羅健安
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名羅健安的職稱是監察人, 持有股份數是140000, 公司名稱是捷朋科技工業股份有限公司, 統一編號是97033225.
董監事資料集 資料集的 羅健安 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 羅健安 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 捷朋科技工業股份有限公司 | 統一編號: 97033225 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 447580 | 所代表法人: | 捷朋科技工業股份有限公司 | 統一編號: 97033225 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 捷朋科技工業股份有限公司 | 統一編號: 97033225 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 447580 | 所代表法人: | 捷朋科技工業股份有限公司 | 統一編號: 97033225 |
[ 搜尋所有相關: 羅健安 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 97033225 | 電話號碼: 04-24933963 | 臺中市大里區中興路一段2巷5號1樓 |
統一編號: 97033225 | 電話號碼: 04-24933963 | 臺中市大里區中興路一段2巷5號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 羅健安 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市大里區瑞城里中興路1段2巷5號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業,30汽車及其零件製造業,31其他運輸工具及其零件製造業 | 登記編號: 99703894 | 統一編號: 97033225 |
臺中市大里區瑞城里中興路1段2巷5號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業,30汽車及其零件製造業,31其他運輸工具及其零件製造業 | 登記編號: 99703894 | 統一編號: 97033225 |
[ 搜尋所有相關: 羅健安 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 293通用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 97033225 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區瑞城里中興路1段2巷5號 |
主要產品: 293通用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 97033225 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區瑞城里中興路1段2巷5號 |
[ 搜尋所有相關: 羅健安 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 捷朋科技工業 資料。
[ 搜尋所有 捷朋科技工業 ... ]
根據姓名 羅健安 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 羅健安 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 熊安麻吉健康國際事業有限公司 | 統一編號: 82831545 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/26 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 熊安麻吉健康國際事業有限公司 | 統一編號: 82831545 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/26 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0918-009581 | 機構負責人姓名: 羅健安 | 機構代碼: B40800018 | 機構種類: B4 | 地址全址: 臺中市北區健行里民權路586號4樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 羅健安 ... ]
名稱 捷朋科技工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 捷朋科技工業)
捷朋科技工業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區中興路一段2巷5號1樓 | 負責人: 劉信 | 統編: 97033225 | 核准設立 |
姓名 羅健安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 羅健安)
熊安麻吉健康國際事業有限公司 登記地址: 臺中市南區南和里工學北路15號4樓 | 負責人: 羅健安 | 統編: 82831545 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
|