蔡正仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡正仁的職稱是監察人, 持有股份數是1430, 公司名稱是獅子王企業管理顧問股份有限公司, 統一編號是97055085.
根據姓名 蔡正仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡正仁 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、293通用機械設備 | 統一編號: 27440305 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區圳安里俊英街248巷2號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市樹林區圳安里俊英街248巷2號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區俊英街二四八巷八號(一樓) | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 455000 | 所代表法人: | 來衛科技股份有限公司 | 統一編號: 12757986 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大地廣告有限公司 | 統一編號: 24698294 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 寰昇精密模具有限公司 | 統一編號: 27440305 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、293通用機械設備 | 統一編號: 27440305 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區圳安里俊英街248巷2號1樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市樹林區圳安里俊英街248巷2號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區俊英街二四八巷八號(一樓) | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 455000 | 所代表法人: | 來衛科技股份有限公司 | 統一編號: 12757986 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大地廣告有限公司 | 統一編號: 24698294 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 寰昇精密模具有限公司 | 統一編號: 27440305 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡正仁 ... ]
名稱 獅子王企業管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 獅子王企業管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
獅子王企業管理顧問股份有限公司 桃園市大溪區介壽路八八六號 | | 97055085 | 撤銷 (文號: 2000-7-31 經89中字 第089666613號) |
獅子王企業管理顧問股份有限公司 登記地址: 桃園市大溪區介壽路八八六號 | 統編: 97055085 | 撤銷 (文號: 2000-7-31 經89中字 第089666613號) |
姓名 蔡正仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡正仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
來衛科技股份有限公司 桃園市桃園區大興西路二段六一號一六樓 | 蔡正仁 | 12757986 | 核准設立 |
寰昇鋼模企業社 新北市樹林區俊英街248巷8號 | 蔡正仁 | 13504877 | 歇業 - 獨資 |
弘英雜誌社 臺南市安平區建平里建平九街77號1樓 | 蔡正仁 | 14770768 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090044853) |
台灣英華有限公司 高雄市新興區中山一路148號3樓 | 蔡正仁 | 16803080 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-13) |
秀躍科技股份有限公司 雲林縣斗六市社口里永昌東街36巷2號1樓 | 蔡正仁 | 22980443 | 解散 (104年09月10日 經授中字 第1043372954號) |
大地廣告有限公司 新北市永和區保平路268巷19號3樓 | 蔡正仁 | 24698294 | 核准設立 |
寰昇精密模具有限公司 新北市新莊區豐盛一街36號13樓 | 蔡正仁 | 27440305 | 核准設立 |
愛的天堂禮品百貨商行 新北市新店區北宜路1段217號(1樓) | 蔡正仁 | 31470961 | 歇業 - 獨資 |
來衛科技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大興西路二段六一號一六樓 | 負責人: 蔡正仁 | 統編: 12757986 | 核准設立 |
寰昇鋼模企業社 登記地址: 新北市樹林區俊英街248巷8號 | 負責人: 蔡正仁 | 統編: 13504877 | 歇業 - 獨資 |
弘英雜誌社 登記地址: 臺南市安平區建平里建平九街77號1樓 | 負責人: 蔡正仁 | 統編: 14770768 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090044853) |
台灣英華有限公司 登記地址: 高雄市新興區中山一路148號3樓 | 負責人: 蔡正仁 | 統編: 16803080 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-13) |
秀躍科技股份有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市社口里永昌東街36巷2號1樓 | 負責人: 蔡正仁 | 統編: 22980443 | 解散 (104年09月10日 經授中字 第1043372954號) |
大地廣告有限公司 登記地址: 新北市永和區保平路268巷19號3樓 | 負責人: 蔡正仁 | 統編: 24698294 | 核准設立 |
寰昇精密模具有限公司 登記地址: 新北市新莊區豐盛一街36號13樓 | 負責人: 蔡正仁 | 統編: 27440305 | 核准設立 |
愛的天堂禮品百貨商行 登記地址: 新北市新店區北宜路1段217號(1樓) | 負責人: 蔡正仁 | 統編: 31470961 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡正仁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|