451546 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960303400) |
神釆企業社 登記地址: 高雄市新興區正氣里青年1路234號 | 負責人: 許進安 | 統編: 06686339 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960347300) |
佛克士廚具行 登記地址: 高雄市苓雅區仁政里青年1路287號 | 負責人: 許進安 | 統編: 81175401 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 許進安 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
|