曾渭楠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾渭楠的職稱是董事長, 持有股份數是600000, 公司名稱是竹新股份有限公司, 統一編號是97051644.
董監事資料集 資料集的 曾渭楠 相關資料
(以下顯示 7 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曾渭楠 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 竹新股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 竹新水務科技股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 竹新股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 竹新股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 竹新水務科技股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 竹新水務科技股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 竹新水務科技股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 竹新股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 竹新水務科技股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 竹新股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 竹新股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 竹新水務科技股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 竹新水務科技股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 竹新水務科技股份有限公司 | 統一編號: 97051644 |
[ 搜尋所有相關: 曾渭楠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 97051644 | 電話號碼: 03-6577879 | 新竹縣新埔鎮文山里27鄰福祿七街1號 |
統一編號: 97051644 | 電話號碼: 03-6577879 | 新竹縣新埔鎮文山里27鄰福祿七街1號 |
[ 搜尋所有相關: 曾渭楠 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 竹新 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 竹新 ...) | 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 新竹市政府 | 指定/登錄理由: 1. 具有地方或族群之風俗、記憶及傳說、信仰、傳統技術、藝能或生活文化特色: 新樂軒的北管四點睛為北管出陣之重要傢俬,並結合民間信仰活動出陣,具有新竹地方北管文化風俗、記憶。
2. 具有地方重要人物或... | 保存現狀: 狀況穩定 @ 文資局古物 |
| 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 新竹縣政府 | 指定登錄理由: 1. 具高度歷史、藝術或科學價值者:蔡氏宗族對新埔地方公共事務有重要貢獻,而蔡蔭棠為臺灣重要前輩畫家。蔡屋左橫屋雖僅餘三分之二,但其泥塑、彩繪、門窗石雕精美;和洋風建築細膩而優美,深具藝術價值。
2.... @ 文資局古蹟 |
| (中華民國)許秋鄉;(中華民國)李永謨;(中華民國)陳新讚;(中華民國)梁晊瑋;(中華民國)湯文君;(中華民國)黃南強 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 每場前10名可享100元折價優惠 @ 講座資訊 |
| (中華民國)許秋鄉;(中華民國)李永謨;(中華民國)陳新讚;(中華民國)梁晊瑋;(中華民國)湯文君;(中華民國)黃南強 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 每場前10名可享100元折價優惠 @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2019/06/23 | 結束時間: 2019/06/23 | 電話: | 新竹市 | 地點: 新竹市城隍廟與中山路 | 地址: 新竹市中山路75號 | 參與者: 全國民眾 | 停車資訊: | 描述: 新竹市政府整合在地產業,開創新竹新印象美食並整合米粉、摃丸及在地特色產業運用新型態行銷手法,利用新竹舊有的美食刻板印象,透過新的行銷宣傳手法,利用主題行銷活動-「新竹舊城好食祭」,打造竹科新貴米粉娘,... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)張嘉哲;(中華民國)羅川敦;(中華民國)蕭其玨;(中華民國)湯文君 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張嘉哲;(中華民國)羅川敦;(中華民國)蕭其玨;(中華民國)湯文君 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 鄉鎮市區代碼: 10 | 嘉義縣 | 地政事務所名稱: 朴子地政事務所 | 地政事務所代碼: QB @ 土地段名代碼(API) |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 新竹市政府 | 指定/登錄理由: 1. 具有地方或族群之風俗、記憶及傳說、信仰、傳統技術、藝能或生活文化特色: 新樂軒的北管四點睛為北管出陣之重要傢俬,並結合民間信仰活動出陣,具有新竹地方北管文化風俗、記憶。
2. 具有地方重要人物或... | 保存現狀: 狀況穩定 @ 文資局古物 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 新竹縣政府 | 指定登錄理由: 1. 具高度歷史、藝術或科學價值者:蔡氏宗族對新埔地方公共事務有重要貢獻,而蔡蔭棠為臺灣重要前輩畫家。蔡屋左橫屋雖僅餘三分之二,但其泥塑、彩繪、門窗石雕精美;和洋風建築細膩而優美,深具藝術價值。
2.... @ 文資局古蹟 |
(中華民國)許秋鄉;(中華民國)李永謨;(中華民國)陳新讚;(中華民國)梁晊瑋;(中華民國)湯文君;(中華民國)黃南強 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 每場前10名可享100元折價優惠 @ 講座資訊 |
(中華民國)許秋鄉;(中華民國)李永謨;(中華民國)陳新讚;(中華民國)梁晊瑋;(中華民國)湯文君;(中華民國)黃南強 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 每場前10名可享100元折價優惠 @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2019/06/23 | 結束時間: 2019/06/23 | 電話: | 新竹市 | 地點: 新竹市城隍廟與中山路 | 地址: 新竹市中山路75號 | 參與者: 全國民眾 | 停車資訊: | 描述: 新竹市政府整合在地產業,開創新竹新印象美食並整合米粉、摃丸及在地特色產業運用新型態行銷手法,利用新竹舊有的美食刻板印象,透過新的行銷宣傳手法,利用主題行銷活動-「新竹舊城好食祭」,打造竹科新貴米粉娘,... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)張嘉哲;(中華民國)羅川敦;(中華民國)蕭其玨;(中華民國)湯文君 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張嘉哲;(中華民國)羅川敦;(中華民國)蕭其玨;(中華民國)湯文君 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
鄉鎮市區代碼: 10 | 嘉義縣 | 地政事務所名稱: 朴子地政事務所 | 地政事務所代碼: QB @ 土地段名代碼(API) |
[ 搜尋所有 竹新 ... ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 竹泰機電工程股份有限公司 | 統一編號: 42747178 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 竹泰機電工程股份有限公司 | 統一編號: 42747178 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 曾渭楠 ... ]
名稱 竹新 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 竹新)
姓名 曾渭楠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 曾渭楠)
竹泰機電工程股份有限公司 登記地址: 新竹縣新埔鎮文山里27鄰福祿七街1號 | 負責人: 曾渭楠 | 統編: 42747178 | 核准設立 |
竹新水務科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣新埔鎮文山里27鄰福祿七街1號 | 負責人: 曾渭楠 | 統編: 97051644 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
|