吳進丁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳進丁的職稱是監察人, 持有股份數是25000, 公司名稱是緯網國際股份有限公司, 統一編號是97282808.
無其他 緯網國際 資料。
[ 搜尋所有 緯網國際 ... ]
根據姓名 吳進丁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳進丁 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 讚不絕口有限公司 | 統一編號: 53818591 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 耕瑞工程有限公司 | 全球觸控科技股份有限公司 | 統一編號: 54117506 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3250000 | 所代表法人: | 摩太科技股份有限公司 | 統一編號: 80112267 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 讚不絕口有限公司 | 統一編號: 53818591 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 耕瑞工程有限公司 | 全球觸控科技股份有限公司 | 統一編號: 54117506 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3250000 | 所代表法人: | 摩太科技股份有限公司 | 統一編號: 80112267 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳進丁 ... ]
名稱 緯網國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 緯網國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
緯網國際股份有限公司 臺北市大安區光復南路276號1樓 | | 97282808 | 解散 (文號: 1997-12-5 建一字 第86363131號) |
緯網國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路276號1樓 | 統編: 97282808 | 解散 (文號: 1997-12-5 建一字 第86363131號) |
姓名 吳進丁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳進丁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳進丁自營計程車行 臺南市安南區佃東里十二佃路342號1F | 吳進丁 | 69664848 | 撤銷 - 獨資 |
志明行 臺南市中西區衛民街106之13號 | 吳進丁 | 68287207 | 歇業 - 獨資 |
進泰印刷所 臺南市中西區大同路1段92號1樓 | 吳進丁 | 69739355 | 撤銷 - 獨資 |
藍色牛仔店 苗栗縣頭份鎮信義里11鄰中正路55號 | 吳進丁 | 14226991 | 歇業 - 獨資 |
讚不絕口有限公司 臺中市北屯區水景里東山路一段207巷36號 | 吳進丁 | 53818591 | 核准設立 |
三豪裝璜行 臺南市安南區幸福里國安街166號 | 吳進丁 | 69817302 | 歇業 - 獨資 |
耕瑞工程有限公司 桃園縣龜山鄉南上路290巷11號 | 吳進丁 | 89717674 | 核准設立 |
吳進丁自營計程車行 登記地址: 臺南市安南區佃東里十二佃路342號1F | 負責人: 吳進丁 | 統編: 69664848 | 撤銷 - 獨資 |
志明行 登記地址: 臺南市中西區衛民街106之13號 | 負責人: 吳進丁 | 統編: 68287207 | 歇業 - 獨資 |
進泰印刷所 登記地址: 臺南市中西區大同路1段92號1樓 | 負責人: 吳進丁 | 統編: 69739355 | 撤銷 - 獨資 |
藍色牛仔店 登記地址: 苗栗縣頭份鎮信義里11鄰中正路55號 | 負責人: 吳進丁 | 統編: 14226991 | 歇業 - 獨資 |
讚不絕口有限公司 登記地址: 臺中市北屯區水景里東山路一段207巷36號 | 負責人: 吳進丁 | 統編: 53818591 | 核准設立 |
三豪裝璜行 登記地址: 臺南市安南區幸福里國安街166號 | 負責人: 吳進丁 | 統編: 69817302 | 歇業 - 獨資 |
耕瑞工程有限公司 登記地址: 桃園縣龜山鄉南上路290巷11號 | 負責人: 吳進丁 | 統編: 89717674 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳進丁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
|