黃春風
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃春風的職稱是監察人, 持有股份數是3550, 公司名稱是萬寶來開發股份有限公司, 統一編號是96988004.
無其他 萬寶來開發 資料。
[ 搜尋所有 萬寶來開發 ... ]
根據姓名 黃春風 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃春風 ...) | 電話: 62493463 | 地址鄉鎮市區: 仁德區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃春風 @ 藥局基本資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 協榮育樂股份有限公司 | 統一編號: 31095614 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 宜隆清運股份有限公司 | 統一編號: 86956833 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 舜億實業有限公司 | 統一編號: 89579308 @ 董監事資料集 |
電話: 62493463 | 地址鄉鎮市區: 仁德區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃春風 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 協榮育樂股份有限公司 | 統一編號: 31095614 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 宜隆清運股份有限公司 | 統一編號: 86956833 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 舜億實業有限公司 | 統一編號: 89579308 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃春風 ... ]
名稱 萬寶來開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 萬寶來開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬寶來開發股份有限公司 臺中市神岡區北庄里厚生路8號1樓 | | 96988004 | 解散 (核准解散日期: 2015-06-17) |
萬寶來開發股份有限公司 登記地址: 臺中市神岡區北庄里厚生路8號1樓 | 統編: 96988004 | 解散 (核准解散日期: 2015-06-17) |
姓名 黃春風 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃春風)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
春風藥局 高雄市小港區高松里松興路28號 | 黃春風 | 81344997 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10860895500) |
春風商號 嘉義縣六腳鄉永賢村竹仔脚一二六號 | 黃春風 | 66359788 | 核准設立 - 獨資 |
上美冷凍空調行 高雄市燕巢區角宿里海成南街32號1樓 | 黃春風 | 80949293 | 核准設立 - 獨資 |
春國木器廠 臺中市太平區宜欣里宜昌東路23巷49弄12號 | 黃春風 | 05840545 | 歇業 - 獨資 |
春來企業社 宜蘭縣冬山鄉安平村安平路二號 | 黃春風 | 66268083 | 歇業 - 獨資 |
昇美油漆行 新北市林口區中正路?02?7號 | 黃春風 | 02202903 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
慶宜工業有限公司 彰化縣員林市惠來里惠明街155-1號1樓 | 黃春風 | 16673262 | 解散 |
明月理髮廳 新北市三重區信義街77號1樓 | 黃春風 | 30179328 | 歇業 - 獨資 |
春風藥局 登記地址: 高雄市小港區高松里松興路28號 | 負責人: 黃春風 | 統編: 81344997 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10860895500) |
春風商號 登記地址: 嘉義縣六腳鄉永賢村竹仔脚一二六號 | 負責人: 黃春風 | 統編: 66359788 | 核准設立 - 獨資 |
上美冷凍空調行 登記地址: 高雄市燕巢區角宿里海成南街32號1樓 | 負責人: 黃春風 | 統編: 80949293 | 核准設立 - 獨資 |
春國木器廠 登記地址: 臺中市太平區宜欣里宜昌東路23巷49弄12號 | 負責人: 黃春風 | 統編: 05840545 | 歇業 - 獨資 |
春來企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉安平村安平路二號 | 負責人: 黃春風 | 統編: 66268083 | 歇業 - 獨資 |
昇美油漆行 登記地址: 新北市林口區中正路?02?7號 | 負責人: 黃春風 | 統編: 02202903 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
慶宜工業有限公司 登記地址: 彰化縣員林市惠來里惠明街155-1號1樓 | 負責人: 黃春風 | 統編: 16673262 | 解散 |
明月理髮廳 登記地址: 新北市三重區信義街77號1樓 | 負責人: 黃春風 | 統編: 30179328 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃春風 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
|