鍾佳宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鍾佳宏的職稱是監察人, 持有股份數是5000, 公司名稱是駿玥網路廣告股份有限公司, 統一編號是97245473.
無其他 駿玥網路廣告 資料。
[ 搜尋所有 駿玥網路廣告 ... ]
根據姓名 鍾佳宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鍾佳宏 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 宏峪企業有限公司 | 統一編號: 54930761 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)陶痴雅集 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陶痴雅集 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 資料集識別碼: 43845 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-09 13:07:47 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 高雄市政府勞工局 | 服務分類: 求職及就業 | 資料集描述: 提供雇主引進移工入境後應注意之事項,並注意就業服務法相關規定,以免受罰。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 達賜科技股份有限公司 | 統一編號: 28185099 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉倡科技有限公司 | 統一編號: 42785290 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 富森國際有限公司 | 到職日期: 1081202 | 統一編號: 83452021 @ 公司登記經理人資料集 |
| 公司名稱: 泰膾國際有限公司 | 到職日期: 1110425 | 統一編號: 90256679 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 宏峪企業有限公司 | 統一編號: 54930761 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陶痴雅集 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陶痴雅集 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
資料集識別碼: 43845 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-09 13:07:47 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 高雄市政府勞工局 | 服務分類: 求職及就業 | 資料集描述: 提供雇主引進移工入境後應注意之事項,並注意就業服務法相關規定,以免受罰。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 達賜科技股份有限公司 | 統一編號: 28185099 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉倡科技有限公司 | 統一編號: 42785290 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 富森國際有限公司 | 到職日期: 1081202 | 統一編號: 83452021 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 泰膾國際有限公司 | 到職日期: 1110425 | 統一編號: 90256679 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 鍾佳宏 ... ]
名稱 駿玥網路廣告 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 駿玥網路廣告)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
駿玥網路廣告股份有限公司 新北市板橋區民享街九三號 | | 97245473 | 解散 (文號: 2005-11-11 經授中字 第0943315726號) |
駿玥網路廣告股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區民享街九三號 | 統編: 97245473 | 解散 (文號: 2005-11-11 經授中字 第0943315726號) |
姓名 鍾佳宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鍾佳宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳宏科技企業社 臺南市永康區永康里永大路2段1310巷8號5樓之2 | 鍾佳宏 | 40729110 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100048045) |
佳宏農產行 高雄市美濃區竹門40之1號 | 鍾佳宏 | 93315589 | 核准設立 - 獨資 |
宏峪企業有限公司 桃園市平鎮區文化街24巷1號8樓之1 | 鍾佳宏 | 54930761 | 核准設立 |
康楓企業社 新北市新莊區幸福路61之3號4樓︵現場僅供辦公室使用︶ | 鍾佳宏 | 17815970 | 歇業 - 獨資 |
達賜科技股份有限公司 新北市新店區僑愛二路45號 | 鍾佳宏 | 28185099 | 核准設立 |
弘伸企業社 臺北市士林區社子22街131巷3弄25號1樓 | 鍾佳宏 | 31128853 | 撤銷 - 獨資 |
嘉倡科技有限公司 彰化縣彰化市阿夷里泰和中街283號 | 鍾佳宏 | 42785290 | 核准設立 |
振興企業有限公司 桃園市龍潭區北興里龍平路1136號一樓 | 鍾佳宏 | 53981018 | 解散 (104年06月24日 經授中字 第1043347918號) |
佳宏科技企業社 登記地址: 臺南市永康區永康里永大路2段1310巷8號5樓之2 | 負責人: 鍾佳宏 | 統編: 40729110 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100048045) |
佳宏農產行 登記地址: 高雄市美濃區竹門40之1號 | 負責人: 鍾佳宏 | 統編: 93315589 | 核准設立 - 獨資 |
宏峪企業有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區文化街24巷1號8樓之1 | 負責人: 鍾佳宏 | 統編: 54930761 | 核准設立 |
康楓企業社 登記地址: 新北市新莊區幸福路61之3號4樓︵現場僅供辦公室使用︶ | 負責人: 鍾佳宏 | 統編: 17815970 | 歇業 - 獨資 |
達賜科技股份有限公司 登記地址: 新北市新店區僑愛二路45號 | 負責人: 鍾佳宏 | 統編: 28185099 | 核准設立 |
弘伸企業社 登記地址: 臺北市士林區社子22街131巷3弄25號1樓 | 負責人: 鍾佳宏 | 統編: 31128853 | 撤銷 - 獨資 |
嘉倡科技有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市阿夷里泰和中街283號 | 負責人: 鍾佳宏 | 統編: 42785290 | 核准設立 |
振興企業有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區北興里龍平路1136號一樓 | 負責人: 鍾佳宏 | 統編: 53981018 | 解散 (104年06月24日 經授中字 第1043347918號) |
[ 查詢所有 鍾佳宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
|