陳冠伶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳冠伶的職稱是董事, 持有股份數是24000, 公司名稱是汎太資產物業管理股份有限公司, 統一編號是96958965.
董監事資料集 資料集的 陳冠伶 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳冠伶 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 汎太資產物業管理股份有限公司 | 統一編號: 96958965 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1124000 | 所代表法人: | 汎太資產物業管理股份有限公司 | 統一編號: 96958965 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1352000 | 所代表法人: | 汎太資產物業管理股份有限公司 | 統一編號: 96958965 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 汎太資產物業管理股份有限公司 | 統一編號: 96958965 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1124000 | 所代表法人: | 汎太資產物業管理股份有限公司 | 統一編號: 96958965 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1352000 | 所代表法人: | 汎太資產物業管理股份有限公司 | 統一編號: 96958965 |
[ 搜尋所有相關: 陳冠伶 @ 董監事資料集 ]
| 負責人姓名: 陳映誠 | 統一編號: 96958965 | 所在地: 臺北市中正區忠孝東路2段24號2樓之1 |
負責人姓名: 陳映誠 | 統一編號: 96958965 | 所在地: 臺北市中正區忠孝東路2段24號2樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 陳冠伶 @ 不動產經紀業備查資料 ]
| 統一編號: 96958965 | 住址: 臺北市元長鄉忠孝東路2段24號2樓之1 | 登記日期: 1091007 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 陳映誠 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
統一編號: 96958965 | 住址: 臺北市元長鄉忠孝東路2段24號2樓之1 | 登記日期: 1091007 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 陳映誠 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
[ 搜尋所有 96958965 ... ]
根據名稱 汎太資產物業管理 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 汎太資產物業管理 ...) | 地址: 臺北市大同區太原路73號1樓 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB96958965 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
| 登錄日期: 1120726 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
地址: 臺北市大同區太原路73號1樓 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB96958965 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
登錄日期: 1120726 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 汎太資產物業管理 ... ]
根據姓名 陳冠伶 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳冠伶 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 伶悅有限公司 | 統一編號: 42698471 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230000 | 所代表法人: | 冠緣管理顧問有限公司 | 統一編號: 90234839 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 景冠營造有限公司 | 統一編號: 90601829 @ 董監事資料集 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/5/30 上午 12:00:00 | 新北市蘆洲區蘆洲區三民路593號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 伶悅有限公司 | 統一編號: 42698471 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230000 | 所代表法人: | 冠緣管理顧問有限公司 | 統一編號: 90234839 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 景冠營造有限公司 | 統一編號: 90601829 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/5/30 上午 12:00:00 | 新北市蘆洲區蘆洲區三民路593號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳冠伶 ... ]
名稱 汎太資產物業管理 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 汎太資產物業管理)
姓名 陳冠伶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳冠伶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
伶悅有限公司 新北市泰山區明志路3段163巷6弄4號3樓 | 陳冠伶 | 42698471 | 核准設立 |
葦伶滷味 新北市新店區永安街80巷1號 | 陳冠伶 | 91798130 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128168607) |
紫冠策略資訊有限公司 臺北市松山區復興北路181號2樓 | 陳冠伶 | 42611427 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-20) |
嘉冠文創有限公司 臺中市北區賴明里山西路二段31號 | 陳冠伶 | 42890808 | 核准設立 |
冠緣管理顧問有限公司 臺南市永康區正強里正強街303巷10號1樓 | 陳冠伶 | 90234839 | 核准設立 |
景冠營造有限公司 嘉義市東區盧厝里大雅路一段368巷66弄2號一樓 | 陳冠伶 | 90601829 | 核准設立 |
宥晨企業社 桃園市中壢區復華里復華街201巷8號1樓 | 陳冠伶 | 01642761 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079014601) |
嬌點內衣專賣店 臺中市豐原區民生里府前街一二三號 | 陳冠伶 | 08307329 | 歇業 - 獨資 |
伶悅有限公司 登記地址: 新北市泰山區明志路3段163巷6弄4號3樓 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 42698471 | 核准設立 |
葦伶滷味 登記地址: 新北市新店區永安街80巷1號 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 91798130 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128168607) |
紫冠策略資訊有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路181號2樓 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 42611427 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-20) |
嘉冠文創有限公司 登記地址: 臺中市北區賴明里山西路二段31號 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 42890808 | 核准設立 |
冠緣管理顧問有限公司 登記地址: 臺南市永康區正強里正強街303巷10號1樓 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 90234839 | 核准設立 |
景冠營造有限公司 登記地址: 嘉義市東區盧厝里大雅路一段368巷66弄2號一樓 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 90601829 | 核准設立 |
宥晨企業社 登記地址: 桃園市中壢區復華里復華街201巷8號1樓 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 01642761 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079014601) |
嬌點內衣專賣店 登記地址: 臺中市豐原區民生里府前街一二三號 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 08307329 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳冠伶 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
|