心培
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名心培的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是佛光文化事業有限公司, 統一編號是96958655.
| 統一編號: 96958655 | 電話號碼: 02-29800260 | 新北市三重區三和路3段117號 |
統一編號: 96958655 | 電話號碼: 02-29800260 | 新北市三重區三和路3段117號 |
[ 搜尋所有相關: 心培 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 佛光文化事業 資料。
[ 搜尋所有 佛光文化事業 ... ]
根據姓名 心培 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 心培 ...) | 生產者: 林○輝 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 嘉義縣梅山鄉 | 異動日期: 2024/04/09 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-29 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 地址: 桃園縣中壢市萬能路1號 | 簡介: 萬能科技大學創新育成中心經過多年營運,提供研發、營運、生活機能齊全的培育區,包括:辦公區、培育室、訓練教室、會議室、成果展示室、購物超商、影印文具店、餐廳、財務金融中心、文館中心。培育室面積超過900... @ 文創育成中心資訊 |
| (中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 @ 文化部研習課程 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/07/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/07/19 @ 文化部研習課程 |
| (中華民國)張學敏 | 活動起始日期: 2024/08/13 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: 繳款方式:請錄取學員於 7/24(三)前繳費完成,逾期未繳者視同放棄錄取資格,由備取人員遞補。
臨櫃匯款:請至銀行或郵局臨櫃匯款,並請於備註欄敘明參加【草木染工作坊】及學員姓名。
匯款資訊
銀行... @ 藝文活動-所有類別 |
生產者: 林○輝 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 嘉義縣梅山鄉 | 異動日期: 2024/04/09 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-29 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
地址: 桃園縣中壢市萬能路1號 | 簡介: 萬能科技大學創新育成中心經過多年營運,提供研發、營運、生活機能齊全的培育區,包括:辦公區、培育室、訓練教室、會議室、成果展示室、購物超商、影印文具店、餐廳、財務金融中心、文館中心。培育室面積超過900... @ 文創育成中心資訊 |
(中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 @ 文化部研習課程 |
國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/07/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/07/19 @ 文化部研習課程 |
(中華民國)張學敏 | 活動起始日期: 2024/08/13 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: 繳款方式:請錄取學員於 7/24(三)前繳費完成,逾期未繳者視同放棄錄取資格,由備取人員遞補。
臨櫃匯款:請至銀行或郵局臨櫃匯款,並請於備註欄敘明參加【草木染工作坊】及學員姓名。
匯款資訊
銀行... @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 心培 ... ]
佛光文化事業有限公司 | 地址: 高雄市大樹鄉興田路153號文化廣場 | 電話: 07-656-1656 |
名稱 佛光文化事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 佛光文化事業)
姓名 心培 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 心培)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻宇機車行 臺北市北投區大同街206號1樓 | 嚴心培 | 25540258 | 核准設立 - 獨資 |
米醧吧咖啡屋 嘉義市東區中央里中山路283號一樓 | 廖心培 | 36710080 | 歇業 - 獨資 |
開瑄工程有限公司 新北市中和區興南路1段93巷65之2號 | 蔡心培 | 84080604 | 核准設立 |
鑫良國際企業社 臺北市中山區民生東路1段29號2樓之5 | 侯心培 | 88306688 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1124103762) |
眉顏美學工作室 雲林縣虎尾鎮頂溪里崁腳80號1樓 | 賴心培 | 88473279 | 核准設立 - 獨資 |
鴻宇機車行 登記地址: 臺北市北投區大同街206號1樓 | 負責人: 嚴心培 | 統編: 25540258 | 核准設立 - 獨資 |
米醧吧咖啡屋 登記地址: 嘉義市東區中央里中山路283號一樓 | 負責人: 廖心培 | 統編: 36710080 | 歇業 - 獨資 |
開瑄工程有限公司 登記地址: 新北市中和區興南路1段93巷65之2號 | 負責人: 蔡心培 | 統編: 84080604 | 核准設立 |
鑫良國際企業社 登記地址: 臺北市中山區民生東路1段29號2樓之5 | 負責人: 侯心培 | 統編: 88306688 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1124103762) |
眉顏美學工作室 登記地址: 雲林縣虎尾鎮頂溪里崁腳80號1樓 | 負責人: 賴心培 | 統編: 88473279 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
|