陳怡璇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳怡璇的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是晉吉營造股份有限公司, 統一編號是97059717.
董監事資料集 資料集的 陳怡璇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳怡璇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晉吉營造股份有限公司 | 統一編號: 97059717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10950 | 所代表法人: | 晉吉營造股份有限公司 | 統一編號: 97059717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 19050 | 所代表法人: | 晉吉營造股份有限公司 | 統一編號: 97059717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晉吉營造股份有限公司 | 統一編號: 97059717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10950 | 所代表法人: | 晉吉營造股份有限公司 | 統一編號: 97059717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 19050 | 所代表法人: | 晉吉營造股份有限公司 | 統一編號: 97059717 |
[ 搜尋所有相關: 陳怡璇 @ 董監事資料集 ]
無其他 晉吉營造 資料。
[ 搜尋所有 晉吉營造 ... ]
根據姓名 陳怡璇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳怡璇 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 許詩嫺, 陳怡璇, 陶振超, 張卿卿, 陳延昇, 林日璇, 吳齊殷, 林怡瑩作; 張卿卿, 陶振超主編 | 出版機構: 中研院人社中心 | 版次: | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 264 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7341-50-6 (平裝, NT$300, 264面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| | 活動起始日期: 2020/08/22 | 活動結束日期: 2020/08/23 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 作者: 陳怡璇文; 吳子平圖 | 出版機構: 木馬文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 48 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-359-693-6 (精裝, NT$380, 48面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: 082 333736 | 公司地址: 金門縣,金湖鎮,正義里夏興87號 | 英文名稱: | 契約保證否: Y | 契約格式: @ 旅行業基本資料 |
| | 活動起始日期: 2019/03/09 | 活動結束日期: 2019/12/28 @ 新住民主題區藝文活動 |
| (中華民國)蔡惠羽;(中華民國)陳怡璇 | 活動起始日期: 2020/04/11 | 活動結束日期: 2020/04/25 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 許詩嫺, 陳怡璇, 陶振超, 張卿卿, 陳延昇, 林日璇, 吳齊殷, 林怡瑩作; 張卿卿, 陶振超主編 | 出版機構: 中研院人社中心 | 版次: | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 264 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7341-50-6 (平裝, NT$300, 264面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 活動起始日期: 2020/08/22 | 活動結束日期: 2020/08/23 @ 新住民主題區藝文活動 |
作者: 陳怡璇文; 吳子平圖 | 出版機構: 木馬文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 48 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-359-693-6 (精裝, NT$380, 48面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 082 333736 | 公司地址: 金門縣,金湖鎮,正義里夏興87號 | 英文名稱: | 契約保證否: Y | 契約格式: @ 旅行業基本資料 |
| 活動起始日期: 2019/03/09 | 活動結束日期: 2019/12/28 @ 新住民主題區藝文活動 |
(中華民國)蔡惠羽;(中華民國)陳怡璇 | 活動起始日期: 2020/04/11 | 活動結束日期: 2020/04/25 @ 新住民主題區藝文活動 |
[ 搜尋所有 陳怡璇 ... ]
名稱 晉吉營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 晉吉營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
晉吉營造股份有限公司 彰化縣二林鎮北平里明泉巷18之3號 | 陳鴻勳 | 97059717 | 核准設立 |
晉吉營造股份有限公司 登記地址: 彰化縣二林鎮北平里明泉巷18之3號 | 負責人: 陳鴻勳 | 統編: 97059717 | 核准設立 |
姓名 陳怡璇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳怡璇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡德企業社 臺中市潭子區東寶里大德一路二段46巷7號1樓 | 陳怡璇 | 82465385 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080866895) |
怡億宇宙企業社 桃園市中壢區復華里中華路1段644巷30弄10號5樓 | 陳怡璇 | 92588251 | 核准設立 - 獨資 |
怡智商行 臺北市中山區吉林路286號地下室 | 陳怡璇 | 81735615 | 歇業 - 獨資 |
中貿旅行社股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段178號9樓 | 陳怡璇 | 13083279 | 核准設立 |
若儀的店 臺北市萬華區西寧南路72之1號4樓 | 陳怡璇 | 13478786 | 撤銷 - 獨資 |
資信管理顧問股份有限公司 臺北市大安區和平東路1段248巷2號4樓 | 陳怡璇 | 16616137 | 核准設立 |
立旺商店 基隆市信義區東明里東光路三0之四號一樓 | 陳怡璇 | 18305335 | 歇業 - 獨資 |
珈旺商店 基隆市信義區東明里東光路三0之四號一樓 | 陳怡璇 | 18305877 | 歇業 - 獨資 |
怡德企業社 登記地址: 臺中市潭子區東寶里大德一路二段46巷7號1樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 82465385 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080866895) |
怡億宇宙企業社 登記地址: 桃園市中壢區復華里中華路1段644巷30弄10號5樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 92588251 | 核准設立 - 獨資 |
怡智商行 登記地址: 臺北市中山區吉林路286號地下室 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 81735615 | 歇業 - 獨資 |
中貿旅行社股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段178號9樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 13083279 | 核准設立 |
若儀的店 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路72之1號4樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 13478786 | 撤銷 - 獨資 |
資信管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路1段248巷2號4樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 16616137 | 核准設立 |
立旺商店 登記地址: 基隆市信義區東明里東光路三0之四號一樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 18305335 | 歇業 - 獨資 |
珈旺商店 登記地址: 基隆市信義區東明里東光路三0之四號一樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 18305877 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳怡璇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
|