郭亭蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭亭蘭的職稱是監察人, 持有股份數是130000, 公司名稱是織永股份有限公司, 統一編號是96954243.
根據名稱 織永 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 織永 ...) | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 @ 文化部研習課程 |
| (中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 @ 文化部研習課程 |
| 聯絡方式: (02) 8772-6020 | 是否收費: Y | 活動地點: 中山區八德路二段174巷28號3樓(台北社企大樓) | 開始日期: 20210115 | 結束日期: 20210115 | 發起單位: 社團法人台灣公益團體自律聯盟 | 主辦單位: 社團法人台灣公益團體自律聯盟 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: 02-3393-1663 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20220921 | 結束日期: 20220921 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 幫你優股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/08/22 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蕭博駿;(中華民國)台灣藺草學會藝師群 | 活動起始日期: 2024/08/22 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: 材料費繳款帳號及繳款時間將於錄取後由主辦單位 EMAIL 通知,逾期未繳者視同放棄錄取資格,由備取人員遞補。 @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 @ 文化部研習課程 |
(中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 @ 文化部研習課程 |
聯絡方式: (02) 8772-6020 | 是否收費: Y | 活動地點: 中山區八德路二段174巷28號3樓(台北社企大樓) | 開始日期: 20210115 | 結束日期: 20210115 | 發起單位: 社團法人台灣公益團體自律聯盟 | 主辦單位: 社團法人台灣公益團體自律聯盟 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: 02-3393-1663 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20220921 | 結束日期: 20220921 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 幫你優股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/08/22 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蕭博駿;(中華民國)台灣藺草學會藝師群 | 活動起始日期: 2024/08/22 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: 材料費繳款帳號及繳款時間將於錄取後由主辦單位 EMAIL 通知,逾期未繳者視同放棄錄取資格,由備取人員遞補。 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 織永 ... ]
根據姓名 郭亭蘭 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 郭亭蘭 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: | 台靖工程技術股份有限公司 | 統一編號: 16452676 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 364000 | 所代表法人: | 織寶股份有限公司 | 統一編號: 86164142 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: | 台靖工程技術股份有限公司 | 統一編號: 16452676 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 364000 | 所代表法人: | 織寶股份有限公司 | 統一編號: 86164142 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 郭亭蘭 ... ]
織永股份有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路五段202號2樓之2 | 電話: 02-2753-2558 |
名稱 織永 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 織永)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
織永股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段202號2樓之2 | 郭南良 | 96954243 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-25) |
織永股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段202號2樓之2 | 負責人: 郭南良 | 統編: 96954243 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-25) |
姓名 郭亭蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 郭亭蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
丞崴服飾店 新北市林口區文林一街99巷18號5樓 | 郭亭蘭 | 42211421 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098117570) |
立功文具行 高雄市三民區力行里中和街173號 | 郭亭蘭 | 75110084 | 歇業 - 獨資 |
丞崴服飾店 登記地址: 新北市林口區文林一街99巷18號5樓 | 負責人: 郭亭蘭 | 統編: 42211421 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098117570) |
立功文具行 登記地址: 高雄市三民區力行里中和街173號 | 負責人: 郭亭蘭 | 統編: 75110084 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
|