杜美華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名杜美華的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是森永資訊股份有限公司, 統一編號是97231576.
無其他 森永資訊 資料。
[ 搜尋所有 森永資訊 ... ]
根據姓名 杜美華 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 杜美華 ...) | (中華民國)徐苡晴;(中華民國)杜美華 | 活動起始日期: 2022/07/02 | 活動結束日期: 2022/08/27 @ 新住民主題區藝文活動 |
| (中華民國)杜美華 | 活動起始日期: 2024/06/04 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)杜美華 | 活動起始日期: 2024/06/04 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 湕滔國際有限公司 | 統一編號: 83299364 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 迎虹股份有限公司 | 統一編號: 84757612 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 湕滔國際有限公司 | 到職日期: 1101006 | 統一編號: 83299364 @ 公司登記經理人資料集 |
| 電話: | 理事長: 杜美華 | 臺南市中西區成功路285巷9號2樓 | 成立年月: 96/1 | 團體類別: 宗教團體 @ 臺南市人民團體名冊 |
(中華民國)徐苡晴;(中華民國)杜美華 | 活動起始日期: 2022/07/02 | 活動結束日期: 2022/08/27 @ 新住民主題區藝文活動 |
(中華民國)杜美華 | 活動起始日期: 2024/06/04 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)杜美華 | 活動起始日期: 2024/06/04 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 湕滔國際有限公司 | 統一編號: 83299364 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 迎虹股份有限公司 | 統一編號: 84757612 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 湕滔國際有限公司 | 到職日期: 1101006 | 統一編號: 83299364 @ 公司登記經理人資料集 |
電話: | 理事長: 杜美華 | 臺南市中西區成功路285巷9號2樓 | 成立年月: 96/1 | 團體類別: 宗教團體 @ 臺南市人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 杜美華 ... ]
名稱 森永資訊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 森永資訊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
森永資訊股份有限公司 新北市五股區德音里水碓路十五號七樓之一 | | 97231576 | 解散 (文號: 1998-6-29 建三癸字 第087188145號) |
森永資訊股份有限公司 登記地址: 新北市五股區德音里水碓路十五號七樓之一 | 統編: 97231576 | 解散 (文號: 1998-6-29 建三癸字 第087188145號) |
姓名 杜美華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 杜美華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
直益企業社 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯志路三二號 | 杜美華 | 19582168 | 歇業 - 獨資 |
達信企業社 苗栗縣苗栗市建功里中山路358號 | 杜美華 | 26851856 | 歇業 - 獨資 |
好鄰居自助洗衣店 高雄市鼓山區明誠里民利街98巷3號 | 杜美華 | 76721106 | 核准設立 - 獨資 |
湕滔國際有限公司 臺中市西屯區工業區一路58巷11弄56號1樓 | 杜美華 | 83299364 | 核准設立 |
直益企業社 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯志路三二號 | 負責人: 杜美華 | 統編: 19582168 | 歇業 - 獨資 |
達信企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市建功里中山路358號 | 負責人: 杜美華 | 統編: 26851856 | 歇業 - 獨資 |
好鄰居自助洗衣店 登記地址: 高雄市鼓山區明誠里民利街98巷3號 | 負責人: 杜美華 | 統編: 76721106 | 核准設立 - 獨資 |
湕滔國際有限公司 登記地址: 臺中市西屯區工業區一路58巷11弄56號1樓 | 負責人: 杜美華 | 統編: 83299364 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
|