蔡銘裕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡銘裕的職稱是董事, 持有股份數是8435852, 公司名稱是上穀有限公司, 統一編號是97241791.
| 統一編號: 97241791 | 電話號碼: 04-25615992 | 臺中市大雅區六寶里和平路146號1樓 |
統一編號: 97241791 | 電話號碼: 04-25615992 | 臺中市大雅區六寶里和平路146號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 蔡銘裕 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「臺中市工廠廠商名冊」中搜尋所有相關於 蔡銘裕 ...) | 臺中市大雅區六寶里中清路四段847號 | 符合之產業類別: 22塑膠製品製造業 | 登記編號: 99701989 | 統一編號: 97241791 |
| 臺中市神岡區山皮里光復路357之1號 | 符合之產業類別: 22塑膠製品製造業,21橡膠製品製造業 | 登記編號: 99703624 | 統一編號: 97241791 |
| 臺中市神岡區光復路443號 | 符合之產業類別: 22塑膠製品製造業 | 登記編號: T6600414 | 統一編號: 97241791 |
臺中市大雅區六寶里中清路四段847號 | 符合之產業類別: 22塑膠製品製造業 | 登記編號: 99701989 | 統一編號: 97241791 |
臺中市神岡區山皮里光復路357之1號 | 符合之產業類別: 22塑膠製品製造業,21橡膠製品製造業 | 登記編號: 99703624 | 統一編號: 97241791 |
臺中市神岡區光復路443號 | 符合之產業類別: 22塑膠製品製造業 | 登記編號: T6600414 | 統一編號: 97241791 |
[ 搜尋所有相關: 蔡銘裕 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 統一編號: 97241791 | 工廠負責人姓名: 蔡銘裕 | 工廠地址: 臺中市神岡區山皮里光復路443號 | 主要產品: 220塑膠製品 |
統一編號: 97241791 | 工廠負責人姓名: 蔡銘裕 | 工廠地址: 臺中市神岡區山皮里光復路443號 | 主要產品: 220塑膠製品 |
[ 搜尋所有相關: 蔡銘裕 @ 臨時工廠名錄 ]
登記工廠名錄 資料集的 蔡銘裕 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 蔡銘裕 ...) | 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 97241791 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區山皮里光復路443號 |
| 主要產品: 220塑膠製品、210橡膠製品 | 統一編號: 97241791 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區山皮里光復路357之1號 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 97241791 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區山皮里光復路443號 |
主要產品: 220塑膠製品、210橡膠製品 | 統一編號: 97241791 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區山皮里光復路357之1號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡銘裕 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 上穀 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 上穀 ...) | 開放時間: 每日開放 | | 電話: 886-37-542255 | 地址: 苗栗縣造橋鄉劍潭水庫 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)林宜炫等 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林宜炫等 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 發布日期: 2012/5/15 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 電話: 089-862-089 | 臺東縣 池上鄉 | 地址: 中西三路6號 | 種類: 藝術類 | 主類別: 博物館 | 開放時間: 10:30-17:30 | 週三.週四公休 @ 博物館 |
開放時間: 每日開放 | | 電話: 886-37-542255 | 地址: 苗栗縣造橋鄉劍潭水庫 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)林宜炫等 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林宜炫等 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
發布日期: 2012/5/15 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
電話: 089-862-089 | 臺東縣 池上鄉 | 地址: 中西三路6號 | 種類: 藝術類 | 主類別: 博物館 | 開放時間: 10:30-17:30 | 週三.週四公休 @ 博物館 |
[ 搜尋所有 上穀 ... ]
根據姓名 蔡銘裕 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡銘裕 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 君霖機械有限公司 | 統一編號: 12641310 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 元穀有限公司 | 統一編號: 28542028 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 上禾光電股份有限公司 | 統一編號: 93772585 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 君霖機械有限公司 | 統一編號: 12641310 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 元穀有限公司 | 統一編號: 28542028 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 上禾光電股份有限公司 | 統一編號: 93772585 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡銘裕 ... ]
上穀有限公司 | 地址: 台中市神岡區光復路443號 | 電話: 04-2561-5992 |
名稱 上穀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 上穀)
財團法人台灣好文化基金會池上穀倉藝術館 登記地址: 臺東縣池上鄉福原村中西三路6號 | 統編: 85818952 |
上穀有限公司 登記地址: 臺中市大雅區六寶里和平路146號1樓 | 負責人: 蔡銘裕 | 統編: 97241791 | 核准設立 |
上穀能源科技有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區中山一路285號6樓之2 | 負責人: 曾泰銓 | 統編: 66588467 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-29) |
姓名 蔡銘裕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 蔡銘裕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
君霖機械有限公司 臺中市太平區平安里精美路198號1樓 | 蔡銘裕 | 12641310 | 核准設立 |
元穀有限公司 臺中市神岡區山皮里光復路443號 | 蔡銘裕 | 28542028 | 核准設立 |
煜興實業有限公司 臺北市北投區懷德街105巷10號1樓 | 蔡銘裕 | 53752964 | 核准設立 |
日新花店 嘉義市東區中央里中山路176巷9號一樓 | 蔡銘裕 | 78560746 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060171337) |
上禾光電股份有限公司 臺中市西屯區工業區三十八路185之1號4樓 | 蔡銘裕 | 93772585 | 核准設立 |
美貓坊 臺中市西屯區逢甲里河南路二段384號一樓 | 蔡銘裕 | 97931894 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
君霖機械有限公司 登記地址: 臺中市太平區平安里精美路198號1樓 | 負責人: 蔡銘裕 | 統編: 12641310 | 核准設立 |
元穀有限公司 登記地址: 臺中市神岡區山皮里光復路443號 | 負責人: 蔡銘裕 | 統編: 28542028 | 核准設立 |
煜興實業有限公司 登記地址: 臺北市北投區懷德街105巷10號1樓 | 負責人: 蔡銘裕 | 統編: 53752964 | 核准設立 |
日新花店 登記地址: 嘉義市東區中央里中山路176巷9號一樓 | 負責人: 蔡銘裕 | 統編: 78560746 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060171337) |
上禾光電股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區工業區三十八路185之1號4樓 | 負責人: 蔡銘裕 | 統編: 93772585 | 核准設立 |
美貓坊 登記地址: 臺中市西屯區逢甲里河南路二段384號一樓 | 負責人: 蔡銘裕 | 統編: 97931894 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡銘裕 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|