張文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張文的職稱是董事, 持有股份數是8348000, 所代表法人是大同特殊鋼株式會社, 公司名稱是天文大同特殊鋼股份有限公司, 統一編號是96973516.
董監事資料集 資料集的 張文 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張文 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2282000 | 所代表法人: 伊藤忠丸紅鉄鋼株式會社 | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 統一編號: 96973516 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8348000 | 所代表法人: 大同特殊鋼株式會社 | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 統一編號: 96973516 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 統一編號: 96973516 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1415000 | 所代表法人: 天文貿易股份有限公司 | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 統一編號: 96973516 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8348000 | 所代表法人: 大同特殊鋼株式會社 | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 統一編號: 96973516 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2282000 | 所代表法人: 伊藤忠丸紅鉄鋼株式會社 | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 統一編號: 96973516 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8348000 | 所代表法人: 大同特殊鋼株式會社 | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 統一編號: 96973516 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 統一編號: 96973516 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1415000 | 所代表法人: 天文貿易股份有限公司 | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 統一編號: 96973516 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8348000 | 所代表法人: 大同特殊鋼株式會社 | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 統一編號: 96973516 |
[ 搜尋所有相關: 張文 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 到職日期: 1100630 | 統一編號: 96973516 |
公司名稱: 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 到職日期: 1100630 | 統一編號: 96973516 |
[ 搜尋所有相關: 張文 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 96973516 | 電話號碼: 03-493-6622 | 桃園市平鎮區大昌路1號 |
統一編號: 96973516 | 電話號碼: 03-493-6622 | 桃園市平鎮區大昌路1號 |
[ 搜尋所有相關: 張文 @ 出進口廠商登記資料 ]
登記工廠名錄 資料集的 張文 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 張文 ...) | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、254金屬加工處理、293通用機械設備 | 統一編號: 96973516 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區廣仁里三一鄰大昌路一號 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 96973516 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區鹽田里工業六路45號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、254金屬加工處理、293通用機械設備 | 統一編號: 96973516 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區廣仁里三一鄰大昌路一號 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 96973516 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區鹽田里工業六路45號 |
[ 搜尋所有相關: 張文 @ 登記工廠名錄 ]
根據識別碼 96973516 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 96973516 ...)
無其他 天文大同特殊鋼 資料。
[ 搜尋所有 天文大同特殊鋼 ... ]
根據姓名 張文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張文 ...) | 1 | 開放時間: 金沙鎮圖書館因修繕工程,自民國112年(2023)6月起暫時移至張文帝洋樓服務讀者,並持續透過走讀、手作、故事、音樂會等一系列閱讀推廣活動,鼓勵鄉親參與閱讀活動,開館時間,每周二至周五上午8時至晚間7... | 現狀: 於民國111年(2022)9月16日修復竣工 | 歷史沿革: 創建人張文帝,清光緒23年(1897)生,卒於民國76年(1987),父親張珪祥,清光緒26年(1900)赴南洋發展,於民國5年(1916)將張文帝兄弟帶往馬來西亞,其後父子齊心協力,創立商號「瑞祥」... @ 文資局歷史建築 |
| 開放時間: 對外開放 | | 電話: 886-5-2572278 | 地址: 嘉義縣梅山鄉太平村17-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 類別名稱: 陶瓷類 | 嘉義縣 | 地址: 嘉義縣梅山鄉太平村29號 @ 工藝中心工藝社區 |
| 1 | 開放時間: 未開放 | 現狀: 張家北門古厝,最初的格局雖是「恆春民居(恆春厝)」典型的「一條龍」格局,但後來在日本時代、戰後初期以及近代都有增建,使得現今的格局既不成「單伸手」,又不是三合院,屋子的形式除了傳統的二披式,還有鐵皮屋... | 歷史沿革: 建於清光緒初年(約1736),和恆春古城約略同時興建的一條龍樣式之古厝。是頂五房第六代孫張文珍,為了耕作和管理北門外的八十幾甲田地,才決定在北門的東門溪畔蓋了這間家屋。張家後代張洧齊口述:「張文珍委託... @ 文資局歷史建築 |
| 開始時間: 2023-01-14T14:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-01-14T15:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 活動流程一、下午2:00-2:15主持人開場&洋樓故事揭幕■嘉禮戲賀喜■故事背景-洋樓場景再現35歲的張文帝回沙美親自督工興建洋樓期間,經友人介紹認識其夫人黃玉瓊(廈門人),並且於金門成婚及請戲班演出... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 臺灣文學基地(臺北市中正區濟南路2段27號) | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
1 | 開放時間: 金沙鎮圖書館因修繕工程,自民國112年(2023)6月起暫時移至張文帝洋樓服務讀者,並持續透過走讀、手作、故事、音樂會等一系列閱讀推廣活動,鼓勵鄉親參與閱讀活動,開館時間,每周二至周五上午8時至晚間7... | 現狀: 於民國111年(2022)9月16日修復竣工 | 歷史沿革: 創建人張文帝,清光緒23年(1897)生,卒於民國76年(1987),父親張珪祥,清光緒26年(1900)赴南洋發展,於民國5年(1916)將張文帝兄弟帶往馬來西亞,其後父子齊心協力,創立商號「瑞祥」... @ 文資局歷史建築 |
開放時間: 對外開放 | | 電話: 886-5-2572278 | 地址: 嘉義縣梅山鄉太平村17-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
類別名稱: 陶瓷類 | 嘉義縣 | 地址: 嘉義縣梅山鄉太平村29號 @ 工藝中心工藝社區 |
1 | 開放時間: 未開放 | 現狀: 張家北門古厝,最初的格局雖是「恆春民居(恆春厝)」典型的「一條龍」格局,但後來在日本時代、戰後初期以及近代都有增建,使得現今的格局既不成「單伸手」,又不是三合院,屋子的形式除了傳統的二披式,還有鐵皮屋... | 歷史沿革: 建於清光緒初年(約1736),和恆春古城約略同時興建的一條龍樣式之古厝。是頂五房第六代孫張文珍,為了耕作和管理北門外的八十幾甲田地,才決定在北門的東門溪畔蓋了這間家屋。張家後代張洧齊口述:「張文珍委託... @ 文資局歷史建築 |
開始時間: 2023-01-14T14:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-01-14T15:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 活動流程一、下午2:00-2:15主持人開場&洋樓故事揭幕■嘉禮戲賀喜■故事背景-洋樓場景再現35歲的張文帝回沙美親自督工興建洋樓期間,經友人介紹認識其夫人黃玉瓊(廈門人),並且於金門成婚及請戲班演出... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣文學基地(臺北市中正區濟南路2段27號) | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 張文 ... ]
名稱 天文大同特殊鋼 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 天文大同特殊鋼)
天文大同特殊鋼股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區大昌路1號 | 負責人: 中濵 俊介 | 統編: 96973516 | 核准設立 |
姓名 張文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
張文慶企業社 新北市新莊區中平路26巷23號1樓 | 張文慶 | 20024682 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1108163714) |
張文三自營計程車行 新北市板橋區中正路216巷64號2樓 | 張文三 | 34504515 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118166647) |
張文隆自營計程車行 雲林縣斗六市虎溪里西平路九0一巷二0號 | 張文隆 | 64987947 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100003092) |
張文亮農場 宜蘭縣三星鄉集慶村集義路143號一樓 | 張文亮 | 72628966 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900008) |
張文生建築開發企業社 新北市新莊區中平路1號 | 張文生 | 99776840 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108153964) |
張文雄機車行 高雄市鳥松區坔埔里松埔路25號 | 張文雄 | 08520665 | 核准設立 - 獨資 |
張文富中藥商行 嘉義市東區興村里溪興街125號一樓 | 張文富 | 10484861 | 核准設立 - 獨資 |
張文山自營計程車行 新北市土城區廣福路252巷26-3號 | 張文山 | 34494811 | 核准設立 - 獨資 |
張文慶企業社 登記地址: 新北市新莊區中平路26巷23號1樓 | 負責人: 張文慶 | 統編: 20024682 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1108163714) |
張文三自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區中正路216巷64號2樓 | 負責人: 張文三 | 統編: 34504515 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118166647) |
張文隆自營計程車行 登記地址: 雲林縣斗六市虎溪里西平路九0一巷二0號 | 負責人: 張文隆 | 統編: 64987947 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100003092) |
張文亮農場 登記地址: 宜蘭縣三星鄉集慶村集義路143號一樓 | 負責人: 張文亮 | 統編: 72628966 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900008) |
張文生建築開發企業社 登記地址: 新北市新莊區中平路1號 | 負責人: 張文生 | 統編: 99776840 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108153964) |
張文雄機車行 登記地址: 高雄市鳥松區坔埔里松埔路25號 | 負責人: 張文雄 | 統編: 08520665 | 核准設立 - 獨資 |
張文富中藥商行 登記地址: 嘉義市東區興村里溪興街125號一樓 | 負責人: 張文富 | 統編: 10484861 | 核准設立 - 獨資 |
張文山自營計程車行 登記地址: 新北市土城區廣福路252巷26-3號 | 負責人: 張文山 | 統編: 34494811 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 張文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
|