謝京叡
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝京叡的職稱是監察人, 持有股份數是460000, 公司名稱是旭聯科技股份有限公司, 統一編號是97042940.
董監事資料集 資料集的 謝京叡 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝京叡 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭聯科技股份有限公司 | 統一編號: 97042940 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: | 旭聯科技股份有限公司 | 統一編號: 97042940 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240001 | 所代表法人: | 旭聯科技股份有限公司 | 統一編號: 97042940 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭聯科技股份有限公司 | 統一編號: 97042940 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭聯科技股份有限公司 | 統一編號: 97042940 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: | 旭聯科技股份有限公司 | 統一編號: 97042940 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240001 | 所代表法人: | 旭聯科技股份有限公司 | 統一編號: 97042940 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭聯科技股份有限公司 | 統一編號: 97042940 |
[ 搜尋所有相關: 謝京叡 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 97042940 | 電話號碼: 06-2351001 | 臺北市中山區建國北路2段137號6樓 |
統一編號: 97042940 | 電話號碼: 06-2351001 | 臺北市中山區建國北路2段137號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 謝京叡 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 旭聯科技 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 旭聯科技 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-29 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-06 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: 旭聯科技股份有限公司 | 旭文教育科技股份有限公司 | 統一編號: 93735040 @ 董監事資料集 |
| 登錄日期: 1081206 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-29 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-06 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: 旭聯科技股份有限公司 | 旭文教育科技股份有限公司 | 統一編號: 93735040 @ 董監事資料集 |
登錄日期: 1081206 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 旭聯科技 ... ]
根據姓名 謝京叡 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 謝京叡 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樂學網科技股份有限公司 | 統一編號: 25060270 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 193920 | 所代表法人: | 速霸博爾教育科技股份有限公司 | 統一編號: 50869602 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 739700 | 所代表法人: | 思達創旭股份有限公司 | 統一編號: 80268916 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 旭谷雲端運算股份有限公司 | 統一編號: 83785230 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: 思達創旭股份有限公司 | 旭文教育科技股份有限公司 | 統一編號: 93735040 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樂學網科技股份有限公司 | 統一編號: 25060270 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 193920 | 所代表法人: | 速霸博爾教育科技股份有限公司 | 統一編號: 50869602 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 739700 | 所代表法人: | 思達創旭股份有限公司 | 統一編號: 80268916 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 旭谷雲端運算股份有限公司 | 統一編號: 83785230 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: 思達創旭股份有限公司 | 旭文教育科技股份有限公司 | 統一編號: 93735040 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝京叡 ... ]
旭聯科技股份有限公司 | 地址: 台南市東區長榮路二段18號 | 電話: 06-235-1001 |
旭聯科技股份有限公司 | 地址: 台南市東區長榮路二段18號 | 電話: 06-209-1661 |
旭聯科技股份有限公司 | 地址: 高雄市新興區民生一路56號17樓之3 | 電話: 07-226-6572 |
旭聯科技股份有限公司 | 地址: 雲林縣西螺鎮福田里社口68號之21 | 電話: 05-587-1238 |
旭聯科技股份有限公司 | 地址: 雲林縣西螺鎮振興里116號 | 電話: 05-587-8882 |
旭聯科技股份有限公司 | 地址: 台北市中山區建國北路二段135號7樓 | 電話: 02-2504-0085 |
旭聯科技股份有限公司 | 地址: 台北市中山區建國北路二段135號7樓 | 電話: 02-2501-0303 |
名稱 旭聯科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 旭聯科技)
旭聯科技股份有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市三民區建國三路33號9樓 | 負責人: 黃旭宏 | 統編: 29103498 | 廢止 |
旭聯科技股份有限公司台北分公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段137號6樓 | 負責人: 黃旭宏 | 統編: 80709343 | 核准設立 |
旭聯科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段137號6樓 | 負責人: 黃旭宏 | 統編: 97042940 | 核准設立 |
姓名 謝京叡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 謝京叡)
陳偉文化事業股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路1段35號2樓之2 | 負責人: 謝京叡 | 統編: 27991285 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-12) |
縱橫數位股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路1段35號2樓之2 | 負責人: 謝京叡 | 統編: 28456254 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-12) |
速霸博爾教育科技股份有限公司 登記地址: 臺南市東區東門路1段354號3樓 | 負責人: 謝京叡 | 統編: 50869602 | 核准設立 |
旭文教育科技股份有限公司 登記地址: 臺南市東區東門路1段354號3樓 | 負責人: 謝京叡 | 統編: 93735040 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|