李柏霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李柏霖的職稱是董事, 持有股份數是120000, 公司名稱是忠濱輪胎股份有限公司, 統一編號是97261634.
董監事資料集 資料集的 李柏霖 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李柏霖 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1545000 | 所代表法人: | 忠濱輪胎股份有限公司 | 統一編號: 97261634 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 忠濱輪胎股份有限公司 | 統一編號: 97261634 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1545000 | 所代表法人: | 忠濱輪胎股份有限公司 | 統一編號: 97261634 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 忠濱輪胎股份有限公司 | 統一編號: 97261634 |
[ 搜尋所有相關: 李柏霖 @ 董監事資料集 ]
無其他 忠濱輪胎 資料。
[ 搜尋所有 忠濱輪胎 ... ]
根據姓名 李柏霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李柏霖 ...) | (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 處分日期: 20160309 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20160526 | 處分字號: 北市勞動字第10530295600號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工出勤紀錄 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 53679747 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區化成路83巷18號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
處分日期: 20160309 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20160526 | 處分字號: 北市勞動字第10530295600號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工出勤紀錄 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 53679747 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區化成路83巷18號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 李柏霖 ... ]
忠濱輪胎股份有限公司 | 地址: 台中市北屯區后庄路同平巷50號之1 | 電話: 04-2422-5788 |
名稱 忠濱輪胎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 忠濱輪胎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
忠濱輪胎股份有限公司 臺中市北屯區仁美里崇德路三段979之1號 | 詹益川 | 97261634 | 核准設立 |
忠濱輪胎股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區仁美里崇德路三段979之1號 | 負責人: 詹益川 | 統編: 97261634 | 核准設立 |
姓名 李柏霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李柏霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
漾霖小吃店 新北市中和區德光路98號 | 李柏霖 | 82149178 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078129937) |
漾霖實業有限公司 新北市樹林區復興路201號5樓 | 李柏霖 | 90440660 | 核准設立 |
柏偉水果行 雲林縣口湖鄉梧南村東興街二一號一樓 | 李柏霖 | 15608715 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090084927) |
柏陽企業社 苗栗縣通霄鎮坪頂里1鄰8之1號1樓 | 李柏霖 | 88726078 | 核准設立 - 獨資 |
柏林通訊企業社 臺北市萬華區西寧南路36之92號 | 李柏霖 | 26251706 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030005085) |
思王商行 臺北市中山區長安東路1段54號6樓? | 李柏霖 | 13460890 | 歇業 - 獨資 |
威宇整合股份有限公司 新北市新莊區化成路83巷62號(1、2樓) | 李柏霖 | 28107025 | 核准設立 |
偉宇工業有限公司 新北市新莊區化成路83巷62號1樓 | 李柏霖 | 28770492 | 核准設立 |
漾霖小吃店 登記地址: 新北市中和區德光路98號 | 負責人: 李柏霖 | 統編: 82149178 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078129937) |
漾霖實業有限公司 登記地址: 新北市樹林區復興路201號5樓 | 負責人: 李柏霖 | 統編: 90440660 | 核准設立 |
柏偉水果行 登記地址: 雲林縣口湖鄉梧南村東興街二一號一樓 | 負責人: 李柏霖 | 統編: 15608715 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090084927) |
柏陽企業社 登記地址: 苗栗縣通霄鎮坪頂里1鄰8之1號1樓 | 負責人: 李柏霖 | 統編: 88726078 | 核准設立 - 獨資 |
柏林通訊企業社 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路36之92號 | 負責人: 李柏霖 | 統編: 26251706 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030005085) |
思王商行 登記地址: 臺北市中山區長安東路1段54號6樓? | 負責人: 李柏霖 | 統編: 13460890 | 歇業 - 獨資 |
威宇整合股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區化成路83巷62號(1、2樓) | 負責人: 李柏霖 | 統編: 28107025 | 核准設立 |
偉宇工業有限公司 登記地址: 新北市新莊區化成路83巷62號1樓 | 負責人: 李柏霖 | 統編: 28770492 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李柏霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|