陳明光
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳明光的職稱是監察人, 持有股份數是60000, 公司名稱是攏成企業股份有限公司, 統一編號是97073767.
無其他 攏成企業 資料。
[ 搜尋所有 攏成企業 ... ]
根據姓名 陳明光 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳明光 ...) | 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 97583564 | 工廠登記狀態: 生產中 | 南投縣南投市永豐里工業東路三一號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-110337 | 機構負責人姓名: 陳明光 | 機構代碼: BF1600061 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣三地門鄉三地村中正路2段29巷7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-110337 | 機構負責人姓名: 陳明光 | 機構代碼: BF1600061 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣三地門鄉三地村中正路2段29巷7號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-110337 | 機構負責人姓名: 陳明光 | 機構代碼: BF1600061 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣三地門鄉三地村中正路2段29巷7號 @ 長照B據點 |
| 電話: 04-26392741 | 地址: 臺中市龍井區龍東里茄投路78號 | 主祀神祇: 開漳聖王 | 教別: 道教 | 負責人: 陳明光 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8610308 | 機構負責人姓名: 陳明光 | 機構代碼: B21800027 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣秀林鄉富世村40-9號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8610308 | 機構負責人姓名: 陳明光 | 機構代碼: B21800027 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣秀林鄉富世村40-9號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8610308 | 機構負責人姓名: 陳明光 | 機構代碼: B21800027 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣秀林鄉富世村40-9號 @ 長照B據點 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 97583564 | 工廠登記狀態: 生產中 | 南投縣南投市永豐里工業東路三一號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-110337 | 機構負責人姓名: 陳明光 | 機構代碼: BF1600061 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣三地門鄉三地村中正路2段29巷7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-110337 | 機構負責人姓名: 陳明光 | 機構代碼: BF1600061 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣三地門鄉三地村中正路2段29巷7號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-110337 | 機構負責人姓名: 陳明光 | 機構代碼: BF1600061 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣三地門鄉三地村中正路2段29巷7號 @ 長照B據點 |
電話: 04-26392741 | 地址: 臺中市龍井區龍東里茄投路78號 | 主祀神祇: 開漳聖王 | 教別: 道教 | 負責人: 陳明光 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8610308 | 機構負責人姓名: 陳明光 | 機構代碼: B21800027 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣秀林鄉富世村40-9號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8610308 | 機構負責人姓名: 陳明光 | 機構代碼: B21800027 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣秀林鄉富世村40-9號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8610308 | 機構負責人姓名: 陳明光 | 機構代碼: B21800027 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣秀林鄉富世村40-9號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 陳明光 ... ]
名稱 攏成企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 攏成企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
攏成企業股份有限公司 桃園市中壢區華夏一村三四號 | | 97073767 | 解散 (文號: 1997-4-14 建三丁字 第086148802號) |
攏成企業股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區華夏一村三四號 | 統編: 97073767 | 解散 (文號: 1997-4-14 建三丁字 第086148802號) |
姓名 陳明光 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳明光)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明光農產行 臺中市沙鹿區竹林里福田北街479號1樓 | 陳明光 | 45874921 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108616638) |
明光商行 南投縣竹山鎮中正里橫街二八號 | 陳明光 | 62545903 | 核准設立 - 獨資 |
明智工程行 屏東縣長治鄉潭頭村潭頭路311號1樓 | 陳明光 | 09017740 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11216801900) |
炙路勝電業社 嘉義市西區光路里民生南路450號1樓 | 陳明光 | 76820669 | 歇業 - 獨資 |
陳記商行 新竹縣竹北市新國里華興一街54巷6號1樓 | 陳明光 | 92945379 | 歇業 - 獨資 |
吉津尚企業社 桃園市桃園區福林里陽明二街41號3樓 | 陳明光 | 31557143 | 歇業 - 獨資 |
志明電業行 臺中市西屯區上石里上石路30巷9號一樓 | 陳明光 | 52822631 | 歇業 - 獨資 |
桂梅軒飲食店 桃園縣中壢市石頭里中平路58號1樓 | 陳明光 | 08425634 | 歇業 - 獨資 |
明光農產行 登記地址: 臺中市沙鹿區竹林里福田北街479號1樓 | 負責人: 陳明光 | 統編: 45874921 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108616638) |
明光商行 登記地址: 南投縣竹山鎮中正里橫街二八號 | 負責人: 陳明光 | 統編: 62545903 | 核准設立 - 獨資 |
明智工程行 登記地址: 屏東縣長治鄉潭頭村潭頭路311號1樓 | 負責人: 陳明光 | 統編: 09017740 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11216801900) |
炙路勝電業社 登記地址: 嘉義市西區光路里民生南路450號1樓 | 負責人: 陳明光 | 統編: 76820669 | 歇業 - 獨資 |
陳記商行 登記地址: 新竹縣竹北市新國里華興一街54巷6號1樓 | 負責人: 陳明光 | 統編: 92945379 | 歇業 - 獨資 |
吉津尚企業社 登記地址: 桃園市桃園區福林里陽明二街41號3樓 | 負責人: 陳明光 | 統編: 31557143 | 歇業 - 獨資 |
志明電業行 登記地址: 臺中市西屯區上石里上石路30巷9號一樓 | 負責人: 陳明光 | 統編: 52822631 | 歇業 - 獨資 |
桂梅軒飲食店 登記地址: 桃園縣中壢市石頭里中平路58號1樓 | 負責人: 陳明光 | 統編: 08425634 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳明光 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
|