李泰興
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李泰興的職稱是董事, 持有股份數是2968000, 公司名稱是鴻雪有限公司, 統一編號是97273765.
| 統一編號: 97273765 | 電話號碼: 037-366301 | 苗栗縣苗栗市福麗里和平路86號1樓 |
統一編號: 97273765 | 電話號碼: 037-366301 | 苗栗縣苗栗市福麗里和平路86號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李泰興 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 鴻雪 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 鴻雪 ...) | 作者: 傅鴻雪撰文; 梁了吳攝影 | 出版機構: 光點成河 | 版次: | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-96849-1-0 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 劉世華著 | 出版機構: 白象文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/02 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 248 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7253-43-4 (平裝, 248面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)周春鳳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)周春鳳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 就愛購股份有限公司 | 統一編號: 24492103 @ 董監事資料集 |
作者: 傅鴻雪撰文; 梁了吳攝影 | 出版機構: 光點成河 | 版次: | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-96849-1-0 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 劉世華著 | 出版機構: 白象文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/02 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 248 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7253-43-4 (平裝, 248面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)周春鳳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)周春鳳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 就愛購股份有限公司 | 統一編號: 24492103 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鴻雪 ... ]
根據姓名 李泰興 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 李泰興 ...) | 電話: 04-7988733 | 地址: 彰化縣伸港鄉什股村什股路160巷52號 | 主祀神祇: 張池李王爺 | 教別: 道教 | 負責人: 李泰興 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 曼荼羅國際股份有限公司 | 統一編號: 28735947 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 園富實業有限公司 | 統一編號: 80324564 @ 董監事資料集 |
| 組織識別碼: 379000000AU040000 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 15:43:43 @ 公文電子交換系統地址簿 |
電話: 04-7988733 | 地址: 彰化縣伸港鄉什股村什股路160巷52號 | 主祀神祇: 張池李王爺 | 教別: 道教 | 負責人: 李泰興 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 曼荼羅國際股份有限公司 | 統一編號: 28735947 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 園富實業有限公司 | 統一編號: 80324564 @ 董監事資料集 |
組織識別碼: 379000000AU040000 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 15:43:43 @ 公文電子交換系統地址簿 |
[ 搜尋所有 李泰興 ... ]
陳鴻雪 | 地址: 苗栗縣後龍鎮中龍里中正路12號 | 電話: 037-728-511 |
鴻雪有限公司 | 地址: 苗栗縣苗栗市和平路86號1樓 | 電話: 037-359-084 |
名稱 鴻雪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 鴻雪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
飛鴻雪泥貿易有限公司 高雄市新興區民生一路56號22樓之5 | 施孟佐 | 50954375 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-28) |
鴻雪商店 金門縣金寧鄉安美村西堡1號(限建築物第壹層使用) | 盧明月 | 92978103 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090079483) |
鴻雪有限公司 苗栗縣苗栗市福麗里和平路86號1樓 | 李泰興 | 97273765 | 核准設立 |
飛鴻雪泥貿易有限公司 登記地址: 高雄市新興區民生一路56號22樓之5 | 負責人: 施孟佐 | 統編: 50954375 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-28) |
鴻雪商店 登記地址: 金門縣金寧鄉安美村西堡1號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 盧明月 | 統編: 92978103 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090079483) |
鴻雪有限公司 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里和平路86號1樓 | 負責人: 李泰興 | 統編: 97273765 | 核准設立 |
姓名 李泰興 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李泰興)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰興冷飲店 苗栗縣苗栗市福麗里至公路196號1樓 | 李泰興 | 45454033 | 歇業 - 獨資 |
泰興社 花蓮縣花蓮市國風里林政街二一號 | 李泰興 | 94798057 | 核准設立 - 獨資 |
金盈禮品商行 臺北市中山區吉林路28號7樓 | 李泰興 | 01337761 | 撤銷 - 獨資 |
華強行 彰化縣伸港鄉什股村什股路191-13號 | 李泰興 | 08362321 | 歇業 - 獨資 |
全保通訊行 高雄市大寮區會社里鳳林三路447號1樓 | 李泰興 | 14464661 | 歇業 - 獨資 |
曼荼羅國際股份有限公司 苗栗縣苗栗市福麗里和平路86號1樓 | 李泰興 | 28735947 | 核准設立 |
和益汽車材料行 南投縣埔里鎮西門里北平街191號 | 李泰興 | 38963379 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040000315) |
園富實業有限公司 新北市土城區延吉街363巷4號5樓 | 李泰興 | 80324564 | 核准設立 |
泰興冷飲店 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里至公路196號1樓 | 負責人: 李泰興 | 統編: 45454033 | 歇業 - 獨資 |
泰興社 登記地址: 花蓮縣花蓮市國風里林政街二一號 | 負責人: 李泰興 | 統編: 94798057 | 核准設立 - 獨資 |
金盈禮品商行 登記地址: 臺北市中山區吉林路28號7樓 | 負責人: 李泰興 | 統編: 01337761 | 撤銷 - 獨資 |
華強行 登記地址: 彰化縣伸港鄉什股村什股路191-13號 | 負責人: 李泰興 | 統編: 08362321 | 歇業 - 獨資 |
全保通訊行 登記地址: 高雄市大寮區會社里鳳林三路447號1樓 | 負責人: 李泰興 | 統編: 14464661 | 歇業 - 獨資 |
曼荼羅國際股份有限公司 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里和平路86號1樓 | 負責人: 李泰興 | 統編: 28735947 | 核准設立 |
和益汽車材料行 登記地址: 南投縣埔里鎮西門里北平街191號 | 負責人: 李泰興 | 統編: 38963379 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040000315) |
園富實業有限公司 登記地址: 新北市土城區延吉街363巷4號5樓 | 負責人: 李泰興 | 統編: 80324564 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李泰興 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
|